DUARTE PEREZ SILVIA
Informe ejecutivo de DUARTE PEREZ SILVIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 11
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE DUARTE PEREZ SILVIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HAYA REAL ESTATE SA | Apoderado | 02/08/2019 | |
SOCIEDAD DE GESTION DE ACTIVOS PROCEDENTES DE LA REESTRUCTURACION BANCARIA SA | Apoderado | 26/03/2019 | |
SOCIEDAD DE GESTION DE ACTIVOS PROCEDENTES DE LA REESTRUCTURACION BANCARIA SA | Apoderado Mancomunado | 06/02/2019 | |
SOCIEDAD DE GESTION DE ACTIVOS PROCEDENTES DE LA REESTRUCTURACION BANCARIA SA | Apoderado Mancomunado | 08/11/2018 | |
GESTINOVA 99 SL | Apoderado | 28/08/2017 | |
SOCIEDAD DE GESTION DE ACTIVOS PROCEDENTES DE LA REESTRUCTURACION BANCARIA SA | Apoderado Mancomunado | 29/12/2016 | |
DOVALUE SPAIN SERVICING SA | Apoderado Mancomunado | 22/12/2016 |
VINCULACIONES DE DUARTE PEREZ SILVIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DUARTE PEREZ SILVIA
Empresa: DOVALUE SPAIN SERVICING SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Amado Roman Marta
- Bazaga Pitach Alberto
- Bazaga Pitarch Alberto
- Bazaga Pitarch Alberto
- Cabrero Garcia Andres
- Carreras Ribera Olga
- Castañera Rodriguez Damaso
- Cavanillas Baena Jose Manuel
- Cerezo Hernandez Jose Ignacio
- Cesar Chapa Sara
- Clemente Gonzalez Javier
- Clota Gou Pol
- De La Jara Velasco Ana
- Diaz Arrabe Justo
- Domingues Pedro Pinto Elyseu Do Val
- Duarte Perez Silvia
- Espinosa Bernardo Alberto
- Espinosa Bernardo Alberto
- Espinosa Bernardo Alberto
- Garberi Gallardo Antonio
- Gomez Navarro Gonzalo
- Gomez Navarro Gonzalo
- Gomez Navarro Gonzalo
- Gonzalez Castillo Carlos
- Guardiaguell Antoni
- Labied Majda
- Lozano Royuela Luis
- Marin Parra Laureano Jesus
- Marin Parra Laureano Jesus
- Marin Parra Laureano Jesus
- Marquez Blanco Manuel
- Martinez Gonzalez Raul
- Masedo Bejar Ines
- Mateos Antolinez Angel Paciano
- Menendez Menendez Domingo
- Menendez Menendez Domingo
- Monteagudo Barcia Maria Isabel
- Mora Galan Alberto
- Muñoz Perez-vazquez Jose Angel
- Navarro Suria Luis Sergio
- Perdiz Lopez Juan Pablo
- Peris Andres Jose-sebastian
- Poscar Aguilar Antonio Ramon
- Povedano Marcos Marta Julia
- Povedano Marcos Marta Julia
- Quesada Rodriguez Begoña Ascension
- Ramirez Romero Lourdes
- Rodero Garcia Ricardo Emilio
- Sanchez Garcia Bonifacio
- Serrano Arguello Miguel Angel
- Solis Jabon Jose Julian
- Solis Jabon Jose Julian
- Tames Ortega Pablo
- Urdiales Jimenez Antonio
- Zanon Alba Francisco Vicente
- Zanon Alba Francisco Vicente
Apoderado Mancomunado
- Amado Roman Marta
- Bazaga Pitach Alberto
- Bazaga Pitach Alberto
- Bazaga Pitach Alberto
- Bazaga Pitach Alberto
- Bazaga Pitarch Alberto
- Bazaga Pitarch Alberto
- Bazaga Pitarch Alberto
- Bazaga Pitarch Alberto
- Bazaga Pitarch Alberto
- Bazaga Pitarch Alberto
- Bazaga Pitarch Alberto
- Bazaga Pitarch Alberto
- Bazaga Pitarch Alberto
- Bazaga Pitarch Alberto
- Bazaga Pitarch Alberto
- Bazaga Pitarch Alberto
- Bazaga Pitarch Alberto
- Bazaga Pitarch Alberto
- Bazaga Pitarch Alberto
- Bazaga Pitarch Alberto
- Bazaga Pitarch Alberto
- Bazaga Pitarch Alberto
- Bazaga Pitarch Alberto
- Bazaga Pitarch Alberto
- Bernal Yague David
- Cabrero Garcia Andres
- Cabrero Garcia Andres
- Cabrero Garcia Andres
- Cabrero Garcia Andres
- Cabrero Garcia Andres
- Cerdan Escudero Andres
- Cerdan Escudero Andres
- Cerdan Escudero Andres
- Cerdan Escudero Andres
- Cerdan Escudero Andres
- Conesa Gomez David
- Delcan Garcia David
- Diaz Arrebe Justo
- Egaña Fernandez Jon Igor
- Egaña Fernandez Jon Igor
- Egaña Fernandez Jon Igor
- Egaña Fernandez Jon Igor
- Espinosa Bernardo Alberto
- Espinosa Bernardo Alberto
- Espinosa Bernardo Alberto
- Espinosa Bernardo Alberto
- Espinosa Bernardo Alberto
- Espinosa Bernardo Alberto
- Espinosa Bernardo Alberto
- Espinosa Bernardo Alberto
- Espinosa Bernardo Alberto
- Espinosa Bernardo Alberto
- Espinosa Bernardo Alberto
- Espinosa Bernardo Alberto
- Espinosa Bernardo Alberto
- Ferrer-bonsoms Trigueros Ernesto
- Gomez Navarro Gonzalo
- Gomez Navarro Gonzalo
- Gomez Navarro Gonzalo
- Gomez Navarro Gonzalo
- Gomez Navarro Gonzalo
- Gomez Navarro Gonzalo
- Gomez Navarro Gonzalo
- Gomez Navarro Gonzalo
- Gomez Navarro Gonzalo
- Gomez Navarro Gonzalo
- Gomez Navarro Gonzalo
- Gomez Navarro Gonzalo
- Gomez Navarro Gonzalo
- Gomez Navarro Gonzalo
- Gomez Navarro Gonzalo
- Gomez Navarro Gonzalo
- Gomez Navarro Gonzalo
- Gomez Navarro Gonzalo
- Gomez Navarro Gonzalo
- Gomez Navarro Gonzalo
- Gomez Navarro Gonzalo
- Gomez Navarro Gonzalo
- Gonzalez Diaz Juan Carlos
- Guardiaguell Antoni
- Martinez Modron David
- Molina Gonzalez Justo
- Ortigosa Salvador Javier
- Ortigosa Salvados Javier
- Povedano Marcos Marta Julia
- Sagastizabal Cardelus Alfonso Maria
- Sanchez Diaz Angel Luis
- Sanchez Diaz Angel Luis
- Sanchez Diaz Angel Luis
- Sanchez Diaz Angel Luis
- Sanchez Diaz Angel Luis
- Sanchez Diaz Angel Luis
- Sanchez Diaz Angel Luis
- Sanchez Diaz Angel Luis
- Sanchez Diaz Angel Luis
- Sanchez Diaz Angel Luis
- Sanchez Diaz Angel Luis
- Sanchez Diaz Angel Luis
- Sanchez Diaz Angel Luis
- Sanchez Diaz Angel Luis
- Sanchez Diaz Angel Luis
- Sanchez Diaz Angel Luis
- Sanchez Diaz Angel Luis
- Sanchez Diaz Angel Luis
- Sanchez Diaz Angel Luis
- Sanchez Diaz Angel Luis
- Sanchez Diaz Angel Luis
- Serrano Arguello Miguel
- Serrano Arguello Miguel Angel
- Serrano Arguello Miguel Angel
- Serrano Arguello Miguel Angel
- Serrano Arguello Miguel Angel
- Serrano Arguello Miguel Angel
- Serrano Arguello Miguel Angel
- Serrano Arguello Miguel Angel
- Serrano Arguello Miguel Angel
- Serrano Arguello Miguel Angel
- Serrano Arguello Miguel Angel
- Serrano Arguello Miguel Angel
- Serrano Arguello Miguel Angel
- Serrano Arguello Miguel Angel
- Serrano Arguello Miguel Angel
- Serrano Arguello Miguel Angel
- Serrano Arguello Miguel Angel
- Serrano Arguello Miguel Angel
- Serrano Arguello Miguel Angel
- Serrano Arguello Miguel Angel
- Serrano Arguello Miguel Angel
- Serrano Arguello Miguel Angel
- Serrano Arguello Miguel Angel
- Serrano Arguello Miguel Angel
- Serrano Arguello Miguel Angel
- Serrano Arguello Miguel Angel
- Serrano Arguello Miguel Angel
- Serrano Arguello Miguel Angel
Apoderado Solidario
- Amado Roman Marta
- Bazaga Pitarch Alberto
- Delcan Garcia David
- Diaz Arrabe Justo
- Egaña Fernandez Jon Igor
- Gomez Navarro Gonzalo
- Gomez Ruiz Jose Luis
- Guardia Guell Antoni
- Guardiaguell Antoni
- Menendez Menendez Domingo
- Povedano Marcos Marta Julia
- Sagastizabal Cardelus Alfonso Maria
- Serrano Arguello Miguel Angel
- Solis Jabon Jose Julian
Apoderado
- Amado Roman Marta
- Amado Roman Marta
- Amado Roman Marta
- Bazaga Pitach Alberto
- Bazaga Pitach Alberto
- Bazaga Pitach Alberto
- Bazaga Pitach Alberto
- Bazaga Pitach Alberto
- Bazaga Pitach Alberto
- Bazaga Pitach Alberto
- Bazaga Pitarch Alberto
- Bazaga Pitarch Alberto
- Bazaga Pitarch Alberto
- Bazaga Pitarch Alberto
- Bazaga Pitarch Alberto
- Bazaga Pitarch Alberto
- Bazaga Pitarch Alberto
- Bazaga Pitarch Alberto
- Bazaga Pitarch Alberto
- Bazaga Pitarch Alberto
- Bazaga Pitarch Alberto
- Bazaga Pitarch Alberto
- Bazaga Pitarch Alberto
- Bazaga Pitarch Alberto
- Bazaga Pitarch Alberto
- Bazaga Pitarch Alberto
- Bazaga Pitarch Alberto
- Bazaga Pitarch Alberto
- Bazaga Pitarch Alberto
- Bazaga Pitarch Alberto
- Bazaga Pitarch Alberto
- Bernal Yague David
- Cabrero Garcia Andres
- Cabrero Garcia Andres
- Cabrero Garcia Andres
- Cabrero Garcia Andres
- Cabrero Garcia Andres
- Cabrero Garcia Andres
- Cabrero Garcia Andres
- Cabrero Garcia Andres
- Cabrero Garcia Andres
- Cabrero Garcia Andres
- Cabrero Garcia Andres
- Callejo Dosset Rafael
- Castañera Rodriguez Damaso
- Cerdan Escudero Andres
- Cerdan Escudero Andres
- Cerdan Escudero Andres
- Cerdan Escudero Andres
- Cerdan Escudero Andres
- Cerdan Escudero Andres
- Cerdan Escudero Andres
- Cerdan Escudero Andres
- Cerdan Escudero Andres
- Cerdan Escudero Andres
- Cerdan Escudero Andres
- Cerdan Escudero Andres
- Cerdan Escudero Andres
- Cerdan Escudero Andres
- Cerdan Escudero Andres
- Cerdan Escudero Andres
- Egaña Fernandez Jon Igor
- Egaña Fernandez Jon Igor
- Espinosa Bernardo Alberto
- Espinosa Bernardo Alberto
- Espinosa Bernardo Alberto
- Espinosa Bernardo Alberto
- Espinosa Bernardo Alberto
- Espinosa Bernardo Alberto
- Espinosa Bernardo Alberto
- Espinosa Bernardo Alberto
- Espinosa Bernardo Alberto
- Espinosa Bernardo Alberto
- Espinosa Bernardo Alberto
- Espinosa Bernardo Alberto
- Espinosa Bernardo Alberto
- Espinosa Bernardo Alberto
- Espinosa Bernardo Alberto
- Espinosa Bernardo Alberto
- Espinosa Bernardo Alberto
- Espinosa Bernardo Alberto
- Espinosa Bernardo Alberto
- Espinosa Bernardo Alberto
- Espinosa Carpintero Maria Macarena
- Ferrer-bonsoms Trigueros Ernesto
- Garcia Auso Gonzalo
- Gomez Navarro Gonzalo
- Gomez Navarro Gonzalo
- Gomez Navarro Gonzalo
- Gomez Navarro Gonzalo
- Gomez Navarro Gonzalo
- Gomez Navarro Gonzalo
- Gomez Navarro Gonzalo
- Gomez Navarro Gonzalo
- Gomez Navarro Gonzalo
- Gomez Navarro Gonzalo
- Gomez Navarro Gonzalo
- Gomez Navarro Gonzalo
- Gomez Navarro Gonzalo
- Gomez Navarro Gonzalo
- Gomez Navarro Gonzalo
- Gomez Navarro Gonzalo
- Gomez Navarro Gonzalo
- Gomez Navarro Gonzalo
- Gomez Navarro Gonzalo
- Gomez Navarro Gonzalo
- Gomez Navarro Gonzalo
- Gomez Navarro Gonzalo
- Gomez Navarro Gonzalo
- Gomez Navarro Gonzalo
- Gomez Navarro Gonzalo
- Gomez Navarro Gonzalo
- Gomez Ruiz Jose Luis
- Gomez Ruiz Jose Luis
- Gomez Ruiz Jose Luis
- Gomez Ruiz Jose Luis
- Guardia Guell Antoni
- Guardia Guell Antoni
- Guardia Guell Antoni
- Guardia Guell Antoni
- Guardiaguell Antoni
- Hernandez Cuevas Leocadio Ismael
- Hernandez Cuevas Leocadio Ismael
- Hernandez Cuevas Leocadio Ismael
- Hernandez Cuevas Leocadio Ismael
- Marin Parra Laureano Jesus
- Marin Parra Laureano Jesus
- Marquez Blanco Manuel
- Martin Iglesias Sergio
- Martin Iglesias Sergio
- Martin Iglesias Sergio
- Martin Iglesias Sergio
- Martinez Modron David
- Ortigosa Salvador Javier
- Povedano Marcos Marta Julia
- Salinas Lizana Angel
- Sanchez Diaz Angel Luis
- Sanchez Diaz Angel Luis
- Sanchez Diaz Angel Luis
- Sanchez Diaz Angel Luis
- Sanchez Palomares Miguel
- Serrano Arguello Miguel Angel
- Serrano Arguello Miguel Angel
- Serrano Arguello Miguel Angel
- Serrano Arguello Miguel Angel
- Serrano Arguello Miguel Angel
- Serrano Arguello Miguel Angel
- Serrano Arguello Miguel Angel
- Serrano Arguello Miguel Angel
- Serrano Arguello Miguel Angel
- Serrano Arguello Miguel Angel
- Serrano Arguello Miguel Angel
- Serrano Arguello Miguel Angel
- Serrano Arguello Miguel Angel
- Serrano Arguello Miguel Angel
- Serrano Arguello Miguel Angel
- Serrano Arguello Miguel Angel
- Serrano Arguello Miguel Angel
- Serrano Arguello Miguel Angel
- Serrano Arguello Miguel Angel
- Serrano Arguello Miguel Angel
- Serrano Arguello Miguel Angel
- Serrano Arguello Miguel Angel
- Serrano Arguello Miguel Angel
- Serrano Arguello Miguel Angel
- Serrano Arguello Miguel Angel
- Serrano Arguello Miguel Angel
- Serrano Arguello Miguel Angel
- Serrano Arguello Miguel Angel
- Serrano Arguello Miguel Angel
- Serrano Arguello Miguel Angel
- Serrano Arguello Miguel Angel
- Serrano Arguello Miguel Angel
- Serrano Arguello Miguel Angel
- Serrano Arguello Miguel Angel
- Serrano Arguello Miguel Angel
- Serrano Arguello Miguel Angel
- Serrano Arguello Miguel Angel
- Serrano Carrillo Miguel Angel
- Zanon Alba Francisco Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41655 , F 156, S 8, H M 566434, I/A 405 (25/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-23-28
Empresa: ALTAMIRA ASSET MANAGEMENT SA
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40161 , F 2, S 8, H M 566434, I/A 277 (25/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-43-28
Empresa: ALTAMIRA ASSET MANAGEMENT SA
Apoderado
- Abril Fernandez Jose Maria
- Almena Garcia Jose Manuel
- Alonso Benito Nuria
- Alonso Gonzalez Javier
- Alonso Hernandez Ismael
- Alonso Vaquerizo Daniel
- Alvarado Macias Ana Belen
- Alvarez Dominguez Alejandro
- Amado Roman Marta
- Andrade Martinez Rodrigo Alejandro
- Avila Lopez Laura
- Bazaga Pitarch Alberto
- Beltran Gonzalez Marcos
- Bernaus Salinas Luis
- Berriolopez Huidobro Ibon
- Blazquez Arjona Nuria
- Boggetto Stephane
- Boixet Maltas Xavier
- Bonnin Fiol Albert Ramon
- Brugos Bienzobas Jorge
- Buñuel Paredes Eva Maria
- Burgos Miranda Miriam
- Bustillo Caballero Maria Del Pilar
- Caballero Perez Juan-carlos
- Carrasco Sirvent Yolanda
- Carreño Blanco Sara
- Castro Nohales Daniel
- Cavanillas Baena Jose Manuel
- Cerezo Hernandez Jose Ignacio
- Chico Escobar Jorge
- Comenge Ortiz Jose Manuel
- Corte Fiallo Javier
- Cortes Poveda Isabel
- Crespo Pallol Barbara
- Cuerpo Romero Alberto
- De Jorge Vegas Alberto-federico
- De La Calle Mateos Alejandra
- De Vicente Corbeira Sara
- Delcan Garcia David
- Duarte Perez Silvia
- Egaña Fernandez Jon Igor
- Egea Villalba Virginia
- Espinosa Bernardo Alberto
- Esquerra Jofra Salvador
- Fernandez Garcia Ana
- Fernandez Zamora Diego
- Fisac Ramon Lidia
- Forcadell Tomas Yolanda
- Garcia Auso Gonzalo
- Garcia Del Castillo Viviana
- Garcia Dominguez Constantino
- Garriga Verges Josep
- Gil Lozano Ismael
- Gilabert Martiniez Milagros
- Gomar Talavera Monica
- Gomez Navarro Gonzalo
- Gomez Vizcaino Javier
- Gonzalez Angulo Juan Carlos
- Guardia Guell Antoni
- Gutierrez Gil Juan Carlo
- Gutierrez Sanchez Laura
- Haluska Gergely
- Hernandez Rojas Eva
- Iglesias Maldonado Pablo
- Izquierdo Perez Paula
- Langle Franco Emilio
- Lara Molina Rocio
- Lopez Arredondo Alfonso-jesus
- Luceño Galera Merce
- Macia Juan Javier Pascual
- Marin Parra Laureano Jesus
- Mariscal Muñoa Itziar
- Martin Fernandez Jose
- Martin Sanchez Elsa Maria
- Martinez Gomez Cristina
- Medina Padron Raquel
- Mendez Albarran Alberto Jesus
- Mendoza Olaya Mariano Miguel
- Miranda Garcia Daniel
- Montero Gomez Jesus
- Montero Sainz Ramon
- Muñoz Perez-vazquez Jose Angel
- Muro Duran Javier
- Navarro Pascual Julian
- Navarro Suria Luis Sergio
- Olivas Castellar Ana
- Pajares Domenech Raquel
- Palancar Ortega Yolanda
- Palazon Ruiz Belen
- Pedrajas Garcia Ricardo
- Perez Martin Blanca
- Peris Andres Jose-sebastian
- Porcar Aguilar Antonio Ramon
- Quesada Rodriguez Begoña Ascension
- Ramirez Rico Ignacio
- Redondo Herran Jose Luis
- Riego Morao Loreto
- Rodriguez Rodriguez Marco- Antonio
- Romero Lazaro Olivia
- Sabugal Alvarez Cascos Adriana
- Saez Gonzalez Maria Jose
- Saiz Berenguer Maria Teresa
- Saiz De Castro Cristina
- Saloña Bordas Fernando
- Samper Guillem Maria Cristina
- Sanchez Garcia Sandra
- Sanchez Lopez Francisco
- Sanchez Vazquez Jose Aitor
- Santos Fuster Margarita
- Senties Aguilar Anna
- Simarro Illueca Arantxa
- Toro Rioja Francisco Jose
- Trinchan Chaure Julian Carlos
- Zamora Garcia Pedro Jose
- Zanon Alba Francisco Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39084 , F 205, S 8, H M 566434, I/A 254 (05/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-217-28
Empresa: ALTAMIRA ASSET MANAGEMENT SA
Apoderado
- Alonso Gonzalez Javier
- Amado Roman Marta
- Aragon Dehesa Cristina
- Bazaga Pitach Alberto
- Beltran Gonzalez Marcos
- Berriolopez Huidobro Ibon
- Borras Martin Lidia
- Buñuel Paredes Eva Maria
- Caballero Perez Juan-carlos
- Carrasco Sirvent Yolanda
- Castro Nohales Daniel
- Cerdan Escudero Andres
- Comenge Ortiz Jose Manuel
- Corte Fiallo Javier
- Cortes Poveda Isabel
- Cuerpo Romero Alberto
- De Jorge Vegas Alberto-federico
- De La Calle Mateos Alejandra
- DIAGONAL COMPANY SERVICES & SOLUTIONS SL
- Duarte Perez Silvia
- Egaña Fernandez Jon Igor
- Espinosa Bernardo Alberto
- Fernandez Galiano Poyo Emilio
- Fernandez Garcia Ana
- Fernandez Rivas Alicia
- Ferrer Molla Amparo
- Fisac Ramon Lidia
- FORMALIZACION Y GESTION SL
- Garcia Del Castillo Viviana
- GESTINOVA 99 SL
- Gomez Navarro Gonzalo
- Gonzalez Angulo Juan Carlos
- Guardiaguell Antoni
- Gutierrez Sanchez Laura
- INDRA BPO SL
- Izaguirre Barrios Javier
- Izquierdo Perez Paula
- Jorn Rios Sheila
- JURYGEST SERVICIOS INTEGRALES SL
- Langle Franco Emilio
- Lopez Arrendondo Alfonso Jesus
- Lopez Arroyo Marta
- Lopez Ventaja Veronica
- Martin Sanchez Elsa Maria
- Martinez Cueva Elisabeth
- Martinez Gomez Cristina
- Medina Padron Raquel
- Muñiz Babarro Brais
- Muñoz Perez-vazquez Jose Angel
- Muro Duran Javier
- Navarro Pascual Julian
- Ortiz Mora Diego
- Ortiz Mora Diego
- Palancar Ortega Yolanda
- Palazon Ruiz Belen
- Pedrajas Garcia Ricardo
- Perez Sanz Jose Antonio
- Quesada Rodriguez Begoña Ascension
- Ramirez Rico Ignacio
- Ramirez Sanabria Gonzalo
- Redondo Herran Jose Luis
- Renedo Cuadrado Abel
- Riego Morao Loreto
- Rodriguez Moreno Alejandro Manuel
- Romero Lazaro Olivia
- Rueda Sabarca Rosa
- Saloña Bordas Fernando
- Sanz Rubio Oscar
- Senties Aguilar Anna
- Soria Torralba Miguel
- Toro Rioja Francisco Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39084 , F 201, S 8, H M 566434, I/A 253 (14/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-202-28
Empresa: ALTAMIRA SANTANDER REAL ESTATE SA
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
- Abadia Pacheco Trinitario
- Agudo Serrano Manuel Fermin
- ALEMANY ESCALANTE ABOGADOS SL
- ALONSO Y ASOCIADOS ABOGADOS Y ECONOMISTAS SLP
- Alonso Zato Jose Luis
- Anguera De Sojo Salva Oriol
- Añon Escriba Teresa
- Arevalo Espejo Jose Luis
- Arrupe Ferreira Joaquin Alberto
- ASESORES JURIDICOS SIUROT SL
- Aviles Muñoz Mariano Angel Eugenio
- Ballesteros Rodero Javier
- Baron Franco Jose Manuel
- Bayerri Losada Basilio
- Borras Diaz De Rabago Carlos Emilio
- Bravo Hernandez Jesus
- Buades Feliu Joan
- Bufete De Abogados Juan Jose Dapena Del Campo
- Cabrera Guimera Bernardo
- Cadena Riera Santiago
- Calderon Ramon Jorge
- Caldevilla Carrillo Maria Victoria
- Calero Rodriguez Juan Manuel Salvador
- Calvo Sotelo Ibañez Martin Pablo
- Campo Casal Jose Miguel Del
- Camuñas Verastegui Angel Agustin
- Canovas Ciller Alejandro
- Carnicero Isern Julian
- Castedo Alvarez Fernando
- Castro Martinez Jesus Maria
- Checa Martinez Joaquin
- Coarasa Laborda Maria Teresa
- Conde Bajen Agustin
- Conejo Doblado Manuel
- Cortes Tames Jose Manuel
- Cuadros Espinosa Amelia-fuensanta
- Cuellar Sen Jesus
- Dancausa Treviño Fernando
- De Castro Garcia Rubio Fernando
- De La Rubia Nieto Manuel
- De Miguel Cruz Manuel
- Del Rio Arce Jose Joaquin
- Diaz Garcia Josefa
- Echarte Vidal Jesus
- Echevarria Y Asociados Bufete
- Enriquez Dominguez Emilia
- Ester Butragueño Pedro
- Fernandez Rodriguez Federico
- Fernandez Sanchez Gines
- Fontan Dominguez Carlos Domingo
- Fuster Alcoverro Francisco
- Fustero San Agustin Maria Belen
- Galeano Hergueta Carlos
- Gallego Agueda Manuel
- Garcia Cesteros Pilar
- Garcia Galan Gonzalez Antonio
- Garcia Garcia Ignacio
- Garcia Luca Pilar
- Garcia Montes Antonio
- Garcia Moratilla Alejandro
- Garcia Rodriguez Agustin
- Garcia Rubio Begoña
- Garcia Valdecasas Luque Ramon
- Gil Maristany Alberto
- Gimenez Gomiz Gregorio
- Gomez Gomez De Aguero Ramiro Luciano
- Gomez Losada Manuel A
- Gomez Palmeiro Manuel
- Gosalvez Coca Jesus
- Guerra Jimeno Ignacio
- Guillen Cortes Joaquin
- Guillen Grech Pedro
- Hernandez Garcia Pedro
- Herrera Del Real Vicente
- Iglesias Ares Jose
- Iglesias Surribas Juan Carlos
- Ilisastigui Comillas Ignacio
- Iturrate Andechaga Juan Jose
- Janssen Cases Hubert
- Jimenez De Parga Merino Andres
- Laclaustra Arroyo Manuel
- Lafuente Balle Jose Maria
- Lazarich Valdes Alberto
- Lineros Quintero Carmen
- Llovet De Vicente Rafael Pablo
- Lopez Alfonso Miguel Angel
- Lopez Barajas Segura Jose Manuel
- Lopez Garcia Jose Antonio
- Lor Ballabriga Angel
- Lou Galligo Agustin
- Maldonado Trinchant Eduardo
- Mariño Romero Juan Carlos
- Martinez Garcia Fernando
- Massague Oliart Pedro
- Medina Cuadros Amelia
- Medina Gonzalez Manuel
- Miguel Donderis Ricardo
- Miralles Gomez Amalio
- Miranda Lopez Raul
- Monsonis Chorda Maria Dolores
- Moratilla Pastor Ignacio
- Moreno Pascual Del Pobil Blanca
- Moreno Sabater Francisco
- Mugica Diaz David
- NADAL ADVOCATS SLP
- Naranjo Sintes Francisco
- Navarro Luna Jaume
- Navio Alcala Ramiro
- Ordiñana Urelia Francisco
- Panyagua Mera Juan
- Pellicer Peris Bernardo Jose
- Peña Moran Fernando
- Peralta De Las Heras Andres
- Perez Lopez Daniel
- Peris Mir Javier
- Pesquera Monje Luis
- Pieltain Alvarez-arenas Domingo
- Ramos Garcia Monica
- RECONDUCE GESTION SLP
- Revenga Sanchez Jorge Valentin
- Rio Varela Jesus Angel Del
- Rivero Ortega Maria Gloria
- Roca Palomares Sergio
- Rodriguez Gigirey Perez Francisco Angel
- Rodriguez Jimenez Natalia
- Rodriguez Perez Ana
- Rodriguez Rodriguez Juan Antonio
- Roldan Brondo Carlos
- Ruiperez Sanchez Ricardo
- Saenz De Buruaga Marco Jose Ignacio
- Sanchez Aramburu Luis Joaquin
- Sanchez Bueno Maria Teresa
- Sanchez Soriano Gloria
- Sanchez Soriano Gloria
- Sangra Inciarte Alejo
- Sanz De Hoyos Carlos
- Sarralde Domingo Angel Luis
- Serrano Espluga Engracia
- SILVA Y VALDES Y CIA SRC
- Simon Comalada Jose Maria
- Solsona I Camps Juan
- Soria Fortes Federico Nicolas
- Sorio Garcia Jose Maria
- Sotelo Novoa Eloy
- Soto Losa Juan Luis
- TABER ABOGADOS SLP
- Tartiere Goyenechea Victor
- Tartiere Goyenechea Victor
- Torres Diaz Cesar
- Vallbona Zubizarreta Jose Maria
- Vazquez Martin Ernesto
- Vega-hazas Rebollo Jose Maria
- Velazquez Garcia Jaime
- Vidal Abarca Lopez Alvaro
- Viejo Puga Alberto
- Yllescas Ortiz Jose Joaquin
- Zambrano Garcia Raez Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36352 , F 130, S 8, H M 88978, I/A 224 (07/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-197-28
Empresa: ALTAMIRA ASSET MANAGEMENT SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Duarte Perez Silvia
- Olmos De Leon Carles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39084 , F 197, S 8, H M 566434, I/A 249 (27/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-168-28
Empresa: BANCO SANTANDER SA
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1199 , F 163, S 8, H S 1960, I/A 3876 (06/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-156-39
Empresa: HAYA REAL ESTATE SA
Apoderado
- Alonso Gonzalez Javier
- Amado Roman Marta
- Berriolopez Huidobro Ibon
- Buñuel Paredes Eva Maria
- Caballero Perez Juan-carlos
- Carrasco Sirvent Yolanda
- Castro Nohales Daniel
- Comenge Ortiz Jose Manuel
- Corte Fiallo Javier
- Cortes Poveda Isabel
- Cuerpo Romero Alberto
- De Jorge Vegas Alberto-federico
- De La Calle Mateos Alejandra
- Delcan Garcia David
- Duarte Perez Silvia
- Fernandez Garcia Ana
- Fisac Ramon Lidia
- FORMALIZACION Y GESTION SL
- Garcia Del Castillo Viviana
- Gonzalez Angulo Juan Carlos
- Guardia Guell Antoni
- Gutierrez Sanchez Laura
- Izquierdo Perez Paula
- Jorn Rios Sheila
- JURYGEST SERVICIOS INTEGRALES SL
- Lopez Arredondo Alfonso-jesus
- Martin Sanchez Elsa Maria
- Martinez Gomez Cristina
- Medina Padron Raquel
- Muñoz Perez-vazquez Jose Angel
- Muro Duran Javier
- Palancar Ortega Yolanda
- Palazon Ruiz Belen
- Pedrajas Garcia Ricardo
- Quesada Rodriguez Begoña Ascension
- Ramirez Sanabria Gonzalo
- Redondo Herran Jose Luis
- Riego Morao Loreto
- Rodriguez Moreno Alejandro Manuel
- Romero Lazaro Olivia
- Rueda Sabarca Rosa
- Saloña Bordas Fernando
- Senties Aguilar Anna
- Toro Rioja Francisco Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38940 , F 109, S 8, H M 560663, I/A 203 (02/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-152-28
Apoderado
- Buñuel Paredes Eva Maria
- Campos Gutierrez Lourdes
- Cerdan Escudero Andres
- Cesar Chapa Sara
- Comenge Ortiz Jose Manuel
- De Jorge Vegas Alberto-federico
- De La Calle Mateos Alejandra
- Duarte Perez Silvia
- Espinosa Bernardo Alberto
- Espinosa Carpintero Maria Macarena
- Garcia Sanchez Sonia
- Gomez Navarro Gonzalo
- Gomez Ruiz Jose Luis
- Laguna Perez Jose Luis
- Landeira Luque Jose Omar
- Lopez Ruiz Monica
- Navarro Pascual Julian
- Pedrajas Garcia Ricardo
- Redondo Herran Jose Luis
- Ruperto Sanchez Javier
- Solis Jabon Jose Julian
- Soria Torralba Miguel
- Soria Torralba Miguel
- Soria Villaseca Diana
- Ucha Leguiza Maria
- Vicente Martin Jose Antonio
- Villahoz Antolin Virginia
- Zapata Castillo Maria Josefa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38730 , F 45, S 8, H M 549293, I/A 351 (26/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-64-28
Apoderado Mancomunado
- Alegre Casalta Carlos
- Alonso Gonzalez Javier
- Amado Roman Marta
- Brugos Bienzobas Jorge
- Buñuel Paredes Eva Maria
- Callejas Rodriguez Mario
- Carretero Del Castillo Macarena
- Castro Nohales Daniel
- Clemente Gonzalez Javier
- Comenge Ortiz Jose Manuel
- De Jorge Vegas Alberto-federico
- De La Calle Mateos Alejandra
- Del Campo Hernandez Juan
- DIAGONAL COMPANY SERVICES & SOLUTIONS SL
- Duarte Perez Silvia
- Estil Les Torrebadell Juan
- Fernandez Carballido Ana Belen
- Fernandez Garcia Ana
- Fisac Ramon Lidia
- Forcadell Tomas Yolanda
- Ganau Ossorio Maria
- Garcia Del Castillo Viviana
- Garcia Sanchez Sonia
- Garzas Cejudo Angel Javier
- GESTINOVA 99 SL
- Gomez Ruiz Jose Luis
- Gonzalez Angulo Juan Carlos
- Guardia Guell Antoni
- Iglesias Tejedor Estefania
- INDRA BPO SL
- Izquierdo Perez Paula
- Jimenez Senovilla Miguel
- JURYGEST SERVICIOS INTEGRALES SL
- Lopez Ruiz Monica
- Losa De Aza Maria Dolores
- Manjarres Garcia Julia
- Martin Martinez Esther
- Martinez Modron David
- Mas Garcia Victor Manuel
- Miranda Garcia Daniel
- Molina Gonzalez Justo
- Muñoz Perez-vazquez Jose Angel
- Muro Duran Javier
- Palancar Ortega Yolanda
- Palazon Ruiz Belen
- Pedrajas Garcia Ricardo
- Perdiz Lopez Juan Pablo
- Povedano Marcos Marta Julia
- Quesada Rodriguez Begoña Ascension
- Ramirez Sanabria Gonzalo
- Redondo Herran Jose Luis
- Riek Ribert Heike
- Rivera Alonso Monica
- Rodriguez Lancharro Jose Antonio
- Romero Hernandez Belen
- Romero Lazaro Olivia
- Rubio Albert Rafael Maria
- Sanchez Diaz Angel Luis
- Sanchez Palomares Miguel
- Soria Villaseca Diana
- Toro Rioja Francisco Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37201 , F 220, S 8, H M 549293, I/A 339 (06/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-30-28
VER MAS ACTOS
Información de DUARTE PEREZ SILVIA
Mostramos los datos de DUARTE PEREZ SILVIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DUARTE PEREZ SILVIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos