BERNAUS SALINAS LUIS
Informe ejecutivo de BERNAUS SALINAS LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE BERNAUS SALINAS LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DOVALUE SPAIN SERVICING SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 13/01/2020 | |
DOVALUE SPAIN SERVICING SA | Apoderado | 05/11/2019 | |
SILVIEW SL | Apoderado | 06/04/2018 | |
BEAUTMOON SPAIN SL | Apoderado | 02/04/2018 | |
BEAUTMOON SPAIN SL | Apoderado | 22/02/2017 | |
SILVIEW SL | Apoderado | 12/12/2016 |
VINCULACIONES DE BERNAUS SALINAS LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BERNAUS SALINAS LUIS
Empresa: BEAUTMOON SPAIN SL
Apoderado Solidario
- Bedia Compostizo Carlos
- Bernaus Salinas Luis
- Blazquez Arjona Nuria
- Canovas Ruiz Rocio
- Casares Uriz Marcos
- Castellar Sanchez Antonio Amadeo
- Castillo Calvo Isabel
- Estebanez Rodriguez Leticia
- Galvez Fernandez Francisco Javier
- Garcia Olmo Antonio Manuel
- German Echegoyen Josep
- Gonzalez Granado Jesus
- Gonzalez Parra Mayra
- Gutierrez Gil Juan Carlos
- Iglesias Diaz Nuria Maria
- Jimenez Mate Borja
- Lara Lopez Lucia
- Lopez Lopez Noelia
- Lopez Sanz Daniel
- Madrid Perez Pedro
- March Garrido Maria Ascension
- Martin Ruiz Juan Ignacio
- Mateos Gomez Alberto
- Millan Martin Beatriz
- Molinero Garcia Raquel
- Moral Martinez Begoña
- Moure Rejas Rosalia
- Munuera Sainz De Baranda Ignacio
- Pecero Aguila Alfonso
- Pizarro Alfonso Cristina
- Puchades Perez Oscar
- Ramiro Avila Fernando
- Robles Netto Beatriz
- Rodriguez Alonso Emilio
- Ruiz Fernandez Angel
- Sanchez Gomez Joaquina
- Sanchez-talavera Martin David
- Segura Fernandez De Vega Cristina
- Segura Valderrama Antonio Jesus
- Sotomayor Perez Esther
- Tomas Ana Vicente
- Valoroso Motos Adriana Marisa
- Vidal Plaza Jaume
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40450 , F 149, S 8, H M 629431, I/A 33 (01/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-47-28
Empresa: AKTUA SOLUCIONES FINANCIERAS SL
Apoderado
- Bernaus Salinas Luis
- Bernaus Salinas Luis
- Bernaus Salinas Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38762 , F 30, S 8, H M 431049, I/A 172 (30/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-150-28
Empresa: ALTAMIRA ASSET MANAGEMENT SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Alonso Benito Nuria
- Alonso Vaquerizo Daniel
- Alvarado Macias Ana Belen
- Alvarez Dominguez Alejandro
- Andrade Martinez Rodrigo Alejandro
- Avila Lopez Laura
- Bernaus Salinas Luis
- Blazquez Arjona Nuria
- Boixet Maltas Xavier
- Bonnin Fiol Albert Ramon
- Burgos Miranda Miriam
- Carreño Blanco Sara
- Cavanillas Baena Jose Manuel
- Cerezo Hernandez Jose Ignacio
- Crespo Pallol Barbara
- Egea Villalba Virginia
- Esquerra Jofra Salvador
- Garcia Auso Gonzalo
- Garcia Dominguez Constantino
- Garriga Verges Josep
- Gil Lozano Ismael
- Gomar Talavera Monica
- Gomez Vizcaino Javier
- Hernandez Rojas Eva
- Luceño Galera Merce
- Marin Parra Laureano Jesus
- Mariscal Muñoa Itziar
- Martin Fernandez Jose
- Mendez Albarran Alberto Jesus
- Mendoza Olaya Mariano Miguel
- Montero Gomez Jesus
- Olivas Castellar Ana
- Pajares Domenech Raquel
- Perez Martin Blanca
- Peris Andres Jose-sebastian
- Porcar Aguilar Antonio Ramon
- Rodriguez Rodriguez Marco- Antonio
- Saez Gonzalez Maria Jose
- Samper Guillem Maria Cristina
- Sanchez Lopez Francisco
- Santos Fuster Margarita
- Simarro Illueca Arantxa
- Zamora Garcia Pedro Jose
- Zanon Alba Francisco Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39969 , F 205, S 8, H M 566434, I/A 270 (13/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-12-28
Empresa: ALTAMIRA ASSET MANAGEMENT SA
Apoderado
- Abril Fernandez Jose Maria
- Almena Garcia Jose Manuel
- Alonso Benito Nuria
- Alonso Gonzalez Javier
- Alonso Hernandez Ismael
- Alonso Vaquerizo Daniel
- Alvarado Macias Ana Belen
- Alvarez Dominguez Alejandro
- Amado Roman Marta
- Andrade Martinez Rodrigo Alejandro
- Avila Lopez Laura
- Bazaga Pitarch Alberto
- Beltran Gonzalez Marcos
- Bernaus Salinas Luis
- Berriolopez Huidobro Ibon
- Blazquez Arjona Nuria
- Boggetto Stephane
- Boixet Maltas Xavier
- Bonnin Fiol Albert Ramon
- Brugos Bienzobas Jorge
- Buñuel Paredes Eva Maria
- Burgos Miranda Miriam
- Bustillo Caballero Maria Del Pilar
- Caballero Perez Juan-carlos
- Carrasco Sirvent Yolanda
- Carreño Blanco Sara
- Castro Nohales Daniel
- Cavanillas Baena Jose Manuel
- Cerezo Hernandez Jose Ignacio
- Chico Escobar Jorge
- Comenge Ortiz Jose Manuel
- Corte Fiallo Javier
- Cortes Poveda Isabel
- Crespo Pallol Barbara
- Cuerpo Romero Alberto
- De Jorge Vegas Alberto-federico
- De La Calle Mateos Alejandra
- De Vicente Corbeira Sara
- Delcan Garcia David
- Duarte Perez Silvia
- Egaña Fernandez Jon Igor
- Egea Villalba Virginia
- Espinosa Bernardo Alberto
- Esquerra Jofra Salvador
- Fernandez Garcia Ana
- Fernandez Zamora Diego
- Fisac Ramon Lidia
- Forcadell Tomas Yolanda
- Garcia Auso Gonzalo
- Garcia Del Castillo Viviana
- Garcia Dominguez Constantino
- Garriga Verges Josep
- Gil Lozano Ismael
- Gilabert Martiniez Milagros
- Gomar Talavera Monica
- Gomez Navarro Gonzalo
- Gomez Vizcaino Javier
- Gonzalez Angulo Juan Carlos
- Guardia Guell Antoni
- Gutierrez Gil Juan Carlo
- Gutierrez Sanchez Laura
- Haluska Gergely
- Hernandez Rojas Eva
- Iglesias Maldonado Pablo
- Izquierdo Perez Paula
- Langle Franco Emilio
- Lara Molina Rocio
- Lopez Arredondo Alfonso-jesus
- Luceño Galera Merce
- Macia Juan Javier Pascual
- Marin Parra Laureano Jesus
- Mariscal Muñoa Itziar
- Martin Fernandez Jose
- Martin Sanchez Elsa Maria
- Martinez Gomez Cristina
- Medina Padron Raquel
- Mendez Albarran Alberto Jesus
- Mendoza Olaya Mariano Miguel
- Miranda Garcia Daniel
- Montero Gomez Jesus
- Montero Sainz Ramon
- Muñoz Perez-vazquez Jose Angel
- Muro Duran Javier
- Navarro Pascual Julian
- Navarro Suria Luis Sergio
- Olivas Castellar Ana
- Pajares Domenech Raquel
- Palancar Ortega Yolanda
- Palazon Ruiz Belen
- Pedrajas Garcia Ricardo
- Perez Martin Blanca
- Peris Andres Jose-sebastian
- Porcar Aguilar Antonio Ramon
- Quesada Rodriguez Begoña Ascension
- Ramirez Rico Ignacio
- Redondo Herran Jose Luis
- Riego Morao Loreto
- Rodriguez Rodriguez Marco- Antonio
- Romero Lazaro Olivia
- Sabugal Alvarez Cascos Adriana
- Saez Gonzalez Maria Jose
- Saiz Berenguer Maria Teresa
- Saiz De Castro Cristina
- Saloña Bordas Fernando
- Samper Guillem Maria Cristina
- Sanchez Garcia Sandra
- Sanchez Lopez Francisco
- Sanchez Vazquez Jose Aitor
- Santos Fuster Margarita
- Senties Aguilar Anna
- Simarro Illueca Arantxa
- Toro Rioja Francisco Jose
- Trinchan Chaure Julian Carlos
- Zamora Garcia Pedro Jose
- Zanon Alba Francisco Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39084 , F 205, S 8, H M 566434, I/A 254 (05/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-217-28
Empresa: SILVIEW SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado
- Arbones-davila Navarro Joaquin
- Arroyo Martin Jose Maria
- Aspiazu Gordillo Ramon
- Balbuena Moreno Manuel Jesus
- Bastos Chirinos Katerine
- Bedia Compostizo Carlos
- Beltran Chabrera Eva
- Bernaus Salinas Luis
- Blanco Fernandez Berta
- Blazquez Arjona Nuria
- Butragueño Vivo Maria Paz Milagros
- Carles Madrid Laura
- Carpena Manso Pedro
- Carrascalejo Sanchez Gema
- Carrasco Sirvent Yolanda
- Carreras Albujar Anna
- Carrero Rivilla Gema
- Carretero Culebra Monica
- Casares Uriz Marcos
- Castilla Rodriguez Antonio
- Cebrian Segarra Roberto
- Cobian Garrigosa Eduardo
- Colmenarejo Requejo Azucena
- De Caceres Gil Miguel Angel
- De La Torre San Evaristo Olaya
- De Miguel Hierro Maria Jesus
- Diaz Cazorla Emilio
- Diaz Diaz Fernando Jose
- Dominguez Piedehierro Rebeca
- Espinosa Moya Noemi
- Estebanez Rodriguez Leticia
- Estelrich Salas Luis Miguel
- Fernandez Alija Javier
- Fernandez Miguelez Fatima
- Fernandez Nuñez Raul
- Flores Sarro David
- Garcia Gonzalez Jesus Andres
- Garcia Luaces Cristina Mariana
- Garcia Merino Benito
- Garcia Mirasol Beatriz
- Garcia Muñoz Laura
- Garcia Olmo Antonio Manuel
- Garcia- Villamil Garcia-porrero Gloria
- Gargallo Acin Carmen
- German Echegoyen Josep
- Gil Asenjo Jose Javier
- Gili Aguila Maria Del Mar
- Gonzalez Coello Mariano
- Gonzalez Fernandez Maria
- Gonzalez Granado Jesus
- Gonzalez Parra Mayra
- Gonzalez Viniegra Adriana
- Guillen Esquivel Cesar
- Haro Alamo Sara Laura
- Hernandez Iglesias Juan Carlos
- Hernandez Perez Susana
- Hernandez Yebenes Javier
- Herrera Barrero Pilar
- Hinojosa Hernandez Manuel Maria
- Ibarzo Martinez Sergio
- Iglesias Caballero Eva
- Iglesias Diaz Nuria Maria
- Jarque Garcia Maria Teresa
- Jimenez Lucena Rafael
- Jimenez Mate Borja
- Jimenez Rivera Silvia
- Lameiro Medina Israel
- Lara Lopez Lucia
- Llongueras Vilardell Daniel
- Lopez Lopez Noelia
- Lopez Rubio Alberto
- Madrid Perez Pedro
- March Garrido Maria Ascension
- Marco Saez Ana Belen
- Marin Delgado Francisco Javier
- Marquetti Torres Claudia
- Martin Herrero Elena
- Martin Ruiz Juan Ignacio
- Martinez Prieto Alberto
- Matias Sanchez Jorge
- Millan Martin Beatriz
- Miralles Ros Lidia
- Molinero Garcia Raquel
- Moral Martinez Begoña
- Moure Rejas Rosalia
- Muela Cabello Maria Angela
- Murcia Hurtado Veronica
- Nievas Jurado Gemma
- Notario Ruiz Dolores
- Ortega Gonzalez Jose Ignacio
- Ortiz Mora Diego
- Peño Olalla Maria Pilar
- Perez Castejon Miguel
- Perez Lajara Martin
- Perez Martinez Vanessa
- Perez Sanz Jose Antonio
- Pizarro Alfonso Cristina
- Puchades Perez Oscar
- Recover Gomez Marta
- Redondo Fidalgo Francisco De Borja
- Retamar Lopez Laura
- Reyner De Elias Jaime
- Rion Bea Elisabet
- Robles Netto Beatriz
- Robuffo Reyna Maria Constanza
- Rodenas Sanchez Mari Carmen
- Rodriguez Alonso Emilio
- Rodriguez Dominguez Esther
- Rodriguez Escobar Maria Del Carmen
- Rubio Calero Antonio
- Ruiz Fernandez Angel
- Salamanca Cortina Marta
- Sanchez Gomez Joaquina
- Sanchez-talavera Martin David
- Santolaya Perez Jose Maria
- Sarabia Moreno Natalia
- Segura Valderrama Antonio Jesus
- Sepulveda Rodriguez Ana Maria
- Serrano Lopez Victor Manuel
- Sicilia Capdevila Ariadna
- Sotomayor Perez Esther
- Suarez Castro Olga
- Tomas Ana Vicente
- Torijano Lorenzo Maria Adoracion
- Torres Rubio Francisco Javier
- Valle Gimenez Gregorio
- Valoroso Motos Adriana Marisa
- Ventas Pavon Luis-alberto
- Vera Lopez Veronica
- Verdu Martin-montalvo Jesus
- Vidal Plaza Jaume
- Villoria De La Iglesia Marina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35166 , F 214, S 8, H M 632360, I/A 11 (06/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-93-28
Empresa: AKTUA SOLUCIONES FINANCIERAS SL
Apoderado
- Aspiazu Gordillo Ramon
- Berenguer Morales Yolanda
- Bernaus Salinas Luis
- Blazquez Arjona Nuria
- Cano Farias Patricia
- Canovas Ruiz Rocio
- Carabasa Closa Soles
- Casares Uriz Marcos
- Castellar Sanchez Antonio Amadeo
- Castilla Rodriguez Antonio
- Castillo Calvo Isabel
- Corcobado Luengo Carlos
- De La Fuente Cortes Javier
- Diaz Cazorla Emilio
- Dominguez Piedehierro Rebeca
- Estelrich Salas Luis Miguel
- Febrel Urraca Rodrigo
- Febrel Urraca Rodrigo
- Fernandez Alija Javier
- Gallardo Montoya Rocio
- Garcia De Guadiana Perez Aloe Alfonso
- Garcia Olmo Antonio Manuel
- Garcia Sanchez Francisco Jose
- Gargallo Acin Carmen
- German Echegoyen Josep
- Gil Alonso Laura
- Gili Aguila Maria Del Mar
- Gomez Vizcaino Javier
- Gonzalez Granado Jesus
- Gonzalez Mendez Noelia
- Gutierrez Gil Juan Carlos
- Haro Alamo Sara Laura
- Hernandez Iglesias Juan Carlos
- Hinojosa Hernandez Manuel Maria
- Ibarra Aznar Jaime Helios
- Iglesias Diaz Nuria Maria
- Jarque Garcia Maria Teresa
- Jimenez Mate Borja
- Juarez Lopez Cecilio
- Lara Lopez Lucia
- Llongueras Vilardell Daniel
- Lopez Sanz Daniel
- Madrid Perez Pedro
- March Garrido Maria Ascension
- Marin Romano Maria Inmaculada
- Marin Romano Maria Inmaculada
- Marquez Mogollon Maria Victoria
- Marrero Perez Luciano David
- Martin Manzanares Diego
- Martin Ruiz Juan Ignacio
- Martinez Prieto-moreno Alberto
- Mateos Gomez Alberto
- Moral Martinez Begoña
- Moreno Ortega Maria Del Mar
- Moreno Selva Maria Paz
- Munuera Sainz De Baranda Ignacio
- Navarro Martinez Jose Agustin
- Nieto Garcia Antonio
- Ortega Gonzalez-gallego Jose Ignacio
- Palou De Comasema Sureda Juan Bosco
- Pecero Aguila Alfonso
- Perez- Castejon Bermudez Miguel
- Perez Lajara Martin
- Perez Sanchez Antonio Rogelio
- Pizarro Alfonso Cristina
- Puchades Perez Oscar
- Ramiro Avila Fernando
- Rion Bea Elisabet
- Robles Netto Beatriz
- Rodriguez Alonso Emilio
- Rodriguez Escobar Maria Del Carmen
- Ruiz Fernandez Angel
- Salvestrini Delgado Fernando
- Sanchez Gomez Joaquina
- Sanchez Sanchez Jorge Matias
- Sanchez-talavera Martin David
- Santolaya Perez Jose Maria
- Segura Fernandez De Vega Cristina
- Segura Valderrama Antonio Jesus
- Sotomayor Perez Esther
- Tomas Ana Vicente
- Toquero Villafruela Jairo
- Torres Rubio Francisco Javier
- Valle Gimenez Gregorio
- Valoroso Motos Adriana Marisa
- Vidal Plaza Jaume
- Villegas Alonso Maria Dolores
- Zambrana Guirado Alfonso Javier
- Zamora Garcia Pedro Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36762 , F 87, S 8, H M 431049, I/A 139 (05/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-71-28
Empresa: AKTUA SOLUCIONES FINANCIERAS SL
Apoderado
- Aspiazu Gordillo Ramon
- Berenguer Morales Yolanda
- Bernaus Salinas Luis
- Blazquez Arjona Nuria
- Cano Farias Patricia
- Canovas Ruiz Rocio
- Carabasa Closa Soles
- Casares Uriz Marcos
- Castellar Sanchez Antonio Amadeo
- Castilla Rodriguez Antonio
- Castillo Calvo Isabel
- Corcobado Luengo Carlos
- De La Fuente Cortes Javier
- Diaz Cazorla Emilio
- Dominguez Piedehierro Rebeca
- Estelrich Salas Luis Miguel
- Febrel Urraca Rodrigo
- Febrel Urraca Rodrigo
- Fernandez Alija Javier
- Gallardo Montoya Rocio
- Garcia De Guadiana Perez Aloe Alfonso
- Garcia Olmo Antonio Manuel
- Garcia Sanchez Francisco Jose
- Gargallo Acin Carmen
- German Echegoyen Josep
- Gil Alonso Laura
- Gili Aguila Maria Del Mar
- Gomez Vizcaino Javier
- Gonzalez Granado Jesus
- Gonzalez Mendez Noelia
- Gutierrez Gil Juan Carlos
- Haro Alamo Sara Laura
- Hernandez Iglesias Juan Carlos
- Hinojosa Hernandez Manuel Maria
- Ibarra Aznar Jaime Helios
- Iglesias Diaz Nuria Maria
- Jarque Garcia Maria Teresa
- Jimenez Mate Borja
- Juarez Lopez Cecilio
- Lara Lopez Lucia
- Llongueras Vilardell Daniel
- Lopez Sanz Daniel
- Madrid Perez Pedro
- March Garrido Maria Ascension
- Marin Romano Maria Inmaculada
- Marin Romero Maria Inmaculada
- Marquez Mogollon Maria Victoria
- Marrero Perez Luciano David
- Martin Manzanares Diego
- Martin Ruiz Juan Ignacio
- Martinez Prieto-moreno Alberto
- Mateos Gomez Alberto
- Moral Martinez Begoña
- Moreno Ortega Maria Del Mar
- Moreno Selva Maria Paz
- Munuera Sainz De Baranda Ignacio
- Navarro Martinez Jose Agustin
- Nieto Garcia Antonio
- Ortega Gonzalez-gallego Jose Ignacio
- Palou De Comasema Sureda Juan Bosco
- Pecero Aguila Alfonso
- Perez- Castejon Bermudez Miguel
- Perez Lajara Martin
- Perez Sanchez Antonio Rogelio
- Pizarro Alfonso Cristina
- Puchades Perez Oscar
- Ramiro Avila Fernando
- Rion Bea Elisabet
- Robles Netto Beatriz
- Rodriguez Alonso Emilio
- Rodriguez Escobar Maria Del Carmen
- Ruiz Fernandez Angel
- Salvestrini Delgado Fernando
- Sanchez Gomez Joaquina
- Sanchez Sanchez Jorge Matias
- Sanchez-talavera Martin David
- Santolaya Perez Jose Maria
- Segura Fernandez De Vega Cristina
- Seguro Valderrama Antonio Jesus
- Sotomayor Perez Esther
- Tomas Ana Vicente
- Toquero Villafruela Jairo
- Torres Rubio Francisco Javier
- Valle Gimenez Gregorio
- Valoroso Motos Adriana Marisa
- Vidal Plaza Jaume
- Villegas Alonso Maria Dolores
- Zambrana Guirado Alfonso Javier
- Zamora Garcia Pedro Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36762 , F 84, S 8, H M 431049, I/A 138 (05/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-71-28
Empresa: AKTUA SOLUCIONES FINANCIERAS SL
Apoderado
- Aspiazu Gordillo Ramon
- Berenguer Morales Yolanda
- Bernaus Salinas Luis
- Blazquez Arjona Nuria
- Cano Farias Patricia
- Canovas Ruiz Rocio
- Carabasa Closa Soles
- Casares Uriz Marcos
- Castellar Sanchez Antonio Amadeo
- Castilla Rodriguez Antonio
- Castillo Calvo Isabel
- Corcobado Luengo Carlos
- De La Fuente Cortes Javier
- Diaz Cazorla Emilio
- Dominguez Piedehierro Rebeca
- Estelrich Salas Luis Miguel
- Fernandez Alija Javier
- Gallardo Montoya Rocio
- Garcia De Guadiana Perez Aloe Alfonso
- Garcia Olmo Antonio Manuel
- Garcia Sanchez Francisco Jose
- Gargallo Acin Carmen
- German Echegoyen Josep
- Gil Alonso Laura
- Gili Aguila Maria Del Mar
- Gomez Vizcaino Javier
- Gonzalez Granado Jesus
- Gonzalez Mendez Noelia
- Gutierrez Gil Juan Carlos
- Haro Alamo Sara Laura
- Hernandez Iglesias Juan Carlos
- Hinojosa Hernandez Manuel Maria
- Ibarra Aznar Jaime Helios
- Iglesias Diaz Nuria Maria
- Jarque Garcia Maria Teresa
- Jimenez Mate Borja
- Juarez Lopez Cecilio
- Lara Lopez Lucia
- Llongueras Vilardell Daniel
- Lopez Sanz Daniel
- Madrid Perez Pedro
- March Garrido Maria Ascension
- Marin Romano Maria Inmaculada
- Marin Romano Maria Inmaculada
- Marquez Mogollon Maria Victoria
- Marrero Perez Luciano David
- Martin Manzanares Diego
- Martin Ruiz Juan Ignacio
- Martinez Prieto-moreno Alberto
- Mateos Gomez Alberto
- Moral Martinez Begoña
- Moreno Ortega Maria Del Mar
- Moreno Selva Maria Paz
- Munuera Sainz De Baranda Ignacio
- Navarro Martinez Jose Agustin
- Nieto Garcia Antonio
- Ortega Gonzalez-gallego Jose Ignacio
- Palou De Comasema Sureda Juan Bosco
- Pecero Aguila Alfonso
- Peña Cruz Francisco De Asis
- Peña Cruz Francisco De Asis
- Perez- Castejon Bermudez Miguel
- Perez Lajara Martin
- Perez Sanchez Antonio Rogelio
- Pizarro Alfonso Cristina
- Puchades Perez Oscar
- Ramiro Avila Fernando
- Rion Bea Elisabet
- Robles Netto Beatriz
- Rodriguez Alonso Emilio
- Rodriguez Escobar Maria Del Carmen
- Ruiz Fernandez Angel
- Salvestrini Delgado Fernando
- Sanchez Gomez Joaquina
- Sanchez Sanchez Jorge Matias
- Sanchez-talavera Martin David
- Santolaya Perez Jose Maria
- Segura Fernandez De Vega Cristina
- Segura Valderrama Antonio Jesus
- Sotomayor Perez Esther
- Tomas Ana Vicente
- Toquero Villafruela Jairo
- Torres Rubio Francisco Javier
- Valle Gimenez Gregorio
- Valoroso Motos Adriana Marisa
- Vidal Plaza Jaume
- Villegas Alonso Maria Dolores
- Zambrana Guirado Alfonso Javier
- Zamora Garcia Pedro Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36762 , F 81, S 8, H M 431049, I/A 137 (05/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-71-28
Empresa: BEAUTMOON SPAIN SL
Apoderado
- Arbones-davila Navarro Joaquin
- Arroyo Martin Jose Maria
- Aspiazu Gordillo Ramon
- Balbuena Moreno Manuel Jesus
- Bastos Chirinos Katerine
- Bedia Compostizo Carlos
- Beltran Chabrera Eva
- Bernaus Salinas Luis
- Blanco Fernandez Berta
- Blazquez Arjona Nuria
- Butragueño Vivo Maria Paz Milagros
- Carles Madrid Laura
- Carpena Manso Pedro
- Carrascalejo Sanchez Gema
- Carrasco Sirvent Yolanda
- Carreras Albujar Ana
- Carrero Rivilla Gema
- Carretero Culebra Monica
- Casares Uriz Marcos
- Castellar Sanchez Antonio Amadeo
- Castilla Rodriguez Antonio
- Castillo Calvo Isabel
- Cebrian Segarra Roberto
- Cobian Garrigosa Eduardo
- Colmenarejo Requejo Azucena
- De Caceres Gil Miguel Angel
- De La Torre San Evaristo Olaya
- De Miguel Hierro Maria Jesus
- Diaz Cazorla Emilio
- Diaz Diaz Fernando Jose
- Dominguez Piedehierro Rebeca
- Espinosa Moya Noemi
- Estebanez Rodriguez Leticia
- Esterlich Salas Luis-miguel
- Fernandez Alija Javier
- Fernandez Melo Laynet
- Fernandez Miguelez Fatima
- Fernandez Nuñez Raul
- Flores Sarro David
- Galvez Fernandez Francisco Javier
- Garcia Gonzalez Jesus Andres
- Garcia Luaces Cristina Mariana
- Garcia Merino Benito
- Garcia Mirasol Beatriz
- Garcia Muñoz Laura
- Garcia Olmo Antonio Manuel
- Garcia- Villamil Garcia-porrero Gloria
- Gargallo Acin Carmen
- German Echegoyen Josep
- Gil Asenjo Jose Javier
- Gili Aguila Maria Del Mar
- Gonzalez Coello Mariano
- Gonzalez Fernandez Maria
- Gonzalez Granado Jesus
- Gonzalez Parra Mayra
- Gonzalez Viniegra Adriana
- Guillen Esquivel Cesar
- Gutierrez Gil Juan Carlos
- Haro Alamo Sara Laura
- Hernandez Iglesias Juan Carlos
- Hernandez Perez Susana
- Hernandez Yebenes Javier
- Herrera Barrero Pilar
- Hinojosa Hernandez Manuel Maria
- Ibarzo Martinez Sergio
- Iglesias Caballero Eva
- Iglesias Diaz Nuria Maria
- Jarque Garcia Maria Teresa
- Jimenez Lucena Rafael
- Jimenez Mate Borja
- Jimenez Rivera Silvia
- Lameiro Medina Israel
- Lara Lopez Lucia
- Llongueras Vilardell Daniel
- Lopez Lopez Noelia
- Lopez Rubio Alberto
- Madrid Perez Pedro
- March Garrido Maria Ascension
- Marco Saez Ana Belen
- Marin Delgado Francisco Javier
- Marquetti Torres Claudia
- Martin Herrero Elena
- Martin Ruiz Juan Ignacio
- Martinez Prieto Alberto
- Matias Sanchez Jorge
- Millan Martin Beatriz
- Miralles Ros Lidia
- Molinero Garcia Raquel
- Moral Martinez Begoña
- Moure Rejas Rosalia
- Muela Cabello Maria Angela
- Murcia Hurtado Veronica
- Nievas Jurado Gemma
- Notario Ruiz Dolores
- Ortega Gonzalez Jose Ignacio
- Ortiz Mora Diego
- Pecero Aguila Alfonso
- Peño Olalla Maria Pilar
- Perez Castejon Miguel
- Perez Lajara Martin
- Perez Martinez Vanessa
- Perez Sanz Jose Antonio
- Pizarro Alfonso Cristina
- Puchades Perez Oscar
- Recover Gomez Marta
- Redondo Fidalgo Francisco De Borja
- Retamar Lopez Laura
- Reyner De Elias Jaime
- Rion Bea Elisabet
- Robles Netto Beatriz
- Robuffo Reyna Maria Constanza
- Rodenas Sanchez Mari Carmen
- Rodriguez Alonso Emilio
- Rodriguez Dominguez Esther
- Rodriguez Escobar Maria Del Carmen
- Rubio Calero Antonio
- Ruiz Fernandez Angel
- Salamanca Cortina Marta
- Sanchez Gomez Joaquina
- Sanchez-talavera Martin David
- Santolaya Perez Jose Maria
- Sarabia Moreno Natalia
- Segura Fernandez Cristina
- Segura Valderrama Antonio Jesus
- Sepulveda Rodriguez Ana Maria
- Serrano Lopez Victor Manuel
- Sicilia Capdevila Ariadna
- Sotomayor Perez Esther
- Suarez Castro Olga
- Tomas Ana Vicente
- Torijano Lorenzo Maria Adoracion
- Torres Rubio Francisco Javier
- Valle Gimenez Gregorio
- Valoroso Motos Adriana Marisa
- Ventas Pavon Luis-alberto
- Vera Lopez Veronica
- Verdu Martin-montalvo Jesus
- Vidal Plaza Jaume
- Villegas Alonso Maria Dolores
- Villoria De La Iglesia Marina
- Zilinskas Mantas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35147 , F 194, S 8, H M 629431, I/A 12 (02/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-68-28
Empresa: BEAUTMOON SPAIN SL
Apoderado
- Abanades Florez Ruben
- Aspiazu Gordillo Ramon
- Ballester Padilla Javier
- Bastos Chirinos Katerine
- Bedia Compostizo Carlos
- Bedia Compostizo Carlos
- Bernaus Salinas Luis
- Blanco Fernandez Berta
- Blazquez Arjona Nuria
- Butragueño Vivo Maria Paz Milagros
- Carabasa Closa Soles
- Carrascalejo Sanchez Gema
- Carrasco Sirvent Yolanda
- Carreras Albujar Anna
- Carrero Rivilla Gema
- Carretero Culebra Monica
- Casares Uriz Marcos
- Castellar Sanchez Antonio Amadeo
- Castilla Rodriguez Antonio
- Castillo Calvo Isabel
- Cifuentes Moya Rebeca
- Colmenarejo Requejo Azucena
- Copado Ureña Victoria
- Corcobado Luengo Carlos
- De Caceres Gil Miguel Angel
- De La Fuente Cortes Javier
- De La Torre San Evaristo Olaya
- De Miguel Hierro Maria Jesus
- Diaz Cazorla Emilio
- Diaz Diaz Fernando Jose
- Dominguez Piedehierro Rebeca
- Escudero Ramos Juan Antonio
- Espinosa Moya Noemi
- Estebanez Rodriguez Leticia
- Estelrich Salas Luis Miguel
- Fernandez Alija Javier
- Fernandez Melo Laynet
- Fernandez Miguelez Fatima
- Flores Sarro David
- Gallardo Montoya Rocio
- Galvez Fernandez Francisco Javier
- Garcia De Guadiana Perez Aloe Alfonso
- Garcia Gonzalez Jesus Andres
- Garcia Luaces Cristina Mariana
- Garcia Mirasol Beatriz
- Garcia Olmo Antonio Manuel
- Garcia Sanchez Francisco Jose
- Garcia- Villamil Garcia-porrero Gloria
- Gargallo Acin Carmen
- German Echegoyen Josep
- Gil Alonso Laura
- Gil Asenjo Jose Javier
- Gil Asenjo Jose Javier
- Gili Aguila Maria Del Mar
- Gomez Vizcaino Javier
- Gonzalez Coello Mariano
- Gonzalez Fernandez Maria
- Gonzalez Granado Jesus
- Gonzalez Mendez Noelia
- Gonzalez Parra Mayra
- Guillen Esquivel Cesar
- Gutierrez Gil Juan Carlos
- Haro Alamo Sara Laura
- Hernandez Iglesias Juan Carlos
- Hernandez Perez Susana
- Hernando Marcos Maria Jesus
- Hinojosa Hernandez Manuel Maria
- Ibarra Aznar Jaime Helios
- Ibarzo Martinez Sergio
- Iglesias Caballero Eva
- Iglesias Diaz Nuria Maria
- Jimenez Lucena Rafael
- Jimenez Mate Borja
- Juarez Lopez Cecilio
- Laguna Martinez Mercedes
- Laguna Martinez Mercedes
- Laguna Martinez Mercedes
- Lara Lopez Lucia
- Llongueras Vilardell Daniel
- Lopez Lopez Noelia
- Lopez Rubio Alberto
- Lopez Sanz Daniel
- Madrid Perez Pedro
- March Garrido Maria Ascension
- Marchesano Daniela Marisa
- Marin Delgado Francisco Javier
- Marin Romero Maria Inmaculada
- Marquetti Torres Claudia
- Marquez Mogollon Maria Victoria
- Marrero Perez Luciano David
- Martin Herrero Elena
- Martin Manzanares Diego
- Martin Ruiz Juan Ignacio
- Martinez Prieto-moreno Alberto
- Mateos Gomez Alberto
- Millan Martin Beatriz
- Molinero Garcia Raquel
- Moral Martinez Begoña
- Moreno Ortega Maria Del Mar
- Moreno Selva Maria Paz
- Moure Rejas Rosalia
- Munuera Sainz De Baranda Ignacio
- Navarro Martinez Jose Agustin
- Nieto Garcia Antonio
- Ortega Gonzalez-gallego Jose Ignacio
- Palou De Comasema Sureda Juan Bosco
- Pecero Aguila Alfonso
- Peño Olalla Maria Pilar
- Perez- Castejon Bermudez Miguel
- Perez Lajara Martin
- Perez Martinez Vanessa
- Perez Sanchez Antonio Rogelio
- Pizarro Alfonso Cristina
- Puchades Perez Oscar
- Ramiro Avila Fernando
- Recover Gomez Marta
- Redondo Fidalgo Francisco De Borja
- Reyes Gonzalez Cristina
- Rion Bea Elisabet
- Robles Netto Beatriz
- Rodriguez Alonso Emilio
- Rodriguez Dominguez Esther
- Rodriguez Escobar Maria Del Carmen
- Ruiz Fernandez Angel
- Salvestrini Delgado Fernando
- Sanchez Gomez Joaquina
- Sanchez Sanchez Jorge Matias
- Sanchez-talavera Martin David
- Santolaya Perez Jose Maria
- Sarabia Moreno Natalia
- Segura Fernandez De Vega Cristina
- Segura Valderrama Antonio Jesus
- Sicilia Capdevilla Ariadna
- Sotomayor Perez Esther
- Suarez Castro Olga
- Tomas Ana Vicente
- Toquero Villafruela Jairo
- Torijano Lorenzo Maria Adoracion
- Torres Rubio Francisco Javier
- Valle Gimenez Gregorio
- Valoroso Motos Adriana Marisa
- Ventas Pavon Luis-alberto
- Verdu Martin-montalvo Jesus
- Vidal Plaza Jaume
- Villegas Alonso Maria Dolores
- Zambrana Guirado Alfonso Javier
- Zamora Garcia Pedro Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35147 , F 190, S 8, H M 629431, I/A 7 (22/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-42-28
VER MAS ACTOS
Información de BERNAUS SALINAS LUIS
Mostramos los datos de BERNAUS SALINAS LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BERNAUS SALINAS LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos