ANDRES CARRACEDO VEGA
Informe ejecutivo de ANDRES CARRACEDO VEGA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ANDRES CARRACEDO VEGA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VEGA E HIJOS SA | Apoderado Solidario | 24/03/2023 | |
VEGA E HIJOS SA | Consejero | 22/11/2012 |
VINCULACIONES DE ANDRES CARRACEDO VEGA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ANDRES CARRACEDO VEGA
Empresa: VEGA E HIJOS SA
Apoderado Solidario
- Andres Carracedo Vega
- Vega Calvo Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7336 , F 110, S 8, H SE 29074, I/A 43 (24/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-63-41
Empresa: VEGA E HIJOS SA
Consejero
Presidente
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4329 , F 100, S 8, H SE 29074, I/A 42 (03/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-30-41
Empresa: VEGA E HIJOS SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4329 , F 97, S 8, H SE 29074, I/A 36 (23/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-207-41
Empresa: VEGA E HIJOS SA
Secretario
- Andres Carracedo Vega
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4329 , F 94, S 8, H SE 29074, I/A 28 (15/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-57-41
Empresa: VEGA E HIJOS SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4329 , F 94, S 8, H SE 29074, I/A 27 (22/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-232-41
Información de ANDRES CARRACEDO VEGA
Mostramos los datos de ANDRES CARRACEDO VEGA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ANDRES CARRACEDO VEGA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos