WONG NGIT LIONG
Informe ejecutivo de WONG NGIT LIONG
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE WONG NGIT LIONG
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VENTURE ELECTRONICS SPAIN SL | Apoderado Mancomunado | 19/12/2023 | |
VENTURE ELECTRONICS SPAIN SL | Apoderado Mancomunado | 22/10/2018 | |
VENTURE ELECTRONICS SPAIN SL | Apoderado Mancomunado | 01/10/2018 | |
VENTURE ELECTRONICS SPAIN SL | Apoderado Mancomunado | 10/07/2018 | |
VENTURE ELECTRONICS SPAIN SL | Apoderado | 30/05/2012 | |
VENTURE ELECTRONICS SPAIN SL | Apoderado | 26/03/2012 | |
VENTURE ELECTRONICS SPAIN SL | Apoderado | 18/02/2011 |
VINCULACIONES DE WONG NGIT LIONG
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE WONG NGIT LIONG
Empresa: VENTURE ELECTRONICS SPAIN SL
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48534 , F 99, S 8, H B 245195, I/A 63 (19/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-244-08
Empresa: VENTURE ELECTRONICS SPAIN SL
Apoderado Mancomunado
- Lim Sita
- Ng Chee Kwoon
- Ng Lee Leng
- Wong Ngit Liong
- Yap Lee Ting
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43594 , F 85, S 8, H B 245195, I/A 34 (22/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-209-08
Empresa: VENTURE ELECTRONICS SPAIN SL
Apoderado Mancomunado
- Elena Kisel Gurkova
- Lim Sita
- Ng Chee Kwoon
- Ng Lee Leng
- Wong Ngit Liong
- Yap Lee Ting
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43594 , F 85, S 8, H B 245195, I/A 33 (01/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-195-08
Empresa: VENTURE ELECTRONICS SPAIN SL
Apoderado Mancomunado
- Kisel Gurkova Elena
- Lim Sita
- Ng Chee Kwoon
- Ng Lee Leng
- Wong Ngit Liong
- Yap Lee Ting
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43594 , F 84, S 8, H B 245195, I/A 32 (10/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-137-08
Empresa: VENTURE ELECTRONICS SPAIN SL
Apoderado
- Chwa Poh Kew
- Guillen Guillen Roberto
- Tan Kah Hwee
- Tan Kian Seng
- Victoria Ko Miu Ha
- Wong Ngit Liong
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38483 , F 89, S 8, H B 245195, I/A 26 (30/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-108-08
Empresa: VENTURE ELECTRONICS SPAIN SL
Apoderado
- Chwa Poh Kew
- Guillen Guillen Roberto
- Tan Kah Hwee
- Tan Kian Seng
- Wong Ngit Liong
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38483 , F 88, S 8, H B 245195, I/A 25 (26/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-66-08
Empresa: VENTURE ELECTRONICS SPAIN SL
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38483 , F 85, S 8, H B 245195, I/A 22 (18/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-41-08
Empresa: VENTURE ELECTRONICS SPAIN SL
Apoderado
- Soo Eng Hiong
- Tan Choon Huat
- Tan Kian Seng
- Wong Ngit Liong
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38483 , F 85, S 8, H B 245195, I/A 22 (18/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-41-08
Empresa: VENTURE ELECTRONICS SPAIN SL
Apoderado
Consejero Delegado
- Wong Ngit Liong
Consejero
- Thian Nie Khian
- Wong Ngit Liong
Presidente
- Wong Ngit Liong
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38483 , F 83, S 8, H B 245195, I/A 19 (27/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-213-08
Información de WONG NGIT LIONG
Mostramos los datos de WONG NGIT LIONG que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de WONG NGIT LIONG, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos