MOLINA GONZALEZ JUSTO
Informe ejecutivo de MOLINA GONZALEZ JUSTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE MOLINA GONZALEZ JUSTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AKTUA SOLUCIONES FINANCIERAS HOLDINGS SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 28/05/2022 | |
SOCIEDAD DE GESTION DE ACTIVOS PROCEDENTES DE LA REESTRUCTURACION BANCARIA SA | Apoderado Mancomunado | 06/02/2019 | |
SOCIEDAD DE GESTION DE ACTIVOS PROCEDENTES DE LA REESTRUCTURACION BANCARIA SA | Apoderado Mancomunado | 08/11/2018 | |
GESTINOVA 99 SL | Apoderado | 28/08/2017 | |
SOCIEDAD DE GESTION DE ACTIVOS PROCEDENTES DE LA REESTRUCTURACION BANCARIA SA | Apoderado Mancomunado | 29/12/2016 |
VINCULACIONES DE MOLINA GONZALEZ JUSTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MOLINA GONZALEZ JUSTO
Empresa: DOVALUE SPAIN SERVICING SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Amado Roman Marta
- Bazaga Pitach Alberto
- Bazaga Pitarch Alberto
- Bazaga Pitarch Alberto
- Cabrero Garcia Andres
- Carreras Ribera Olga
- Castañera Rodriguez Damaso
- Cavanillas Baena Jose Manuel
- Cerezo Hernandez Jose Ignacio
- Cesar Chapa Sara
- Clemente Gonzalez Javier
- Clota Gou Pol
- De La Jara Velasco Ana
- Diaz Arrabe Justo
- Domingues Pedro Pinto Elyseu Do Val
- Duarte Perez Silvia
- Espinosa Bernardo Alberto
- Espinosa Bernardo Alberto
- Espinosa Bernardo Alberto
- Garberi Gallardo Antonio
- Gomez Navarro Gonzalo
- Gomez Navarro Gonzalo
- Gomez Navarro Gonzalo
- Gonzalez Castillo Carlos
- Guardiaguell Antoni
- Labied Majda
- Lozano Royuela Luis
- Marin Parra Laureano Jesus
- Marin Parra Laureano Jesus
- Marin Parra Laureano Jesus
- Marquez Blanco Manuel
- Martinez Gonzalez Raul
- Masedo Bejar Ines
- Mateos Antolinez Angel Paciano
- Menendez Menendez Domingo
- Menendez Menendez Domingo
- Monteagudo Barcia Maria Isabel
- Mora Galan Alberto
- Muñoz Perez-vazquez Jose Angel
- Navarro Suria Luis Sergio
- Perdiz Lopez Juan Pablo
- Peris Andres Jose-sebastian
- Poscar Aguilar Antonio Ramon
- Povedano Marcos Marta Julia
- Povedano Marcos Marta Julia
- Quesada Rodriguez Begoña Ascension
- Ramirez Romero Lourdes
- Rodero Garcia Ricardo Emilio
- Sanchez Garcia Bonifacio
- Serrano Arguello Miguel Angel
- Solis Jabon Jose Julian
- Solis Jabon Jose Julian
- Tames Ortega Pablo
- Urdiales Jimenez Antonio
- Zanon Alba Francisco Vicente
- Zanon Alba Francisco Vicente
Apoderado Mancomunado
- Amado Roman Marta
- Bazaga Pitach Alberto
- Bazaga Pitach Alberto
- Bazaga Pitach Alberto
- Bazaga Pitach Alberto
- Bazaga Pitarch Alberto
- Bazaga Pitarch Alberto
- Bazaga Pitarch Alberto
- Bazaga Pitarch Alberto
- Bazaga Pitarch Alberto
- Bazaga Pitarch Alberto
- Bazaga Pitarch Alberto
- Bazaga Pitarch Alberto
- Bazaga Pitarch Alberto
- Bazaga Pitarch Alberto
- Bazaga Pitarch Alberto
- Bazaga Pitarch Alberto
- Bazaga Pitarch Alberto
- Bazaga Pitarch Alberto
- Bazaga Pitarch Alberto
- Bazaga Pitarch Alberto
- Bazaga Pitarch Alberto
- Bazaga Pitarch Alberto
- Bazaga Pitarch Alberto
- Bazaga Pitarch Alberto
- Bernal Yague David
- Cabrero Garcia Andres
- Cabrero Garcia Andres
- Cabrero Garcia Andres
- Cabrero Garcia Andres
- Cabrero Garcia Andres
- Cerdan Escudero Andres
- Cerdan Escudero Andres
- Cerdan Escudero Andres
- Cerdan Escudero Andres
- Cerdan Escudero Andres
- Conesa Gomez David
- Delcan Garcia David
- Diaz Arrebe Justo
- Egaña Fernandez Jon Igor
- Egaña Fernandez Jon Igor
- Egaña Fernandez Jon Igor
- Egaña Fernandez Jon Igor
- Espinosa Bernardo Alberto
- Espinosa Bernardo Alberto
- Espinosa Bernardo Alberto
- Espinosa Bernardo Alberto
- Espinosa Bernardo Alberto
- Espinosa Bernardo Alberto
- Espinosa Bernardo Alberto
- Espinosa Bernardo Alberto
- Espinosa Bernardo Alberto
- Espinosa Bernardo Alberto
- Espinosa Bernardo Alberto
- Espinosa Bernardo Alberto
- Espinosa Bernardo Alberto
- Ferrer-bonsoms Trigueros Ernesto
- Gomez Navarro Gonzalo
- Gomez Navarro Gonzalo
- Gomez Navarro Gonzalo
- Gomez Navarro Gonzalo
- Gomez Navarro Gonzalo
- Gomez Navarro Gonzalo
- Gomez Navarro Gonzalo
- Gomez Navarro Gonzalo
- Gomez Navarro Gonzalo
- Gomez Navarro Gonzalo
- Gomez Navarro Gonzalo
- Gomez Navarro Gonzalo
- Gomez Navarro Gonzalo
- Gomez Navarro Gonzalo
- Gomez Navarro Gonzalo
- Gomez Navarro Gonzalo
- Gomez Navarro Gonzalo
- Gomez Navarro Gonzalo
- Gomez Navarro Gonzalo
- Gomez Navarro Gonzalo
- Gomez Navarro Gonzalo
- Gomez Navarro Gonzalo
- Gonzalez Diaz Juan Carlos
- Guardiaguell Antoni
- Martinez Modron David
- Molina Gonzalez Justo
- Ortigosa Salvador Javier
- Ortigosa Salvados Javier
- Povedano Marcos Marta Julia
- Sagastizabal Cardelus Alfonso Maria
- Sanchez Diaz Angel Luis
- Sanchez Diaz Angel Luis
- Sanchez Diaz Angel Luis
- Sanchez Diaz Angel Luis
- Sanchez Diaz Angel Luis
- Sanchez Diaz Angel Luis
- Sanchez Diaz Angel Luis
- Sanchez Diaz Angel Luis
- Sanchez Diaz Angel Luis
- Sanchez Diaz Angel Luis
- Sanchez Diaz Angel Luis
- Sanchez Diaz Angel Luis
- Sanchez Diaz Angel Luis
- Sanchez Diaz Angel Luis
- Sanchez Diaz Angel Luis
- Sanchez Diaz Angel Luis
- Sanchez Diaz Angel Luis
- Sanchez Diaz Angel Luis
- Sanchez Diaz Angel Luis
- Sanchez Diaz Angel Luis
- Sanchez Diaz Angel Luis
- Serrano Arguello Miguel
- Serrano Arguello Miguel Angel
- Serrano Arguello Miguel Angel
- Serrano Arguello Miguel Angel
- Serrano Arguello Miguel Angel
- Serrano Arguello Miguel Angel
- Serrano Arguello Miguel Angel
- Serrano Arguello Miguel Angel
- Serrano Arguello Miguel Angel
- Serrano Arguello Miguel Angel
- Serrano Arguello Miguel Angel
- Serrano Arguello Miguel Angel
- Serrano Arguello Miguel Angel
- Serrano Arguello Miguel Angel
- Serrano Arguello Miguel Angel
- Serrano Arguello Miguel Angel
- Serrano Arguello Miguel Angel
- Serrano Arguello Miguel Angel
- Serrano Arguello Miguel Angel
- Serrano Arguello Miguel Angel
- Serrano Arguello Miguel Angel
- Serrano Arguello Miguel Angel
- Serrano Arguello Miguel Angel
- Serrano Arguello Miguel Angel
- Serrano Arguello Miguel Angel
- Serrano Arguello Miguel Angel
- Serrano Arguello Miguel Angel
- Serrano Arguello Miguel Angel
Apoderado Solidario
- Amado Roman Marta
- Bazaga Pitarch Alberto
- Delcan Garcia David
- Diaz Arrabe Justo
- Egaña Fernandez Jon Igor
- Gomez Navarro Gonzalo
- Gomez Ruiz Jose Luis
- Guardia Guell Antoni
- Guardiaguell Antoni
- Menendez Menendez Domingo
- Povedano Marcos Marta Julia
- Sagastizabal Cardelus Alfonso Maria
- Serrano Arguello Miguel Angel
- Solis Jabon Jose Julian
Apoderado
- Amado Roman Marta
- Amado Roman Marta
- Amado Roman Marta
- Bazaga Pitach Alberto
- Bazaga Pitach Alberto
- Bazaga Pitach Alberto
- Bazaga Pitach Alberto
- Bazaga Pitach Alberto
- Bazaga Pitach Alberto
- Bazaga Pitach Alberto
- Bazaga Pitarch Alberto
- Bazaga Pitarch Alberto
- Bazaga Pitarch Alberto
- Bazaga Pitarch Alberto
- Bazaga Pitarch Alberto
- Bazaga Pitarch Alberto
- Bazaga Pitarch Alberto
- Bazaga Pitarch Alberto
- Bazaga Pitarch Alberto
- Bazaga Pitarch Alberto
- Bazaga Pitarch Alberto
- Bazaga Pitarch Alberto
- Bazaga Pitarch Alberto
- Bazaga Pitarch Alberto
- Bazaga Pitarch Alberto
- Bazaga Pitarch Alberto
- Bazaga Pitarch Alberto
- Bazaga Pitarch Alberto
- Bazaga Pitarch Alberto
- Bazaga Pitarch Alberto
- Bazaga Pitarch Alberto
- Bernal Yague David
- Cabrero Garcia Andres
- Cabrero Garcia Andres
- Cabrero Garcia Andres
- Cabrero Garcia Andres
- Cabrero Garcia Andres
- Cabrero Garcia Andres
- Cabrero Garcia Andres
- Cabrero Garcia Andres
- Cabrero Garcia Andres
- Cabrero Garcia Andres
- Cabrero Garcia Andres
- Callejo Dosset Rafael
- Castañera Rodriguez Damaso
- Cerdan Escudero Andres
- Cerdan Escudero Andres
- Cerdan Escudero Andres
- Cerdan Escudero Andres
- Cerdan Escudero Andres
- Cerdan Escudero Andres
- Cerdan Escudero Andres
- Cerdan Escudero Andres
- Cerdan Escudero Andres
- Cerdan Escudero Andres
- Cerdan Escudero Andres
- Cerdan Escudero Andres
- Cerdan Escudero Andres
- Cerdan Escudero Andres
- Cerdan Escudero Andres
- Cerdan Escudero Andres
- Egaña Fernandez Jon Igor
- Egaña Fernandez Jon Igor
- Espinosa Bernardo Alberto
- Espinosa Bernardo Alberto
- Espinosa Bernardo Alberto
- Espinosa Bernardo Alberto
- Espinosa Bernardo Alberto
- Espinosa Bernardo Alberto
- Espinosa Bernardo Alberto
- Espinosa Bernardo Alberto
- Espinosa Bernardo Alberto
- Espinosa Bernardo Alberto
- Espinosa Bernardo Alberto
- Espinosa Bernardo Alberto
- Espinosa Bernardo Alberto
- Espinosa Bernardo Alberto
- Espinosa Bernardo Alberto
- Espinosa Bernardo Alberto
- Espinosa Bernardo Alberto
- Espinosa Bernardo Alberto
- Espinosa Bernardo Alberto
- Espinosa Bernardo Alberto
- Espinosa Carpintero Maria Macarena
- Ferrer-bonsoms Trigueros Ernesto
- Garcia Auso Gonzalo
- Gomez Navarro Gonzalo
- Gomez Navarro Gonzalo
- Gomez Navarro Gonzalo
- Gomez Navarro Gonzalo
- Gomez Navarro Gonzalo
- Gomez Navarro Gonzalo
- Gomez Navarro Gonzalo
- Gomez Navarro Gonzalo
- Gomez Navarro Gonzalo
- Gomez Navarro Gonzalo
- Gomez Navarro Gonzalo
- Gomez Navarro Gonzalo
- Gomez Navarro Gonzalo
- Gomez Navarro Gonzalo
- Gomez Navarro Gonzalo
- Gomez Navarro Gonzalo
- Gomez Navarro Gonzalo
- Gomez Navarro Gonzalo
- Gomez Navarro Gonzalo
- Gomez Navarro Gonzalo
- Gomez Navarro Gonzalo
- Gomez Navarro Gonzalo
- Gomez Navarro Gonzalo
- Gomez Navarro Gonzalo
- Gomez Navarro Gonzalo
- Gomez Navarro Gonzalo
- Gomez Ruiz Jose Luis
- Gomez Ruiz Jose Luis
- Gomez Ruiz Jose Luis
- Gomez Ruiz Jose Luis
- Guardia Guell Antoni
- Guardia Guell Antoni
- Guardia Guell Antoni
- Guardia Guell Antoni
- Guardiaguell Antoni
- Hernandez Cuevas Leocadio Ismael
- Hernandez Cuevas Leocadio Ismael
- Hernandez Cuevas Leocadio Ismael
- Hernandez Cuevas Leocadio Ismael
- Marin Parra Laureano Jesus
- Marin Parra Laureano Jesus
- Marquez Blanco Manuel
- Martin Iglesias Sergio
- Martin Iglesias Sergio
- Martin Iglesias Sergio
- Martin Iglesias Sergio
- Martinez Modron David
- Ortigosa Salvador Javier
- Povedano Marcos Marta Julia
- Salinas Lizana Angel
- Sanchez Diaz Angel Luis
- Sanchez Diaz Angel Luis
- Sanchez Diaz Angel Luis
- Sanchez Diaz Angel Luis
- Sanchez Palomares Miguel
- Serrano Arguello Miguel Angel
- Serrano Arguello Miguel Angel
- Serrano Arguello Miguel Angel
- Serrano Arguello Miguel Angel
- Serrano Arguello Miguel Angel
- Serrano Arguello Miguel Angel
- Serrano Arguello Miguel Angel
- Serrano Arguello Miguel Angel
- Serrano Arguello Miguel Angel
- Serrano Arguello Miguel Angel
- Serrano Arguello Miguel Angel
- Serrano Arguello Miguel Angel
- Serrano Arguello Miguel Angel
- Serrano Arguello Miguel Angel
- Serrano Arguello Miguel Angel
- Serrano Arguello Miguel Angel
- Serrano Arguello Miguel Angel
- Serrano Arguello Miguel Angel
- Serrano Arguello Miguel Angel
- Serrano Arguello Miguel Angel
- Serrano Arguello Miguel Angel
- Serrano Arguello Miguel Angel
- Serrano Arguello Miguel Angel
- Serrano Arguello Miguel Angel
- Serrano Arguello Miguel Angel
- Serrano Arguello Miguel Angel
- Serrano Arguello Miguel Angel
- Serrano Arguello Miguel Angel
- Serrano Arguello Miguel Angel
- Serrano Arguello Miguel Angel
- Serrano Arguello Miguel Angel
- Serrano Arguello Miguel Angel
- Serrano Arguello Miguel Angel
- Serrano Arguello Miguel Angel
- Serrano Arguello Miguel Angel
- Serrano Arguello Miguel Angel
- Serrano Arguello Miguel Angel
- Serrano Carrillo Miguel Angel
- Zanon Alba Francisco Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41655 , F 156, S 8, H M 566434, I/A 405 (25/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-23-28
Empresa: BANCO SANTANDER SA
Apoderado Mancomunado
- Alba Alarco Julia
- Alvarez Dominguez Alejandro
- Brugos Bienzobas Jorge
- Caballero Perez Juan-carlos
- Chimeno Chimeno Eugenio
- Clemente Gonzalez Javier
- Cuerpo Romero Alberto
- Escamez Parra Pablo
- Ganau Ossorio Maria
- Linaza Mendizabal Pablo Godofredo
- Lopez Ruiz Monica
- Losa De Aza Maria Dolores
- Marquez Garcia Roberto
- Martinez Dominguez Helga Vivianna
- Molina Gonzalez Justo
- Palancar Ortega Yolanda
- Pedrajas Garcia Ricardo
- Perdiz Lopez Juan Pablo
- Quesada Rodriguez Begoña Ascension
- Redondo Herran Jose Luis
- Rubio Albert Rafael
- Sanchez Garcia Sandra
- Toro Rioja Francisco Jose
- Trinchan Chaure Julian Carlos
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1279 , F 70, S 8, H S 1960, I/A 4748 (12/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-18-39
Apoderado Mancomunado Solidario
- Alarcon Gomez Victor Luis
- Almiñana Tendilla Marina
- Alonso Carralero Juan Carlos
- Andree Requena Victor
- Aranegas Fernandez Noelia
- Arredondo Rodriguez Agustin
- Aycat Almagro Alejandro
- Bailen Mañogil Daniel
- Ballester Fernandez Estefania
- Barberan Fernandez Victor
- Barquero Aranda Ruben Antonio
- Bastos Chirinos Katerine
- Batlles Tomas Laura
- Bellosta Rigo Jose Luis
- Benaisa Faisal Mohamed
- Berrocal Fernandez Maria Lucia
- Botis Amoros Silvia
- Bru Vila Roger
- Burriel Perez Luis Miguel
- Butragueño Vivo Maria Paz Milagros
- Campos Blanco Miguel
- Carcel Castillo Silvia
- Casabosca Casals Judit
- Castiello Raluy Jorge
- Castillo Suarez Juan Jose
- Cerdan Valero Helena
- Chao Bermudez Igor
- Cisneros Quintana Mariela
- Colon Dominguez Andres
- Conejero Ferrandiz Irene
- Consuela Gerea Doina
- Crespo Vazquez Alvaro
- De Nsogo Angulo Maria Ecomo
- Deu Vicente Raquel
- Diaz Martinez Pinna Cristina
- Diez Lopez Silvia
- Duch Martinez Jorge
- Espinosa Moya Noemi
- Fernandez Gonzales Ana Belen
- Fernandez Lledo Maria Begoña
- Fernandez Pipaon Francisco Jose
- Ferrer-bonsoms Trigueros Ernesto
- Ferri Coballes David
- Flor Lozano Eva Maria
- Franco Nerin Teresa
- Gallardo Moreno Paloma
- Garcia Moreno Amanda
- Gil Asenjo Jose Javier
- Gil Marquez Sonia
- Gil Monzon Rebeca
- Gimenez Betanzos Mari Luz
- Gimeno Garcia Pedro
- Gombao Navarro Javier
- Gomez Pinteño Maria
- Gomez Pulido Enrique
- Gomez Velez Alejandra
- Gonzaleza Sadornil Diana
- Guillen Obis Begoña
- Harras Valero Paloma
- Hernandez Valero Maria Catalina
- Ibarzo Martinez Sergio
- Inoges Enguita Jesus
- Irles Carballa Maria Jesus
- Jarque Garcia Maria Teresa
- Jurado Gomis Maria Loreto
- Labado Torres Antonia
- Llorens Armengol Maria Del Carmen
- Longas Morellon Maria Pilar
- Lopez Abellan Maria
- Lopez Sanchez Jose Antonio
- Luna Laurenti Gabriel Enrique
- Mainar Navarro Cristian
- Manrique Tajuelo Raul
- Manrique Tajuelo Raul
- Manrique Tajuelo Raul
- Manrique Tajuelo Raul
- Marin Lopez Veronica
- Martin Herrero Elena
- Martinez Garcia Begoña
- Martinez Garcia Begoña
- Martinez Garriga Andrea
- Martinez Sales Antonio Jose
- Martinez Vila Lorena
- Millian Bruyel Antonio
- Miralles Ros Lidia
- Molina Gonzalez Justo
- Molto Cuenca Jose Ramon
- Montilla Diaz Nicolas
- Morcillo Jurado Rosa
- Morollon Calles Jesus
- Muñoz Garcia Alberto
- Muñoz Marco Jose Manuel
- Navarro Cameo Luis-alfonso
- Paisan Rodriguez Jesus-miguel
- Palacios Melle Alma Noelia
- Peña Morais Rodrigo Alejandro
- Penella Salvador Alejandra
- Perez Izaguirre Maria Carmen
- Perez Monterrubio Patricia
- Perez Sanchez Nuria
- Piazuelo Guallar Daniel
- Picciolato De Lucas Monica
- Pina Saez Yoanna
- Pinto Lerma Maria Del Mar
- Ponce Gomez Jose Antonio
- Quereda Casadesus Maria Angeles
- Quesada Mas Paloma
- Quinto Perea Lidia
- Real Luceron Laura
- Recuero Arenas Esther
- Robles Chacon Alberto
- Robles Marin Jose Luis
- Robres Lasheras Carmen Maria
- Robres Lasheras Carmen Maria
- Rodriguez Fuertes Luis Manuel
- Rojas Martinez Jorge
- Ros Rodriguez Ana Angela
- Ruiz Martinez Sarai
- San Clemente Garcia Esther
- Sanchez Alvarez Vanessa
- Sanchez Gonzalez Pablo
- Sanchez Navarro Natalia
- Sanchez Palau Antonio
- Sancho Ibañez Algarra Belen
- Santiago Iglesias Jose Maria
- Santos Vega Sergio
- Sarabia Moreno Natalia
- Sicilia Capdevila Ariadna
- Sierra Lopez Manuel Jose
- Sirvent Mezquita Ana Maria
- Tomas Requena Manuel Francisco
- Touza Rozas Roberto Carlos
- Trassierra Villalba Javier
- Valcarcel Gomez Maximiliano
- Velez Aparicio Beatriz
- Ventas Pavon Luis-alberto
- Vicedo Roman Maria Pepa
- Vicedo Roman Maria Pepa
- Vicente Ponce Daniel
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42068 , F 218, S 8, H M 544202, I/A 71 (28/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-105-28
Empresa: ALTAMIRA SANTANDER REAL ESTATE SA
Apoderado Mancomunado
- Molina Gonzalez Justo
- Rubio Albert Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36352 , F 157, S 8, H M 88978, I/A 269 (28/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-65-28
Empresa: ALTAMIRA ASSET MANAGEMENT SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41655 , F 73, S 8, H M 566434, I/A 354 (24/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-43-28
Empresa: LANDCOMPANY 2020 SL
Apoderado
- Alba Alarco Julia
- Alonso Hernandez Ismael
- Amado Roman Marta
- Aparicio Bueno Nuria
- Aranda Silvert Oscar
- Aranguez Cortes Ana
- Arnoso Alvarez Enrique
- Arribas Rosendo Javier Esteban
- Barrasa Shaw Julia Esperanza
- Barreiros Cortinas Patricia
- Bellosta Rigo Jose Luis
- Berriolopez Huidobro Ibon
- Botella Coca Josep Maria
- Brugos Bienzobas Jorge
- Buñuel Paredes Eva Maria
- Calle Tesoro Jorge
- Callejas Rodriguez Mario
- Calvo Martinez Aitor
- Carceller Diaz De Argote Begoña
- Carretero Del Castillo Maria Macarena
- Castaño Diaz Elvira
- Clemente Gonzalez Javier
- Comenge Ortiz Jose Manuel
- Corte Fiallo Javier
- Cortes Poveda Isabel
- Cuerpo Romero Alberto
- De Jorge Vegas Alberto-federico
- De La Calle Mateos Alejandra
- Delcan Garcia David
- Delgado Herrero Manuel
- Egaña Fernandez Jon Igor
- Erikkson Gomez Leif Manuel Alexander
- Escamez Parra Pablo
- Fernandez Garcia Ana
- Fisac Ramon Lidia
- Garcia Del Castillo Viviana
- Garcia Sanchez Sonia
- Garzas Cejudo Angel Javier
- Gomez Ruiz Jose Luis
- Gonzalez Angulo Juan Carlos
- Guardia Guell Antoni
- Gutierrez Sanchez Laura
- Iglesias Maldonado Pablo
- Izquierdo Perez Paula
- Jimenez Senovilla Miguel
- Larraz Gonzalez Maria Jesus
- Linarejos Calderon Cocheteux Maria
- Linaza Mendizabal Pablo Godofredo
- Lopez Arredondo Alfonso-jesus
- Lopez-pardos Gonzalez De Toro Rafael
- Lopez Ruiz Monica
- Lopez Silva Laura
- Marquez Garcia Roberto
- Martin Iglesias Sergio
- Martin Sanchez Elsa Maria
- Martinez Dominguez Helga Vivianna
- Martinez Gomez Cristina
- Martinez Modron David
- Mas Garcia Victor Manuel
- Masedo Bejar Ines
- Matemalas Moreno Francisco
- Medina Padron Raquel
- Menendez Menendez Domingo
- Miranda Garcia Daniel
- Molina Gonzalez Justo
- Montani Molina Carolina Isabel
- Moran Santor Jorge
- Moreno Sarda Beatriz Isabel
- Morilla Morales Javier
- Morillo Escalante Maria Alba
- Muñoz Perez-vazquez Jose Angel
- Muro Duran Javier
- Ordoñez Garcia Maria Jose
- Palacios De La Torre Francisco Javier
- Palazon Ruiz Belen
- Pedrajas Garcia Ricardo
- Perdiz Lopez Juan Pablo
- Personat Sereno Raul
- Quesada Rodriguez Begoña
- Ramirez Rico Ignacio
- Redondo Herran Jose Luis
- Regueiro Seren Jose Oscar
- Rivera Alonso Monica
- Rodriguez Lancharro Jose Antonio
- Romero Dorado Ignacio
- Romero Lazaro Olivia
- Rua Rodriguez Angel Joel
- Rubio Albert Rafael
- Salvador Salvador Javier
- Sanchez Cotrina Lourdes
- Sanchez Diaz Angel Luis
- Sanchez Garcia Rosana
- Sanchez Martinez Eulalia
- Sañudo Bachiller Paula
- Soria Villaseca Diana
- Subira Santamira Augusto
- Tito Argaiz Macarena
- Tomas Bravo Maria Del Mar
- Toro Rioja Francisco Jose
- Ucha Leguiza Maria
- Vizcaino Blanco Sara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39961 , F 179, S 8, H M 688510, I/A 24 (17/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-120-28
Empresa: LANDMARK IBERIA SL
Apoderado
- Alba Alarco Julia
- Alonso Hernandez Ismael
- Amado Roman Marta
- Aranda Silvert Oscar
- Berriolopez Huidobro Ibon
- Botella Coca Josep Maria
- Brugos Bienzobas Jorge
- Buñuel Paredes Eva Maria
- Calle Tesoro Jorge
- Callejas Rodriguez Mario
- Calvo Martinez Aitor
- Carceller Diaz De Argote Begoña
- Carretero Del Castillo Maria Macarena
- Castaño Diaz Elvira
- Clemente Gonzalez Javier
- Comenge Ortiz Jose Manuel
- Corte Fiallo Javier
- Cortes Poveda Isabel
- Cuerpo Romero Alberto
- De Jorge Vegas Alberto-federico
- De La Calle Mateos Alejandra
- Delcan Garcia David
- Delgado Herrero Manuel
- Egaña Fernandez Jon Igor
- Escamez Parra Pablo
- Fernandez Garcia Ana
- Fisac Ramon Lidia
- Garcia Del Castillo Viviana
- Garcia Sanchez Sonia
- Garzas Cejudo Angel Javier
- Gomez Ruiz Jose Luis
- Gonzalez Angulo Juan Carlos
- Guardia Guell Antoni
- Gutierrez Sanchez Laura
- Iglesias Maldonado Pablo
- Izquierdo Perez Paula
- Jimenez Senovilla Miguel
- Linarejos Calderon Cocheteux Maria
- Linaza Mendizabal Pablo Godofredo
- Lopez Arredondo Alfonso-jesus
- Lopez Ruiz Monica
- Lopez Silva Laura
- Marquez Garcia Roberto
- Martin Iglesias Sergio
- Martin Sanchez Elsa Maria
- Martinez Dominguez Helga Vivianna
- Martinez Gomez Cristina
- Martinez Modron David
- Mas Garcia Victor Manuel
- Masedo Bejar Ines
- Matemalas Moreno Francisco
- Medina Padron Raquel
- Menendez Menendez Diego
- Miranda Garcia Daniel
- Molina Gonzalez Justo
- Montani Molina Carolina Isabel
- Morillo Escalante Maria Alba
- Muñoz Perez-vazquez Jose Angel
- Muro Duran Javier
- Palazon Ruiz Belen
- Pedrajas Garcia Ricardo
- Perdiz Lopez Juan Pablo
- Personat Sereno Raul
- Quesada Rodriguez Begoña
- Ramirez Rico Ignacio
- Redondo Herran Jose Luis
- Rivera Alonso Monica
- Rodriguez Lancharro Jose Antonio
- Romero Lazaro Olivia
- Rubio Albert Rafael
- Sanchez Cotrina Lourdes
- Sanchez Diaz Angel Luis
- Sanchez Garcia Rosana
- Sañudo Bachiller Paula
- Soria Villaseca Diana
- Subira Santamira Augusto
- Tomas Bravo Maria Del Mar
- Toro Rioja Francisco Jose
- Ucha Leguiza Maria
- Vizcaino Blanco Sara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38724 , F 10, S 8, H M 688510, I/A 10 (22/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-230-28
Apoderado Mancomunado
- Alegre Casalta Carlos
- Alonso Gonzalez Javier
- Amado Roman Marta
- Brugos Bienzobas Jorge
- Buñuel Paredes Eva Maria
- Callejas Rodriguez Mario
- Carretero Del Castillo Macarena
- Castro Nohales Daniel
- Clemente Gonzalez Javier
- Comenge Ortiz Jose Manuel
- De Jorge Vegas Alberto-federico
- De La Calle Mateos Alejandra
- Del Campo Hernandez Juan
- DIAGONAL COMPANY SERVICES & SOLUTIONS SL
- Duarte Perez Silvia
- Estil Les Torrebadell Juan
- Fernandez Carballido Ana Belen
- Fernandez Garcia Ana
- Fisac Ramon Lidia
- Forcadell Tomas Yolanda
- Ganau Ossorio Maria
- Garcia Del Castillo Viviana
- Garcia Sanchez Sonia
- Garzas Cejudo Angel Javier
- GESTINOVA 99 SL
- Gomez Ruiz Jose Luis
- Gonzalez Angulo Juan Carlos
- Guardia Guell Antoni
- Iglesias Tejedor Estefania
- INDRA BPO SL
- Izquierdo Perez Paula
- Jimenez Senovilla Miguel
- JURYGEST SERVICIOS INTEGRALES SL
- Lopez Ruiz Monica
- Losa De Aza Maria Dolores
- Manjarres Garcia Julia
- Martin Martinez Esther
- Martinez Modron David
- Mas Garcia Victor Manuel
- Miranda Garcia Daniel
- Molina Gonzalez Justo
- Muñoz Perez-vazquez Jose Angel
- Muro Duran Javier
- Palancar Ortega Yolanda
- Palazon Ruiz Belen
- Pedrajas Garcia Ricardo
- Perdiz Lopez Juan Pablo
- Povedano Marcos Marta Julia
- Quesada Rodriguez Begoña Ascension
- Ramirez Sanabria Gonzalo
- Redondo Herran Jose Luis
- Riek Ribert Heike
- Rivera Alonso Monica
- Rodriguez Lancharro Jose Antonio
- Romero Hernandez Belen
- Romero Lazaro Olivia
- Rubio Albert Rafael Maria
- Sanchez Diaz Angel Luis
- Sanchez Palomares Miguel
- Soria Villaseca Diana
- Toro Rioja Francisco Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37201 , F 220, S 8, H M 549293, I/A 339 (06/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-30-28
Apoderado Mancomunado
- Alegre Casalta Carlos
- Alonso Gonzalez Javier
- Amado Roman Marta
- Boix Armengol Nuria
- Brugos Bienzobas Jorge
- Buñuel Paredes Eva Maria
- Callejas Rodriguez Mario
- Caridad Sanchez Edgar
- Carretero Del Castillo Macarena
- Casajuana Miras Albert
- Castro Nohales Daniel
- Cervantes Jimenez Ignacio
- Clemente Gonzalez Javier
- Comenge Ortiz Jose Manuel
- Cort Pujolras Isabel
- De Jorge Vegas Alberto-federico
- De La Calle Mateos Alejandra
- DIAGONAL SERVICES & SOLUTIONS SL
- Diaz Fernandez Esther
- Duarte Perez Silvia
- Duque Gimeno Miguel Angel
- Estil Les Torrebadell Juan
- Fernandez Carballido Ana Belen
- Fisac Ramon Lidia
- Forcadell Tomas Yolanda
- Ganau Ossorio Maria
- Garcia Colmeiro Carlos
- Garcia Sanchez Sonia
- Garzas Cejudo Angel Javier
- GESTINOVA 99 SL
- Gomez Ruiz Jose Luis
- Guardiaguell Antoni
- Herrero Sanahuja Ana
- Iglesias Tejedor Estefania
- INDRA BPO SL
- Izquierdo Perez Paula
- Jimenez Senovilla Miguel
- Juan Ballesta Jose-luis
- JURYGEST SERVICIOS INTEGRALES SL
- Laguna Perez Jose Luis
- Landeira Luque Jose Omar
- Lope Ruiz Monica
- Lopez Betrian Antonio
- Lopez Salvador Judit
- Losa De Aza Maria Dolores
- Manjarres Garcia Julia
- Marin Simon Maria Pilar
- Martin Martinez Esther
- Martinez Gonzalez Raul
- Martinez Modron David
- Mas Garcia Victor Manuel
- Miranda Garcia Daniel
- Molina Gonzalez Justo
- Moreno Ortiz Francisco Jesus
- Motilla Tallada Ignacio
- Muñarch Cobos Jose Manuel
- Muñoz Perez-vazquez Jose Angel
- Muro Duran Javier
- Ortigosa Salvados Javier
- Paez Rios Juan Manuel
- Palancar Ortega Yolanda
- Palazon Ruiz Belen
- Pedrajas Garcia Ricardo
- Perdiz Lopez Juan Pablo
- Povedano Marcos Marta Julia
- Quesada Rodriguez Begoña Ascension
- Redondo Herran Jose Luis
- Reguilon Perez Rodrigo
- Riek Ribert Heike
- Rivera Alonso Monica
- Rodriguez Lancharro Jose Antonio
- Romero Hernandez Belen
- Rubio Albert Rafael Maria
- Ruiz Terrones Rosario
- Salvador Corella Maria Del Pilar
- Sanchez Diaz Angel Luis
- Sanchez Palomares Miguel
- Sanchez Velazquez Daniela Natividad
- Soria Villaseca Diana
- Teijelo Fernandez Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37201 , F 200, S 8, H M 549293, I/A 329 (08/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-223-28
Empresa: GESTINOVA 99 SL
Apoderado Mancomunado
- Alegre Casalta Carlos
- Alonso Gonzalez Javier
- Amado Roman Marta
- Boix Armengol Nuria
- Brugos Bienzobas Jorge
- Buñuel Paredes Eva Maria
- Callejas Rodriguez Mario
- Caridad Sanchez Edgar
- Carretero Del Castillo Maria Macarena
- Casajuana Miras Albert
- Castro Nohales Daniel
- Cervantes Jimenez Ignacio
- Clemente Gonzalez Javier
- Comenge Ortiz Jose Manuel
- Cort Pujolras Isabel
- De La Calle Mateos Alejandra
- Diaz Fernandez Esther
- Duarte Perez Silvia
- Duque Gimeno Miguel Angel
- Estil Les Torrebadell Juan
- Federico De Jorge Vegas Alberto
- Fernandez Carballido Ana Belen
- Fisac Ramon Lidia
- Forcadell Tomas Yolanda
- Ganau Ossorio Maria
- Garcia Colmeiro Carlos
- Garcia Sanchez Sonia
- Garzas Cejudo Angel Javier
- Gomez Ruiz Jose Luis
- Guardiaguell Antoni
- Herrero Sanahuja Ana
- Iglesias Tejedor Estefania
- Izquierdo Perez Paula
- Jimenez Senovilla Miguel
- Juan Ballesta Jose-luis
- Laguna Perez Jose Luis
- Landeira Luque Jose Omar
- Lopez Betrian Antonio
- Lopez Ruiz Monica
- Lopez Salvador Judit
- Losa De Aza Maria Dolores
- Manjarres Garcia Julia
- Marin Simon Maria Pilar
- Martin Martinez Esther
- Martinez Gonzalez Raul
- Martinez Modron David
- Mas Garcia Victor Manuel
- Miranda Garcia Daniel
- Molina Gonzalez Justo
- Moreno Ortiz Francisco Jesus
- Motilla Tallada Ignacio
- Muñarch Cobos Jose Manuel
- Muñoz Perez-vazquez Jose Angel
- Muro Duran Javier
- Ortigosa Salvador Javier
- Paez Rios Juan Manuel
- Palancar Ortega Yolanda
- Palazon Ruiz Belen
- Pedrajas Garcia Ricardo
- Perdiz Lopez Juan Pablo
- Povedano Marcos Marta Julia
- Quesada Rodriguez Begoña Ascension
- Redondo Herran Jose Luis
- Reguilon Perez Rodrigo
- Riek Ribbert Heike
- Rivera Alonso Monica
- Rodriguez Lancharro Jose Antonio
- Romero Hernandez Belen
- Rubio Albert Rafael Maria
- Ruiz Terrones Rosario
- Salvador Corella Maria Del Pilar
- Sanchez Diaz Angel Luis
- Sanchez Palomares Miguel
- Sanchez Velazquez Daniela Natividad
- Soria Villaseca Diana
- Teijelo Fernandez Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34440 , F 212, S 8, H M 227747, I/A 178 (06/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-177-28
VER MAS ACTOS
Información de MOLINA GONZALEZ JUSTO
Mostramos los datos de MOLINA GONZALEZ JUSTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MOLINA GONZALEZ JUSTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos