KISEL GURKOVA ELENA
Informe ejecutivo de KISEL GURKOVA ELENA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE KISEL GURKOVA ELENA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VENTURE ELECTRONICS SPAIN SL | Apoderado Solidario | 10/04/2024 | |
VENTURE ELECTRONICS SPAIN SL | Apoderado Mancomunado | 19/12/2023 | |
VENTURE ELECTRONICS SPAIN SL | Apoderado Solidario | 25/03/2022 | |
VENTURE ELECTRONICS SPAIN SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 22/10/2018 | |
VENTURE ELECTRONICS SPAIN SL | Apoderado Mancomunado | 10/07/2018 |
VINCULACIONES DE KISEL GURKOVA ELENA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE KISEL GURKOVA ELENA
Empresa: VENTURE ELECTRONICS SPAIN SL
Apoderado Solidario
- Kisel Gurkova Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 49056 , F 119, S 8, H B 245195, I/A 72 (10/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-75-08
Empresa: VENTURE ELECTRONICS SPAIN SL
Apoderado Mancomunado
- Ang Chieh Hwee
- Kisel Gurkova Elena
- Lee Ghai Keen
- Lim Sita
- Loh Woan Hwa
- Ng Lee Leng
- Wong Chee Kheong
- Wong Ngit Liong
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48534 , F 99, S 8, H B 245195, I/A 63 (19/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-244-08
Empresa: VENTURE ELECTRONICS SPAIN SL
Apoderado Solidario
- Kisel Gurkova Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43594 , F 90, S 8, H B 245195, I/A 45 (25/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-64-08
Empresa: VENTURE ELECTRONICS SPAIN SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado Mancomunado Solidario
- Kisel Gurkova Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43594 , F 85, S 8, H B 245195, I/A 34 (22/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-209-08
Empresa: VENTURE ELECTRONICS SPAIN SL
Apoderado Mancomunado
- Kisel Gurkova Elena
- Lim Sita
- Ng Chee Kwoon
- Ng Lee Leng
- Wong Ngit Liong
- Yap Lee Ting
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43594 , F 84, S 8, H B 245195, I/A 32 (10/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-137-08
Empresa: SPC JEVSA SL
Apoderado Solidario
- Jonathan Arthur Hockin
- Kisel Gurkova Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43976 , F 22, S 8, H B 440265, I/A 12 (06/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-199-08
Empresa: SPC JEVSA SL
Apoderado Solidario
- Kisel Gurkova Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43976 , F 21, S 8, H B 440265, I/A 10 (15/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-182-08
Información de KISEL GURKOVA ELENA
Mostramos los datos de KISEL GURKOVA ELENA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de KISEL GURKOVA ELENA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos