NIETO MARTINEZ VICTORIA
Informe ejecutivo de NIETO MARTINEZ VICTORIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE NIETO MARTINEZ VICTORIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SOCIEDAD DE GESTION DE ACTIVOS PROCEDENTES DE LA REESTRUCTURACION BANCARIA SA | Apoderado | 24/07/2023 | |
SOLVIA SERVICIOS INMOBILIARIOS SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 13/05/2021 | |
SOLVIA SERVICIOS INMOBILIARIOS SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 14/04/2021 |
VINCULACIONES DE NIETO MARTINEZ VICTORIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE NIETO MARTINEZ VICTORIA
Apoderado
- Nieto Martinez Victoria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42464 , F 123, S 8, H M 549293, I/A 597 (24/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-144-28
Apoderado Mancomunado
- Banque Vilaseca Roger
- Banque Vilaseca Roger
- Nieto Martinez Victoria
- Nieto Martinez Victoria
Apoderado Solidario
- Banque Vilaseca Roger
- Banque Vilaseca Roger
- Nieto Martinez Victoria
- Nieto Martinez Victoria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3886 , F 198, S 8, H A 146658, I/A 22 (22/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-229-03
Apoderado Mancomunado
- Banque Vilaseca Roger
- Martin Huerta Alicia
- Nieto Martinez Victoria
- Sorolla Edo Antonio
Apoderado Solidario
- Banque Vilaseca Roger
- Martin Huerta Alicia
- Nieto Martinez Victoria
- Sorolla Edo Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3886 , F 196, S 8, H A 146658, I/A 17 (03/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-237-03
Empresa: SOLVIA SERVICIOS INMOBILIARIOS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Nieto Martinez Victoria
- Perez De Acha Beamonte Pau
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41251 , F 20, S 8, H M 716060, I/A 44 (13/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-94-28
Apoderado Mancomunado
- Banque Vilaseca Roger
- Nieto Martinez Victoria
Apoderado Solidario
- Banque Vilaseca Roger
- Nieto Martinez Victoria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3886 , F 194, S 8, H A 146658, I/A 15 (10/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-92-03
Empresa: SOLVIA SERVICIOS INMOBILIARIOS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Nieto Martinez Victoria
- Perez De Acha Beamonte Pau
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41251 , F 15, S 8, H M 716060, I/A 40 (14/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-74-28
Información de NIETO MARTINEZ VICTORIA
Mostramos los datos de NIETO MARTINEZ VICTORIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de NIETO MARTINEZ VICTORIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos