NG WAI LIM
Informe ejecutivo de NG WAI LIM
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE NG WAI LIM
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VENTURE ELECTRONICS SPAIN SL | Consejero | 11/05/2022 | 23/11/2023 |
VENTURE ELECTRONICS SPAIN SL | Apoderado Mancomunado | 07/06/2022 | 19/06/2023 |
VENTURE ELECTRONICS SPAIN SL | Apoderado Mancomunado | 19/06/2023 |
VINCULACIONES DE NG WAI LIM
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE NG WAI LIM
Empresa: VENTURE ELECTRONICS SPAIN SL
Consejero
- Ng Wai Lim
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48534 , F 99, S 8, H B 245195, I/A 59 (23/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-231-08
Empresa: VENTURE ELECTRONICS SPAIN SL
Apoderado Mancomunado
- Ng Wai Lim
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48534 , F 97, S 8, H B 245195, I/A 56 (19/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-119-08
Empresa: VENTURE ELECTRONICS SPAIN SL
Apoderado Mancomunado
- Ng Wai Lim
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48534 , F 97, S 8, H B 245195, I/A 55 (19/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-119-08
Empresa: VENTURE ELECTRONICS SPAIN SL
Apoderado Mancomunado
- Ng Wai Lim
- Wong Chee Kheong
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43879 , F 204, S 8, H B 245195, I/A 50 (07/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-113-08
Empresa: VENTURE ELECTRONICS SPAIN SL
Apoderado Mancomunado
- Ng Wai Lim
- Wong Chee Kheong
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43879 , F 203, S 8, H B 245195, I/A 49 (07/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-113-08
Empresa: VENTURE ELECTRONICS SPAIN SL
Consejero
- Ng Wai Lim
- Wong Chee Kheong
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43879 , F 203, S 8, H B 245195, I/A 48 (11/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-94-08
Información de NG WAI LIM
Mostramos los datos de NG WAI LIM que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de NG WAI LIM, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos