TAN KIAN SENG
Informe ejecutivo de TAN KIAN SENG
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE TAN KIAN SENG
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VENTURE ELECTRONICS SPAIN SL | Apoderado | 18/02/2011 | 10/07/2018 |
VENTURE ELECTRONICS SPAIN SL | Apoderado | 26/03/2012 | 10/07/2018 |
VENTURE ELECTRONICS SPAIN SL | Apoderado | 30/05/2012 | 10/07/2018 |
VENTURE ELECTRONICS SPAIN SL | Presidente | 26/03/2012 | 16/08/2017 |
VENTURE ELECTRONICS SPAIN SL | Consejero | 26/03/2012 | 16/08/2017 |
VINCULACIONES DE TAN KIAN SENG
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TAN KIAN SENG
Empresa: VENTURE ELECTRONICS SPAIN SL
Apoderado
- Chwa Poh Kew
- Guillen Guillen Roberto
- Tan Kah Hwee
- Tan Kian Seng
- Victoria Ko Miu Ha
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43594 , F 84, S 8, H B 245195, I/A 32 (10/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-137-08
Empresa: VENTURE ELECTRONICS SPAIN SL
Consejero
- Angeline Khoo Cheng Nee
- Tan Kian Seng
Presidente
- Tan Kian Seng
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38483 , F 90, S 8, H B 245195, I/A 29 (16/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-160-08
Empresa: VENTURE ELECTRONICS SPAIN SL
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38483 , F 89, S 8, H B 245195, I/A 26 (30/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-108-08
Empresa: VENTURE ELECTRONICS SPAIN SL
Apoderado
- Chwa Poh Kew
- Guillen Guillen Roberto
- Tan Kah Hwee
- Tan Kian Seng
- Wong Ngit Liong
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38483 , F 88, S 8, H B 245195, I/A 25 (26/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-66-08
Empresa: VENTURE ELECTRONICS SPAIN SL
Apoderado
- Tan Kian Seng
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38483 , F 86, S 8, H B 245195, I/A 24 (26/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-66-08
Empresa: VENTURE ELECTRONICS SPAIN SL
Consejero
- Tan Kian Seng
Presidente
- Tan Kian Seng
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38483 , F 86, S 8, H B 245195, I/A 23 (26/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-66-08
Empresa: VENTURE ELECTRONICS SPAIN SL
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38483 , F 85, S 8, H B 245195, I/A 22 (18/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-41-08
Empresa: VENTURE ELECTRONICS SPAIN SL
Apoderado
- Soo Eng Hiong
- Tan Choon Huat
- Tan Kian Seng
- Wong Ngit Liong
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38483 , F 85, S 8, H B 245195, I/A 22 (18/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-41-08
Información de TAN KIAN SENG
Mostramos los datos de TAN KIAN SENG que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TAN KIAN SENG, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos