VEGA CALVO CARMEN
Informe ejecutivo de VEGA CALVO CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE VEGA CALVO CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CARMEN VEGA SL | Administrador Unico | 30/10/2017 | |
VEGA E HIJOS SA | Consejero | 22/11/2012 |
VINCULACIONES DE VEGA CALVO CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VEGA CALVO CARMEN
Empresa: VEGA E HIJOS SA
Consejero
Presidente
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4329 , F 100, S 8, H SE 29074, I/A 42 (03/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-30-41
Empresa: CARMEN VEGA SL
Administrador Unico
- Vega Calvo Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1436 , F 186, S 8, H SE 4547, I/A 8 (30/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-213-41
Empresa: VEGA E HIJOS SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4329 , F 97, S 8, H SE 29074, I/A 36 (23/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-207-41
Empresa: VEGA E HIJOS SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4329 , F 94, S 8, H SE 29074, I/A 27 (22/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-232-41
Información de VEGA CALVO CARMEN
Mostramos los datos de VEGA CALVO CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VEGA CALVO CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos