LEE GHAI KEEN
Informe ejecutivo de LEE GHAI KEEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE LEE GHAI KEEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VENTURE ELECTRONICS SPAIN SL | Apoderado Mancomunado | 19/12/2023 | |
VENTURE ELECTRONICS SPAIN SL | Presidente | 11/05/2022 | |
VENTURE ELECTRONICS SPAIN SL | Apoderado Mancomunado | 05/05/2022 | |
VENTURE ELECTRONICS SPAIN SL | Consejero | 27/10/2009 | |
VENTURE ELECTRONICS SPAIN SL | Consejero Delegado | 27/10/2009 |
VINCULACIONES DE LEE GHAI KEEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LEE GHAI KEEN
Empresa: VENTURE ELECTRONICS SPAIN SL
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48534 , F 99, S 8, H B 245195, I/A 63 (19/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-244-08
Empresa: VENTURE ELECTRONICS SPAIN SL
Consejero
Presidente
- Lee Ghai Keen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43879 , F 203, S 8, H B 245195, I/A 48 (11/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-94-08
Empresa: VENTURE ELECTRONICS SPAIN SL
Apoderado Mancomunado
- Lee Ghai Keen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43879 , F 202, S 8, H B 245195, I/A 47 (05/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-91-08
Empresa: VENTURE ELECTRONICS SPAIN SL
Apoderado Mancomunado
- Lee Ghai Keen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43879 , F 202, S 8, H B 245195, I/A 46 (05/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-91-08
Empresa: VENTURE ELECTRONICS SPAIN SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38483 , F 83, S 8, H B 245195, I/A 19 (27/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-213-08
Información de LEE GHAI KEEN
Mostramos los datos de LEE GHAI KEEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LEE GHAI KEEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos