GUILLEN GUILLEN ROBERTO
Informe ejecutivo de GUILLEN GUILLEN ROBERTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE GUILLEN GUILLEN ROBERTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VENTURE ELECTRONICS SPAIN SL | Apoderado Solidario | 10/04/2024 | |
VENTURE ELECTRONICS SPAIN SL | Apoderado Solidario | 25/03/2022 | |
VENTURE ELECTRONICS SPAIN SL | Apoderado Solidario | 27/05/2020 | |
VENTURE ELECTRONICS SPAIN SL | Apoderado Solidario | 27/04/2018 |
VINCULACIONES DE GUILLEN GUILLEN ROBERTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GUILLEN GUILLEN ROBERTO
Empresa: VENTURE ELECTRONICS SPAIN SL
Apoderado Solidario
- Guillen Guillen Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 49056 , F 119, S 8, H B 245195, I/A 71 (10/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-75-08
Empresa: VENTURE ELECTRONICS SPAIN SL
Apoderado Solidario
- Guillen Guillen Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43594 , F 90, S 8, H B 245195, I/A 44 (25/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-64-08
Empresa: VENTURE ELECTRONICS SPAIN SL
Apoderado Solidario
- Guillen Guillen Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43594 , F 87, S 8, H B 245195, I/A 38 (27/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-109-08
Empresa: VENTURE ELECTRONICS SPAIN SL
Apoderado
- Chwa Poh Kew
- Guillen Guillen Roberto
- Tan Kah Hwee
- Tan Kian Seng
- Victoria Ko Miu Ha
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43594 , F 84, S 8, H B 245195, I/A 32 (10/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-137-08
Empresa: VENTURE ELECTRONICS SPAIN SL
Apoderado Solidario
- Guillen Guillen Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43594 , F 84, S 8, H B 245195, I/A 31 (27/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-88-08
Empresa: VENTURE ELECTRONICS SPAIN SL
Apoderado
- Guillen Guillen Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43594 , F 84, S 8, H B 245195, I/A 31 (27/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-88-08
Empresa: VENTURE ELECTRONICS SPAIN SL
Apoderado
- Chwa Poh Kew
- Guillen Guillen Roberto
- Tan Kah Hwee
- Tan Kian Seng
- Victoria Ko Miu Ha
- Wong Ngit Liong
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38483 , F 89, S 8, H B 245195, I/A 26 (30/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-108-08
Empresa: VENTURE ELECTRONICS SPAIN SL
Apoderado
- Chwa Poh Kew
- Guillen Guillen Roberto
- Tan Kah Hwee
- Tan Kian Seng
- Wong Ngit Liong
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38483 , F 88, S 8, H B 245195, I/A 25 (26/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-66-08
Empresa: VENTURE ELECTRONICS SPAIN SL
Apoderado
- Guillen Guillen Roberto
- Ng Chee Kwan
- Shum Kuan Hueh
- Soo Eng Hiong
- Tan Choon Huat
- Tan Kian Seng
- Wong Ngit Liong
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38483 , F 85, S 8, H B 245195, I/A 22 (18/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-41-08
Empresa: VENTURE ELECTRONICS SPAIN SL
Apoderado
- Guillen Guillen Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38483 , F 84, S 8, H B 245195, I/A 21 (16/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-41-08
VER MAS ACTOS
Información de GUILLEN GUILLEN ROBERTO
Mostramos los datos de GUILLEN GUILLEN ROBERTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GUILLEN GUILLEN ROBERTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos