MONTERO GARCIA MARIA ARSENIA
Informe ejecutivo de MONTERO GARCIA MARIA ARSENIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MONTERO GARCIA MARIA ARSENIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HNOS VEGA DMASD MONTERO SA | Vicepresidente | 08/03/2019 | |
HNOS VEGA DMASD MONTERO SA | Consejero | 08/03/2019 | |
VEGA E HIJOS SA | Consejero | 22/11/2012 |
VINCULACIONES DE MONTERO GARCIA MARIA ARSENIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MONTERO GARCIA MARIA ARSENIA
Empresa: VEGA E HIJOS SA
Consejero
Presidente
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4329 , F 100, S 8, H SE 29074, I/A 42 (03/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-30-41
Empresa: HNOS VEGA DMASD MONTERO SA
Consejero Delegado
Consejero
- Montero Garcia Maria Arsenia
- Vega Calvo Andres
- Vega Montero Andres
- Vega Montero Maria Andrea
- Vega Montero Sonia Maria
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Montero Garcia Maria Arsenia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2571 , F 10, S 8, H SE 30741,SE , I/ 7 (08/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-52-41
Empresa: HNOS VEGA DMASD MONTERO SA
Consejero Delegado
Consejero
- Montero Garcia Maria Arsenia
- Vega Calvo Andres
- Vega Montero Andres
- Vega Montero Maria Andrea
- Vega Montero Sonia Maria
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Montero Garcia Maria Arsenia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2571 , F 10, S 8, H SE 30741,SE , I/ 7 (08/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-52-41
Empresa: VEGA E HIJOS SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4329 , F 97, S 8, H SE 29074, I/A 36 (23/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-207-41
Empresa: HNOS VEGA DMASD MONTERO SA
Consejero Delegado
Consejero
- Montero Garcia Maria Arsenia
- Vega Calvo Andres
- Vega Montero Andres
- Vega Montero Maria Andrea
- Vega Montero Sonia Maria
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Montero Garcia Maria Arsenia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2571 , F 9, S 8, H SE 30741,SE , I/ 6 (03/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-8-41
Empresa: VEGA E HIJOS SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4329 , F 94, S 8, H SE 29074, I/A 27 (22/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-232-41
Empresa: HNOS VEGA DMASD MONTERO SA
Consejero Delegado
Consejero
- Montero Garcia Maria Arsenia
- Vega Calvo Andres
- Vega Montero Andres
- Vega Montero Maria Andrea
- Vega Montero Sonia Maria
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Montero Garcia Maria Arsenia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2571 , F 9, S 8, H SE 30741,SE , I/ 5 (12/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-95-41
Información de MONTERO GARCIA MARIA ARSENIA
Mostramos los datos de MONTERO GARCIA MARIA ARSENIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MONTERO GARCIA MARIA ARSENIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos