VEGA MONTERO MARIA ANDREA
Informe ejecutivo de VEGA MONTERO MARIA ANDREA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE VEGA MONTERO MARIA ANDREA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HNOS VEGA DMASD MONTERO SA | Secretario | 08/03/2019 | |
HNOS VEGA DMASD MONTERO SA | Consejero | 08/03/2019 |
VINCULACIONES DE VEGA MONTERO MARIA ANDREA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VEGA MONTERO MARIA ANDREA
Empresa: HNOS VEGA DMASD MONTERO SA
Consejero Delegado
Consejero
- Montero Garcia Maria Arsenia
- Vega Calvo Andres
- Vega Montero Andres
- Vega Montero Maria Andrea
- Vega Montero Sonia Maria
Presidente
Secretario
- Vega Montero Maria Andrea
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2571 , F 10, S 8, H SE 30741,SE , I/ 7 (08/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-52-41
Empresa: HNOS VEGA DMASD MONTERO SA
Consejero Delegado
Consejero
- Montero Garcia Maria Arsenia
- Vega Calvo Andres
- Vega Montero Andres
- Vega Montero Maria Andrea
- Vega Montero Sonia Maria
Presidente
Secretario
- Vega Montero Maria Andrea
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2571 , F 10, S 8, H SE 30741,SE , I/ 7 (08/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-52-41
Empresa: HNOS VEGA DMASD MONTERO SA
Consejero Delegado
Consejero
- Montero Garcia Maria Arsenia
- Vega Calvo Andres
- Vega Montero Andres
- Vega Montero Maria Andrea
- Vega Montero Sonia Maria
Presidente
Secretario
- Vega Montero Maria Andrea
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2571 , F 9, S 8, H SE 30741,SE , I/ 6 (03/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-8-41
Empresa: HNOS VEGA DMASD MONTERO SA
Consejero Delegado
Consejero
- Montero Garcia Maria Arsenia
- Vega Calvo Andres
- Vega Montero Andres
- Vega Montero Maria Andrea
- Vega Montero Sonia Maria
Presidente
Secretario
- Vega Montero Maria Andrea
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2571 , F 9, S 8, H SE 30741,SE , I/ 5 (12/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-95-41
Información de VEGA MONTERO MARIA ANDREA
Mostramos los datos de VEGA MONTERO MARIA ANDREA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VEGA MONTERO MARIA ANDREA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos