NAVARRO SANTANA JOSE MANUEL
Informe ejecutivo de NAVARRO SANTANA JOSE MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE NAVARRO SANTANA JOSE MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FUENTE PERDIDA SL | Administrador Solidario | 04/01/2021 | |
FUENTE PERDIDA SL | Liquidador | 04/01/2021 | 04/01/2021 |
RYC LA LECHUZA SL | Administrador Unico | 09/01/2015 | |
RYC LA LECHUZA SL | Liquidador | 09/01/2015 | 09/01/2015 |
VINCULACIONES DE NAVARRO SANTANA JOSE MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE NAVARRO SANTANA JOSE MANUEL
Empresa: FUENTE PERDIDA SL
Liquidador
- Navarro Santana Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1536 , F 8, S 8, H GC 25480, I/A 3 (04/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-6-35
Empresa: FUENTE PERDIDA SL
Administrador Solidario
- Navarro Santana Jose Manuel
- Navarro Vega Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1536 , F 8, S 8, H GC 25480, I/A 3 (04/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-6-35
Empresa: RYC LA LECHUZA SL
Liquidador
- Navarro Santana Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1760 , F 86, S 8, H GC 35002, I/A 2 (09/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-12-35
Empresa: RYC LA LECHUZA SL
Administrador Unico
- Navarro Santana Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1760 , F 86, S 8, H GC 35002, I/A 2 (09/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-12-35
Información de NAVARRO SANTANA JOSE MANUEL
Mostramos los datos de NAVARRO SANTANA JOSE MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de NAVARRO SANTANA JOSE MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos