DIAZ ARRABE JUSTO
Informe ejecutivo de DIAZ ARRABE JUSTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 18
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE DIAZ ARRABE JUSTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DOVALUE SPAIN SERVICING SA | Apoderado Solidario | 31/07/2018 | 25/01/2024 |
DOVALUE SPAIN SERVICING SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 25/01/2024 | |
DOVALUE SPAIN SERVICING SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 06/03/2019 | |
BANCO SANTANDER SA | Apoderado Mancomunado | 05/02/2019 | |
DOVALUE SPAIN SERVICING SA | Apoderado Mancomunado | 16/01/2017 | 04/02/2019 |
DOVALUE SPAIN SERVICING SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 25/06/2015 | 04/02/2019 |
DOVALUE SPAIN SERVICING SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 21/02/2014 | 04/02/2019 |
DOVALUE SPAIN SERVICING SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 18/03/2014 | 04/02/2019 |
SOCIEDAD DE GESTION DE ACTIVOS PROCEDENTES DE LA REESTRUCTURACION BANCARIA SA | Apoderado | 06/04/2017 | 28/01/2019 |
ALTAMIRA SANTANDER REAL ESTATE SA | Apoderado Mancomunado | 17/01/2014 | 22/01/2019 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE DIAZ ARRABE JUSTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DIAZ ARRABE JUSTO
Empresa: DOVALUE SPAIN SERVICING SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Amado Roman Marta
- Bazaga Pitach Alberto
- Bazaga Pitarch Alberto
- Bazaga Pitarch Alberto
- Cabrero Garcia Andres
- Carreras Ribera Olga
- Castañera Rodriguez Damaso
- Cavanillas Baena Jose Manuel
- Cerezo Hernandez Jose Ignacio
- Cesar Chapa Sara
- Clemente Gonzalez Javier
- Clota Gou Pol
- De La Jara Velasco Ana
- Diaz Arrabe Justo
- Domingues Pedro Pinto Elyseu Do Val
- Duarte Perez Silvia
- Espinosa Bernardo Alberto
- Espinosa Bernardo Alberto
- Espinosa Bernardo Alberto
- Garberi Gallardo Antonio
- Gomez Navarro Gonzalo
- Gomez Navarro Gonzalo
- Gomez Navarro Gonzalo
- Gonzalez Castillo Carlos
- Guardiaguell Antoni
- Labied Majda
- Lozano Royuela Luis
- Marin Parra Laureano Jesus
- Marin Parra Laureano Jesus
- Marin Parra Laureano Jesus
- Marquez Blanco Manuel
- Martinez Gonzalez Raul
- Masedo Bejar Ines
- Mateos Antolinez Angel Paciano
- Menendez Menendez Domingo
- Menendez Menendez Domingo
- Monteagudo Barcia Maria Isabel
- Mora Galan Alberto
- Muñoz Perez-vazquez Jose Angel
- Navarro Suria Luis Sergio
- Perdiz Lopez Juan Pablo
- Peris Andres Jose-sebastian
- Poscar Aguilar Antonio Ramon
- Povedano Marcos Marta Julia
- Povedano Marcos Marta Julia
- Quesada Rodriguez Begoña Ascension
- Ramirez Romero Lourdes
- Rodero Garcia Ricardo Emilio
- Sanchez Garcia Bonifacio
- Serrano Arguello Miguel Angel
- Solis Jabon Jose Julian
- Solis Jabon Jose Julian
- Tames Ortega Pablo
- Urdiales Jimenez Antonio
- Zanon Alba Francisco Vicente
- Zanon Alba Francisco Vicente
Apoderado Mancomunado
- Amado Roman Marta
- Bazaga Pitach Alberto
- Bazaga Pitach Alberto
- Bazaga Pitach Alberto
- Bazaga Pitach Alberto
- Bazaga Pitarch Alberto
- Bazaga Pitarch Alberto
- Bazaga Pitarch Alberto
- Bazaga Pitarch Alberto
- Bazaga Pitarch Alberto
- Bazaga Pitarch Alberto
- Bazaga Pitarch Alberto
- Bazaga Pitarch Alberto
- Bazaga Pitarch Alberto
- Bazaga Pitarch Alberto
- Bazaga Pitarch Alberto
- Bazaga Pitarch Alberto
- Bazaga Pitarch Alberto
- Bazaga Pitarch Alberto
- Bazaga Pitarch Alberto
- Bazaga Pitarch Alberto
- Bazaga Pitarch Alberto
- Bazaga Pitarch Alberto
- Bazaga Pitarch Alberto
- Bazaga Pitarch Alberto
- Bernal Yague David
- Cabrero Garcia Andres
- Cabrero Garcia Andres
- Cabrero Garcia Andres
- Cabrero Garcia Andres
- Cabrero Garcia Andres
- Cerdan Escudero Andres
- Cerdan Escudero Andres
- Cerdan Escudero Andres
- Cerdan Escudero Andres
- Cerdan Escudero Andres
- Conesa Gomez David
- Delcan Garcia David
- Diaz Arrebe Justo
- Egaña Fernandez Jon Igor
- Egaña Fernandez Jon Igor
- Egaña Fernandez Jon Igor
- Egaña Fernandez Jon Igor
- Espinosa Bernardo Alberto
- Espinosa Bernardo Alberto
- Espinosa Bernardo Alberto
- Espinosa Bernardo Alberto
- Espinosa Bernardo Alberto
- Espinosa Bernardo Alberto
- Espinosa Bernardo Alberto
- Espinosa Bernardo Alberto
- Espinosa Bernardo Alberto
- Espinosa Bernardo Alberto
- Espinosa Bernardo Alberto
- Espinosa Bernardo Alberto
- Espinosa Bernardo Alberto
- Ferrer-bonsoms Trigueros Ernesto
- Gomez Navarro Gonzalo
- Gomez Navarro Gonzalo
- Gomez Navarro Gonzalo
- Gomez Navarro Gonzalo
- Gomez Navarro Gonzalo
- Gomez Navarro Gonzalo
- Gomez Navarro Gonzalo
- Gomez Navarro Gonzalo
- Gomez Navarro Gonzalo
- Gomez Navarro Gonzalo
- Gomez Navarro Gonzalo
- Gomez Navarro Gonzalo
- Gomez Navarro Gonzalo
- Gomez Navarro Gonzalo
- Gomez Navarro Gonzalo
- Gomez Navarro Gonzalo
- Gomez Navarro Gonzalo
- Gomez Navarro Gonzalo
- Gomez Navarro Gonzalo
- Gomez Navarro Gonzalo
- Gomez Navarro Gonzalo
- Gomez Navarro Gonzalo
- Gonzalez Diaz Juan Carlos
- Guardiaguell Antoni
- Martinez Modron David
- Molina Gonzalez Justo
- Ortigosa Salvador Javier
- Ortigosa Salvados Javier
- Povedano Marcos Marta Julia
- Sagastizabal Cardelus Alfonso Maria
- Sanchez Diaz Angel Luis
- Sanchez Diaz Angel Luis
- Sanchez Diaz Angel Luis
- Sanchez Diaz Angel Luis
- Sanchez Diaz Angel Luis
- Sanchez Diaz Angel Luis
- Sanchez Diaz Angel Luis
- Sanchez Diaz Angel Luis
- Sanchez Diaz Angel Luis
- Sanchez Diaz Angel Luis
- Sanchez Diaz Angel Luis
- Sanchez Diaz Angel Luis
- Sanchez Diaz Angel Luis
- Sanchez Diaz Angel Luis
- Sanchez Diaz Angel Luis
- Sanchez Diaz Angel Luis
- Sanchez Diaz Angel Luis
- Sanchez Diaz Angel Luis
- Sanchez Diaz Angel Luis
- Sanchez Diaz Angel Luis
- Sanchez Diaz Angel Luis
- Serrano Arguello Miguel
- Serrano Arguello Miguel Angel
- Serrano Arguello Miguel Angel
- Serrano Arguello Miguel Angel
- Serrano Arguello Miguel Angel
- Serrano Arguello Miguel Angel
- Serrano Arguello Miguel Angel
- Serrano Arguello Miguel Angel
- Serrano Arguello Miguel Angel
- Serrano Arguello Miguel Angel
- Serrano Arguello Miguel Angel
- Serrano Arguello Miguel Angel
- Serrano Arguello Miguel Angel
- Serrano Arguello Miguel Angel
- Serrano Arguello Miguel Angel
- Serrano Arguello Miguel Angel
- Serrano Arguello Miguel Angel
- Serrano Arguello Miguel Angel
- Serrano Arguello Miguel Angel
- Serrano Arguello Miguel Angel
- Serrano Arguello Miguel Angel
- Serrano Arguello Miguel Angel
- Serrano Arguello Miguel Angel
- Serrano Arguello Miguel Angel
- Serrano Arguello Miguel Angel
- Serrano Arguello Miguel Angel
- Serrano Arguello Miguel Angel
- Serrano Arguello Miguel Angel
Apoderado Solidario
- Amado Roman Marta
- Bazaga Pitarch Alberto
- Delcan Garcia David
- Diaz Arrabe Justo
- Egaña Fernandez Jon Igor
- Gomez Navarro Gonzalo
- Gomez Ruiz Jose Luis
- Guardia Guell Antoni
- Guardiaguell Antoni
- Menendez Menendez Domingo
- Povedano Marcos Marta Julia
- Sagastizabal Cardelus Alfonso Maria
- Serrano Arguello Miguel Angel
- Solis Jabon Jose Julian
Apoderado
- Amado Roman Marta
- Amado Roman Marta
- Amado Roman Marta
- Bazaga Pitach Alberto
- Bazaga Pitach Alberto
- Bazaga Pitach Alberto
- Bazaga Pitach Alberto
- Bazaga Pitach Alberto
- Bazaga Pitach Alberto
- Bazaga Pitach Alberto
- Bazaga Pitarch Alberto
- Bazaga Pitarch Alberto
- Bazaga Pitarch Alberto
- Bazaga Pitarch Alberto
- Bazaga Pitarch Alberto
- Bazaga Pitarch Alberto
- Bazaga Pitarch Alberto
- Bazaga Pitarch Alberto
- Bazaga Pitarch Alberto
- Bazaga Pitarch Alberto
- Bazaga Pitarch Alberto
- Bazaga Pitarch Alberto
- Bazaga Pitarch Alberto
- Bazaga Pitarch Alberto
- Bazaga Pitarch Alberto
- Bazaga Pitarch Alberto
- Bazaga Pitarch Alberto
- Bazaga Pitarch Alberto
- Bazaga Pitarch Alberto
- Bazaga Pitarch Alberto
- Bazaga Pitarch Alberto
- Bernal Yague David
- Cabrero Garcia Andres
- Cabrero Garcia Andres
- Cabrero Garcia Andres
- Cabrero Garcia Andres
- Cabrero Garcia Andres
- Cabrero Garcia Andres
- Cabrero Garcia Andres
- Cabrero Garcia Andres
- Cabrero Garcia Andres
- Cabrero Garcia Andres
- Cabrero Garcia Andres
- Callejo Dosset Rafael
- Castañera Rodriguez Damaso
- Cerdan Escudero Andres
- Cerdan Escudero Andres
- Cerdan Escudero Andres
- Cerdan Escudero Andres
- Cerdan Escudero Andres
- Cerdan Escudero Andres
- Cerdan Escudero Andres
- Cerdan Escudero Andres
- Cerdan Escudero Andres
- Cerdan Escudero Andres
- Cerdan Escudero Andres
- Cerdan Escudero Andres
- Cerdan Escudero Andres
- Cerdan Escudero Andres
- Cerdan Escudero Andres
- Cerdan Escudero Andres
- Egaña Fernandez Jon Igor
- Egaña Fernandez Jon Igor
- Espinosa Bernardo Alberto
- Espinosa Bernardo Alberto
- Espinosa Bernardo Alberto
- Espinosa Bernardo Alberto
- Espinosa Bernardo Alberto
- Espinosa Bernardo Alberto
- Espinosa Bernardo Alberto
- Espinosa Bernardo Alberto
- Espinosa Bernardo Alberto
- Espinosa Bernardo Alberto
- Espinosa Bernardo Alberto
- Espinosa Bernardo Alberto
- Espinosa Bernardo Alberto
- Espinosa Bernardo Alberto
- Espinosa Bernardo Alberto
- Espinosa Bernardo Alberto
- Espinosa Bernardo Alberto
- Espinosa Bernardo Alberto
- Espinosa Bernardo Alberto
- Espinosa Bernardo Alberto
- Espinosa Carpintero Maria Macarena
- Ferrer-bonsoms Trigueros Ernesto
- Garcia Auso Gonzalo
- Gomez Navarro Gonzalo
- Gomez Navarro Gonzalo
- Gomez Navarro Gonzalo
- Gomez Navarro Gonzalo
- Gomez Navarro Gonzalo
- Gomez Navarro Gonzalo
- Gomez Navarro Gonzalo
- Gomez Navarro Gonzalo
- Gomez Navarro Gonzalo
- Gomez Navarro Gonzalo
- Gomez Navarro Gonzalo
- Gomez Navarro Gonzalo
- Gomez Navarro Gonzalo
- Gomez Navarro Gonzalo
- Gomez Navarro Gonzalo
- Gomez Navarro Gonzalo
- Gomez Navarro Gonzalo
- Gomez Navarro Gonzalo
- Gomez Navarro Gonzalo
- Gomez Navarro Gonzalo
- Gomez Navarro Gonzalo
- Gomez Navarro Gonzalo
- Gomez Navarro Gonzalo
- Gomez Navarro Gonzalo
- Gomez Navarro Gonzalo
- Gomez Navarro Gonzalo
- Gomez Ruiz Jose Luis
- Gomez Ruiz Jose Luis
- Gomez Ruiz Jose Luis
- Gomez Ruiz Jose Luis
- Guardia Guell Antoni
- Guardia Guell Antoni
- Guardia Guell Antoni
- Guardia Guell Antoni
- Guardiaguell Antoni
- Hernandez Cuevas Leocadio Ismael
- Hernandez Cuevas Leocadio Ismael
- Hernandez Cuevas Leocadio Ismael
- Hernandez Cuevas Leocadio Ismael
- Marin Parra Laureano Jesus
- Marin Parra Laureano Jesus
- Marquez Blanco Manuel
- Martin Iglesias Sergio
- Martin Iglesias Sergio
- Martin Iglesias Sergio
- Martin Iglesias Sergio
- Martinez Modron David
- Ortigosa Salvador Javier
- Povedano Marcos Marta Julia
- Salinas Lizana Angel
- Sanchez Diaz Angel Luis
- Sanchez Diaz Angel Luis
- Sanchez Diaz Angel Luis
- Sanchez Diaz Angel Luis
- Sanchez Palomares Miguel
- Serrano Arguello Miguel Angel
- Serrano Arguello Miguel Angel
- Serrano Arguello Miguel Angel
- Serrano Arguello Miguel Angel
- Serrano Arguello Miguel Angel
- Serrano Arguello Miguel Angel
- Serrano Arguello Miguel Angel
- Serrano Arguello Miguel Angel
- Serrano Arguello Miguel Angel
- Serrano Arguello Miguel Angel
- Serrano Arguello Miguel Angel
- Serrano Arguello Miguel Angel
- Serrano Arguello Miguel Angel
- Serrano Arguello Miguel Angel
- Serrano Arguello Miguel Angel
- Serrano Arguello Miguel Angel
- Serrano Arguello Miguel Angel
- Serrano Arguello Miguel Angel
- Serrano Arguello Miguel Angel
- Serrano Arguello Miguel Angel
- Serrano Arguello Miguel Angel
- Serrano Arguello Miguel Angel
- Serrano Arguello Miguel Angel
- Serrano Arguello Miguel Angel
- Serrano Arguello Miguel Angel
- Serrano Arguello Miguel Angel
- Serrano Arguello Miguel Angel
- Serrano Arguello Miguel Angel
- Serrano Arguello Miguel Angel
- Serrano Arguello Miguel Angel
- Serrano Arguello Miguel Angel
- Serrano Arguello Miguel Angel
- Serrano Arguello Miguel Angel
- Serrano Arguello Miguel Angel
- Serrano Arguello Miguel Angel
- Serrano Arguello Miguel Angel
- Serrano Arguello Miguel Angel
- Serrano Carrillo Miguel Angel
- Zanon Alba Francisco Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41655 , F 156, S 8, H M 566434, I/A 405 (25/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-23-28
Empresa: ALTAMIRA ASSET MANAGEMENT SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Diaz Arrabe Justo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37623 , F 201, S 8, H M 566434, I/A 221 (06/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-50-28
Empresa: BANCO SANTANDER SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Alonso Cuesta Julian
- Aurelio Medel Vicente
- Cano Rodriguez Rafael
- Diaz Lopez Constantino
- Heredia Cervantes Aida
- Hsin Fannette Lu
- Ibañez Ros Aurelio
- Ibero Sagastibelza Javier
- Jimenez Alonso Alfonso
- Ledesma Garcia Juan Antonio
- Maria Del Prado Blasco Nicolas
- Martin Aleman Nizamar
- Martin Calva Jesus Luis
- Menendez De Miguel Victor
- Navarro Rodriguez Moises
- Negreira Rial Irma
- Orue Azpeitia Iñigo Javier
- Otero Pejito Amador
- Rodriguez Bugarin Antonio
- Rueda Arganda Juan Javier
Apoderado Mancomunado
- Alfonso Aguiran Jesus Ramon
- Amado Sereno Ignacio
- Amado Sereno Ignacio
- Amado Sereno Ignacio
- Diaz Arrabe Justo
- Eduardo Cucalon Berne
- Garcia Garcia Demetrio
- Garranchon Romero Mazariegos Jose Maria
- Gonzalez Purriños Antolin Jose
- Gonzalez Purriños Antolin Jose
- Gonzalez Purriños Antolin Jose
- Jose Maria Garrachon Romero Mazariegos
- Mañas Urbon Ricardo
- Mañas Urbon Ricardo
- Mañas Urbon Ricardo
- Maria Del Prado Blasco Nicolas
- Menendez De Miguel Victor
- Padilla Del-val Juan- Carlos
- Padilla Del-val Juan- Carlos
- Padilla Del-val Juan- Carlos
- Pajares Domenech Raquel
- Pajares Domenech Raquel
- Pajares Domenech Raquel
- Serrano Arguello Miguel Angel
- Vega Perez Jose Maria
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1199 , F 14, S 8, H S 1960, I/A 3730 (05/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-30-39
Empresa: ALTAMIRA ASSET MANAGEMENT SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Diaz Arrabe Justo
- Serrano Arguello Miguel Angel
- Serrano Arguello Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37623 , F 191, S 8, H M 566434, I/A 214 (04/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-28-28
Empresa: ALTAMIRA ASSET MANAGEMENT SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Diaz Arrabe Justo
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37623 , F 191, S 8, H M 566434, I/A 213 (04/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-28-28
Apoderado
- Diaz Arrabe Justo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37201 , F 217, S 8, H M 549293, I/A 336 (28/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-23-28
Empresa: ALTAMIRA SANTANDER REAL ESTATE SA
Apoderado Mancomunado
- Diaz Arrabe Justo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36352 , F 120, S 8, H M 88978, I/A 207 (22/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-19-28
Empresa: ALTAMIRA ASSET MANAGEMENT SA
Apoderado
- Diaz Arrabe Justo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37623 , F 165, S 8, H M 566434, I/A 201 (18/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-17-28
Empresa: ALTAMIRA ASSET MANAGEMENT SA
Apoderado Solidario
- Almodovar Puig Rafael
- Alonso Plaza Luis
- Aragon Dehesa Cristina
- Buñuel Paredes Eva Maria
- Calle Tesoro Jorge
- Carou Garcia Estefania
- Castaño Diaz Elvira
- De La Calle Mateo Alejandra
- Diaz Arrabe Justo
- Federico De Jorge Vegas Alberto
- Frias Leal Gonzalo
- Ganau Ossorio Maria
- Garcia Sanchez Sonia
- Gomez Ruiz Jose Luis
- Guardiaguell Antoni
- Jimenez Senovilla Miguel
- Jorn Rios Sheila
- Lafaja Parera Jordi
- Madroñal Sanchez Gonzalo
- Manjarres Garcia Julia
- Martin Fernandez Jose
- Masedo Bejar Ines
- Medina Padron Raquel
- Menendez Menendez Domingo
- Menendez Moreno Ivan
- Miranda Garcia Daniel
- Montani Molina Carolina Isabel
- Muro Duran Javier
- Palancar Ortega Yolanda
- Pampliega Nogues Josep- Maria
- Pantoja Gomez Juan
- Pedrajas Garcia Ricardo
- Perez Marroquin Alvaro
- Pintos Tarocher Lucia
- Puche Alonso Rosa
- Ramirez Romero Maria Lourdes
- Redondo Herran Jose Luis
- Rivas Carmona Laura
- Roig Guerrero Maria De Los Angeles
- Sanchez Cotrina Lourdes
- Sañudo Bachiller Paula
- Sarrias De Ros Alfredo
- Serrano Arguello Miguel Angel
- Soria Villaseca Diana
- Vicente Martin Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37623 , F 113, S 8, H M 566434, I/A 169 (31/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-152-28
Apoderado
- Diaz Arrabe Justo
- Menendez Menendez Domingo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34041 , F 136, S 8, H M 549293, I/A 200 (06/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-72-28
VER MAS ACTOS
Información de DIAZ ARRABE JUSTO
Mostramos los datos de DIAZ ARRABE JUSTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DIAZ ARRABE JUSTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos