VEGA MONTERO ANDRES
Informe ejecutivo de VEGA MONTERO ANDRES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE VEGA MONTERO ANDRES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VEGA E HIJOS SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 14/03/2024 | |
POLIGONO INDUSTRIAL EL TORIL SA | Administrador Mancomunado | 13/04/2021 | |
HNOS VEGA DMASD MONTERO SA | Consejero | 08/03/2019 | |
VEGA E HIJOS SA | Consejero | 22/11/2012 |
VINCULACIONES DE VEGA MONTERO ANDRES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VEGA MONTERO ANDRES
Empresa: VEGA E HIJOS SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Navarro Vega Jose
- Vega Montero Andres
- Vega Montilla Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7336 , F 112, S 8, H SE 29074, I/A 47 (14/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-60-41
Empresa: VEGA E HIJOS SA
Consejero
Presidente
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4329 , F 100, S 8, H SE 29074, I/A 42 (03/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-30-41
Empresa: POLIGONO INDUSTRIAL EL TORIL SA
Administrador Mancomunado
- Navarro Vega Jose
- Vega Montero Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2339 , F 73, S 8, H SE 26475, I/A 10 (13/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-75-41
Empresa: POLIGONO INDUSTRIAL EL TORIL SA
Administrador Mancomunado
- Vega Calvo Teresa
- Vega Montero Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2339 , F 73, S 8, H SE 26475, I/A 10 (13/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-75-41
Empresa: HNOS VEGA DMASD MONTERO SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2571 , F 10, S 8, H SE 30741,SE , I/ 7 (08/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-52-41
Empresa: HNOS VEGA DMASD MONTERO SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2571 , F 10, S 8, H SE 30741,SE , I/ 7 (08/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-52-41
Empresa: VEGA E HIJOS SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4329 , F 97, S 8, H SE 29074, I/A 36 (23/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-207-41
Empresa: POLIGONO INDUSTRIAL EL TORIL SA
Administrador Mancomunado
- Vega Calvo Teresa
- Vega Montero Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2339 , F 73, S 8, H SE 26475, I/A 9 (31/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-6-41
Empresa: POLIGONO INDUSTRIAL EL TORIL SA
Administrador Mancomunado
- Vega Calvo Teresa
- Vega Montero Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2339 , F 73, S 8, H SE 26475, I/A 9 (31/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-6-41
Empresa: HNOS VEGA DMASD MONTERO SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2571 , F 9, S 8, H SE 30741,SE , I/ 6 (03/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-8-41
VER MAS ACTOS
Información de VEGA MONTERO ANDRES
Mostramos los datos de VEGA MONTERO ANDRES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VEGA MONTERO ANDRES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos