NAVARRO VEGA JOSE
Informe ejecutivo de NAVARRO VEGA JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE NAVARRO VEGA JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VEGA E HIJOS SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 14/03/2024 | |
POLIGONO INDUSTRIAL EL TORIL SA | Administrador Mancomunado | 13/04/2021 |
VINCULACIONES DE NAVARRO VEGA JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE NAVARRO VEGA JOSE
Empresa: VEGA E HIJOS SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Navarro Vega Jose
- Vega Montero Andres
- Vega Montilla Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7336 , F 112, S 8, H SE 29074, I/A 47 (14/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-60-41
Empresa: POLIGONO INDUSTRIAL EL TORIL SA
Administrador Mancomunado
- Navarro Vega Jose
- Vega Montero Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2339 , F 73, S 8, H SE 26475, I/A 10 (13/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-75-41
Empresa: FUENTE PERDIDA SL
Administrador Solidario
- Navarro Santana Jose Manuel
- Navarro Vega Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1536 , F 8, S 8, H GC 25480, I/A 3 (04/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-6-35
Información de NAVARRO VEGA JOSE
Mostramos los datos de NAVARRO VEGA JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de NAVARRO VEGA JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos