NG LEE LENG
Informe ejecutivo de NG LEE LENG
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE NG LEE LENG
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VENTURE ELECTRONICS SPAIN SL | Apoderado Mancomunado | 19/12/2023 | |
VENTURE ELECTRONICS SPAIN SL | Apoderado Mancomunado | 19/06/2023 | |
VENTURE ELECTRONICS SPAIN SL | Apoderado Mancomunado | 22/10/2018 | |
VENTURE ELECTRONICS SPAIN SL | Apoderado Mancomunado | 01/10/2018 | |
VENTURE ELECTRONICS SPAIN SL | Apoderado Mancomunado | 10/07/2018 |
VINCULACIONES DE NG LEE LENG
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE NG LEE LENG
Empresa: VENTURE ELECTRONICS SPAIN SL
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48534 , F 99, S 8, H B 245195, I/A 63 (19/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-244-08
Empresa: VENTURE ELECTRONICS SPAIN SL
Apoderado Mancomunado
- Ng Lee Leng
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48534 , F 98, S 8, H B 245195, I/A 58 (19/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-119-08
Empresa: VENTURE ELECTRONICS SPAIN SL
Apoderado Mancomunado
- Ng Lee Leng
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48534 , F 97, S 8, H B 245195, I/A 57 (19/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-119-08
Empresa: VENTURE ELECTRONICS SPAIN SL
Apoderado Mancomunado
- Lim Sita
- Ng Chee Kwoon
- Ng Lee Leng
- Wong Ngit Liong
- Yap Lee Ting
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43594 , F 85, S 8, H B 245195, I/A 34 (22/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-209-08
Empresa: VENTURE ELECTRONICS SPAIN SL
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43594 , F 85, S 8, H B 245195, I/A 33 (01/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-195-08
Empresa: VENTURE ELECTRONICS SPAIN SL
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43594 , F 84, S 8, H B 245195, I/A 32 (10/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-137-08
Información de NG LEE LENG
Mostramos los datos de NG LEE LENG que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de NG LEE LENG, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos