VEGA MONTILLA ANDRES
Informe ejecutivo de VEGA MONTILLA ANDRES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE VEGA MONTILLA ANDRES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VEGA E HIJOS SA | Vicepresidente | 03/02/2023 | |
VEGA E HIJOS SA | Consejero | 22/11/2012 | |
HERMANOS VEGA MONTILLA SL | Administrador Unico | 03/05/2012 |
VINCULACIONES DE VEGA MONTILLA ANDRES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VEGA MONTILLA ANDRES
Empresa: VEGA E HIJOS SA
Presidente
- Vega Montilla Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7336 , F 112, S 8, H SE 29074, I/A 46 (28/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-231-41
Empresa: VEGA E HIJOS SA
Consejero
Presidente
Vicepresidente
- Vega Montilla Andres
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4329 , F 100, S 8, H SE 29074, I/A 42 (03/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-30-41
Empresa: VEGA E HIJOS SA
Presidente
- Vega Montilla Andres
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4329 , F 100, S 8, H SE 29074, I/A 42 (03/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-30-41
Empresa: VEGA E HIJOS SA
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
- Vega Montilla Andres
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4329 , F 100, S 8, H SE 29074, I/A 42 (03/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-30-41
Empresa: VEGA E HIJOS SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4329 , F 97, S 8, H SE 29074, I/A 36 (23/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-207-41
Empresa: VEGA E HIJOS SA
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
- Vega Montilla Andres
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4329 , F 97, S 8, H SE 29074, I/A 36 (23/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-207-41
Empresa: VEGA E HIJOS SA
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
- Vega Montilla Andres
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4329 , F 97, S 8, H SE 29074, I/A 36 (23/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-207-41
Empresa: VEGA E HIJOS SA
Consejero
- Vega Montilla Andres
Presidente
Vicepresidente
- Vega Montilla Andres
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4329 , F 94, S 8, H SE 29074, I/A 27 (22/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-232-41
Empresa: HERMANOS VEGA MONTILLA SL
Administrador Unico
- Vega Montilla Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3092 , F 30, S 8, H SE 40993, I/A 5 (03/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-92-41
Información de VEGA MONTILLA ANDRES
Mostramos los datos de VEGA MONTILLA ANDRES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VEGA MONTILLA ANDRES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos