YAP LEE TING
Informe ejecutivo de YAP LEE TING
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE YAP LEE TING
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VENTURE ELECTRONICS SPAIN SL | Apoderado Mancomunado | 04/12/2019 | |
VENTURE ELECTRONICS SPAIN SL | Apoderado Mancomunado | 01/10/2018 | 04/12/2019 |
VENTURE ELECTRONICS SPAIN SL | Apoderado Mancomunado | 22/10/2018 | 04/12/2019 |
VENTURE ELECTRONICS SPAIN SL | Apoderado Mancomunado | 10/07/2018 | 04/12/2019 |
VINCULACIONES DE YAP LEE TING
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE YAP LEE TING
Empresa: VENTURE ELECTRONICS SPAIN SL
Apoderado Mancomunado
- Yap Lee Ting
- Yap Lee Ting
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43594 , F 86, S 8, H B 245195, I/A 36 (04/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-239-08
Empresa: VENTURE ELECTRONICS SPAIN SL
Apoderado Mancomunado
- Lim Sita
- Ng Chee Kwoon
- Ng Lee Leng
- Wong Ngit Liong
- Yap Lee Ting
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43594 , F 85, S 8, H B 245195, I/A 34 (22/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-209-08
Empresa: VENTURE ELECTRONICS SPAIN SL
Apoderado Mancomunado
- Elena Kisel Gurkova
- Lim Sita
- Ng Chee Kwoon
- Ng Lee Leng
- Wong Ngit Liong
- Yap Lee Ting
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43594 , F 85, S 8, H B 245195, I/A 33 (01/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-195-08
Empresa: VENTURE ELECTRONICS SPAIN SL
Apoderado Mancomunado
- Kisel Gurkova Elena
- Lim Sita
- Ng Chee Kwoon
- Ng Lee Leng
- Wong Ngit Liong
- Yap Lee Ting
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43594 , F 84, S 8, H B 245195, I/A 32 (10/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-137-08
Información de YAP LEE TING
Mostramos los datos de YAP LEE TING que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de YAP LEE TING, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos