VEGA MONTILLA ENRIQUE
Informe ejecutivo de VEGA MONTILLA ENRIQUE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE VEGA MONTILLA ENRIQUE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VEGA E HIJOS SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 14/03/2024 | |
VEGA E HIJOS SA | Vicesecret. | 03/02/2023 | |
VEGA E HIJOS SA | Consejero | 22/11/2012 | |
HERMANOS VEGA MONTILLA SL | Apoderado | 04/05/2012 |
VINCULACIONES DE VEGA MONTILLA ENRIQUE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VEGA MONTILLA ENRIQUE
Empresa: VEGA E HIJOS SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Navarro Vega Jose
- Vega Montero Andres
- Vega Montilla Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7336 , F 112, S 8, H SE 29074, I/A 47 (14/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-60-41
Empresa: VEGA E HIJOS SA
Consejero
Presidente
Vicepresidente
Vicesecret.
- Vega Montilla Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4329 , F 100, S 8, H SE 29074, I/A 42 (03/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-30-41
Empresa: VEGA E HIJOS SA
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Vicesecret.
- Vega Montilla Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4329 , F 100, S 8, H SE 29074, I/A 42 (03/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-30-41
Empresa: VEGA E HIJOS SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4329 , F 97, S 8, H SE 29074, I/A 36 (23/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-207-41
Empresa: VEGA E HIJOS SA
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Vicesecret.
- Vega Montilla Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4329 , F 97, S 8, H SE 29074, I/A 36 (23/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-207-41
Empresa: VEGA E HIJOS SA
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Vicesecret.
- Vega Montilla Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4329 , F 97, S 8, H SE 29074, I/A 36 (23/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-207-41
Empresa: VEGA E HIJOS SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4329 , F 94, S 8, H SE 29074, I/A 27 (22/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-232-41
Empresa: VEGA E HIJOS SA
Consejero
Presidente
Vicepresidente
Vicesecret.
- Vega Montilla Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4329 , F 94, S 8, H SE 29074, I/A 27 (22/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-232-41
Empresa: HERMANOS VEGA MONTILLA SL
Apoderado
- Vega Montilla Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4454 , F 103, S 8, H SE 40993, I/A 6 (04/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-92-41
Información de VEGA MONTILLA ENRIQUE
Mostramos los datos de VEGA MONTILLA ENRIQUE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VEGA MONTILLA ENRIQUE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos