LIM SITA
Informe ejecutivo de LIM SITA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE LIM SITA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VENTURE ELECTRONICS SPAIN SL | Apoderado Mancomunado | 11/01/2024 | |
VENTURE ELECTRONICS SPAIN SL | Apoderado Mancomunado | 19/12/2023 |
VINCULACIONES DE LIM SITA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LIM SITA
Empresa: VENTURE ELECTRONICS SPAIN SL
Apoderado Mancomunado
- Ang Chieh Hwee
- Lim Sita
- Loh Woan Hwa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 49056 , F 116, S 8, H B 245195, I/A 65 (11/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-13-08
Empresa: VENTURE ELECTRONICS SPAIN SL
Apoderado Mancomunado
- Ang Chieh Hwee
- Lim Sita
- Loh Woan Hwa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48534 , F 100, S 8, H B 245195, I/A 64 (19/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-244-08
Empresa: VENTURE ELECTRONICS SPAIN SL
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48534 , F 99, S 8, H B 245195, I/A 63 (19/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-244-08
Empresa: VENTURE ELECTRONICS SPAIN SL
Apoderado Mancomunado
- Irene Thor Hui Ling
- Lim Sita
- Ng Chee Kwoon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48534 , F 96, S 8, H B 245195, I/A 53 (29/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-233-08
Empresa: VENTURE ELECTRONICS SPAIN SL
Apoderado Mancomunado
- Lim Sita
- Ng Chee Kwoon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43879 , F 204, S 8, H B 245195, I/A 51 (29/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-233-08
Empresa: VENTURE ELECTRONICS SPAIN SL
Consejero
- Lim Sita
- Ng Chee Kwoon
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43879 , F 203, S 8, H B 245195, I/A 48 (11/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-94-08
Empresa: VENTURE ELECTRONICS SPAIN SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43594 , F 85, S 8, H B 245195, I/A 34 (22/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-209-08
Empresa: VENTURE ELECTRONICS SPAIN SL
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43594 , F 85, S 8, H B 245195, I/A 33 (01/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-195-08
Empresa: VENTURE ELECTRONICS SPAIN SL
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43594 , F 84, S 8, H B 245195, I/A 32 (10/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-137-08
Empresa: VENTURE ELECTRONICS SPAIN SL
Consejero
- Lim Sita
- Ng Chee Kwoon
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38483 , F 90, S 8, H B 245195, I/A 29 (16/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-160-08
Información de LIM SITA
Mostramos los datos de LIM SITA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LIM SITA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos