NG CHEE KWOON
Informe ejecutivo de NG CHEE KWOON
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE NG CHEE KWOON
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VENTURE ELECTRONICS SPAIN SL | Apoderado Mancomunado | 29/11/2022 | |
VENTURE ELECTRONICS SPAIN SL | Apoderado Mancomunado | 10/07/2018 | 29/11/2022 |
VENTURE ELECTRONICS SPAIN SL | Apoderado Mancomunado | 01/10/2018 | 29/11/2022 |
VENTURE ELECTRONICS SPAIN SL | Apoderado Mancomunado | 22/10/2018 | 29/11/2022 |
VENTURE ELECTRONICS SPAIN SL | Presidente | 16/08/2017 | 11/05/2022 |
VENTURE ELECTRONICS SPAIN SL | Consejero | 16/08/2017 | 11/05/2022 |
VINCULACIONES DE NG CHEE KWOON
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE NG CHEE KWOON
Empresa: VENTURE ELECTRONICS SPAIN SL
Apoderado Mancomunado
- Irene Thor Hui Ling
- Lim Sita
- Ng Chee Kwoon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48534 , F 96, S 8, H B 245195, I/A 53 (29/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-233-08
Empresa: VENTURE ELECTRONICS SPAIN SL
Apoderado Mancomunado
- Lim Sita
- Ng Chee Kwoon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43879 , F 204, S 8, H B 245195, I/A 51 (29/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-233-08
Empresa: VENTURE ELECTRONICS SPAIN SL
Consejero
- Lim Sita
- Ng Chee Kwoon
Presidente
- Ng Chee Kwoon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43879 , F 203, S 8, H B 245195, I/A 48 (11/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-94-08
Empresa: VENTURE ELECTRONICS SPAIN SL
Apoderado Mancomunado
- Lim Sita
- Ng Chee Kwoon
- Ng Lee Leng
- Wong Ngit Liong
- Yap Lee Ting
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43594 , F 85, S 8, H B 245195, I/A 34 (22/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-209-08
Empresa: VENTURE ELECTRONICS SPAIN SL
Apoderado Mancomunado
- Elena Kisel Gurkova
- Lim Sita
- Ng Chee Kwoon
- Ng Lee Leng
- Wong Ngit Liong
- Yap Lee Ting
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43594 , F 85, S 8, H B 245195, I/A 33 (01/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-195-08
Empresa: VENTURE ELECTRONICS SPAIN SL
Apoderado Mancomunado
- Kisel Gurkova Elena
- Lim Sita
- Ng Chee Kwoon
- Ng Lee Leng
- Wong Ngit Liong
- Yap Lee Ting
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43594 , F 84, S 8, H B 245195, I/A 32 (10/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-137-08
Empresa: VENTURE ELECTRONICS SPAIN SL
Consejero
- Lim Sita
- Ng Chee Kwoon
Presidente
- Ng Chee Kwoon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38483 , F 90, S 8, H B 245195, I/A 29 (16/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-160-08
Información de NG CHEE KWOON
Mostramos los datos de NG CHEE KWOON que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de NG CHEE KWOON, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos