VEGA CALVO RICARDO
Informe ejecutivo de VEGA CALVO RICARDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE VEGA CALVO RICARDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VEGA E HIJOS SA | Presidente | 28/11/2023 | |
VEGA E HIJOS SA | Apoderado Solidario | 24/03/2023 | |
VEGA E HIJOS SA | Apoderado | 15/03/2013 | |
VEGA E HIJOS SA | Consejero | 22/11/2012 | |
VEGA E HIJOS SA | Gerente | 26/01/2012 | |
VEGA E HIJOS SA | Apoderado | 26/01/2012 |
VINCULACIONES DE VEGA CALVO RICARDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VEGA CALVO RICARDO
Empresa: VEGA E HIJOS SA
Presidente
- Vega Calvo Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7336 , F 112, S 8, H SE 29074, I/A 46 (28/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-231-41
Empresa: VEGA E HIJOS SA
Apoderado Solidario
- Andres Carracedo Vega
- Vega Calvo Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7336 , F 110, S 8, H SE 29074, I/A 43 (24/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-63-41
Empresa: VEGA E HIJOS SA
Consejero
Presidente
- Vega Calvo Ricardo
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4329 , F 100, S 8, H SE 29074, I/A 42 (03/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-30-41
Empresa: VEGA E HIJOS SA
Presidente
- Vega Calvo Ricardo
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4329 , F 100, S 8, H SE 29074, I/A 42 (03/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-30-41
Empresa: VEGA E HIJOS SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4329 , F 97, S 8, H SE 29074, I/A 36 (23/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-207-41
Empresa: VEGA E HIJOS SA
Presidente
- Vega Calvo Ricardo
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4329 , F 97, S 8, H SE 29074, I/A 36 (23/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-207-41
Empresa: VEGA E HIJOS SA
Presidente
- Vega Calvo Ricardo
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4329 , F 97, S 8, H SE 29074, I/A 36 (23/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-207-41
Empresa: VEGA E HIJOS SA
Gerente
- Vega Calvo Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4329 , F 94, S 8, H SE 29074, I/A 30 (15/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-57-41
Empresa: VEGA E HIJOS SA
Apoderado
- Vega Calvo Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4329 , F 94, S 8, H SE 29074, I/A 30 (15/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-57-41
Empresa: VEGA E HIJOS SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4329 , F 94, S 8, H SE 29074, I/A 27 (22/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-232-41
VER MAS ACTOS
Información de VEGA CALVO RICARDO
Mostramos los datos de VEGA CALVO RICARDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VEGA CALVO RICARDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos