DEL CAMPO HERNANDEZ JUAN
Informe ejecutivo de DEL CAMPO HERNANDEZ JUAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 9
Empresas activas: 7
Cargos inactivos: 9
Empresas inactivas: 6
CARGOS DE DEL CAMPO HERNANDEZ JUAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALCOMAR HERREGA SL | Apoderado Solidario | 02/11/2023 | |
USAL SL | Apoderado Solidario | 16/03/2023 | |
AREPA MADRE SL | Socio Unico | 18/01/2023 | |
AREPA MADRE SL | Administrador Unico | 18/01/2023 | |
MP13 INVERSIONES SLNE | Administrador Unico | 20/05/2021 | |
MP13 INVERSIONES SLNE | Socio Unico | 20/05/2021 | |
CONSTRUCCIONES GARRIOT II SL | Administrador Solidario | 10/07/2020 | |
DEL CAMPO ARQUITECTOS SLP | Administrador Unico | 08/07/2020 | |
SOCIEDAD DE GESTION DE ACTIVOS PROCEDENTES DE LA REESTRUCTURACION BANCARIA SA | Apoderado Mancomunado | 06/02/2019 |
VINCULACIONES DE DEL CAMPO HERNANDEZ JUAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DEL CAMPO HERNANDEZ JUAN
Empresa: ALCOMAR HERREGA SL
Apoderado Solidario
- Del Campo Hernandez Juan
- Del Campo Hernandez Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 527 , F 209, S 8, H M 10036, I/A 12 (02/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-214-28
Empresa: COPERNICUS SERVICING SL
Apoderado
- Abad Mayoral Santiago
- Del Campo Hernandez Juan
- Garbisu Lopez-tapia Monica
- Griñan Ramon Ana Maria
- Jeong Whang Jae Wha
- Martinez Santos Alvaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44632 , F 63, S 8, H M 543169, I/A 57 (08/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-112-28
Empresa: USAL SL
Apoderado Solidario
- Del Campo Hernandez Juan
- Del Campo Hernandez Salvador
- Hernandez Regatero Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6795 , F 123, S 8, H M 110654, I/A 6 (16/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-58-28
Empresa: AREPA MADRE SL
Administrador Unico
- Del Campo Hernandez Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44582 , F 61, S 8, H M 785321, I/A 1 (18/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-17-28
Empresa: AREPA MADRE SL
Socio Único
- Del Campo Hernandez Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44582 , F 61, S 8, H M 785321, I/A 1 (18/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-17-28
Administrador Unico
- Del Campo Hernandez Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 96 , F 210, S 9, H M 2223, I/A 1 (20/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-99-28
Socio Único
- Del Campo Hernandez Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 96 , F 210, S 9, H M 2223, I/A 1 (20/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-99-28
Empresa: CONSTRUCCIONES GARRIOT II SL
Administrador Solidario
- Del Campo Hernandez Juan
- Del Campo Hernandez Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23188 , F 85, S 8, H M 415544, I/A 3 (10/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-138-28
Empresa: REHABITA INMUEBLES SL
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20778 , F 24, S 8, H M 368132, I/A 5 (10/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-138-28
Empresa: DEL CAMPO ARQUITECTOS SLP
Administrador Unico
- Del Campo Hernandez Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14794 , F 139, S 8, H M 245875, I/A 5 (08/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-135-28
VER MAS ACTOS
Información de DEL CAMPO HERNANDEZ JUAN
Mostramos los datos de DEL CAMPO HERNANDEZ JUAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DEL CAMPO HERNANDEZ JUAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos