MORENO ORTIZ FRANCISCO JESUS
Informe ejecutivo de MORENO ORTIZ FRANCISCO JESUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 9
Empresas activas: 8
Cargos inactivos: 122
Empresas inactivas: 55
CARGOS DE MORENO ORTIZ FRANCISCO JESUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GARMO DESARROLLOS TERCIARIOS SL | Administrador Mancomunado | 17/12/2021 | |
RETAIL INVEST ARMILLA 2021 SL | Administrador Mancomunado | 14/12/2021 | |
GESMOALI SL | Administrador Solidario | 21/03/2019 | |
SOCIEDAD DE GESTION DE ACTIVOS PROCEDENTES DE LA REESTRUCTURACION BANCARIA SA | Apoderado Mancomunado | 08/11/2018 | |
GESTINOVA 99 SL | Apoderado | 28/08/2017 | |
SOCIEDAD DE GESTION DE ACTIVOS PROCEDENTES DE LA REESTRUCTURACION BANCARIA SA | Apoderado Mancomunado | 29/12/2016 | |
DOVALUE SPAIN SERVICING SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 25/06/2015 | |
GESMARINA DESARROLLOS INMOBILIARIOS SL | Administrador Mancomunado | 23/04/2013 | |
PARQUINDUNO SL | Representante | 03/03/2010 |
VINCULACIONES DE MORENO ORTIZ FRANCISCO JESUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MORENO ORTIZ FRANCISCO JESUS
Empresa: SINCELAR SL
Liquidador
- Moreno Ortiz Francisco Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40245 , F 28, S 8, H M 715026, I/A 2 (08/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-52-28
Empresa: SINCELAR SL
Administrador Unico
- Moreno Ortiz Francisco Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40245 , F 28, S 8, H M 715026, I/A 2 (08/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-52-28
Empresa: GARMO DESARROLLOS TERCIARIOS SL
Administrador Mancomunado
- Garzon Ruiz Antonio
- Moreno Ortiz Francisco Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7148 , F 65, S 8, H SE132768, I/A 1 (17/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-245-41
Empresa: RETAIL INVEST ARMILLA 2021 SL
Administrador Mancomunado
- Garzon Ruiz Antonio
- Moreno Ortiz Francisco Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7145 , F 160, S 8, H SE132707, I/A 1 (14/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-242-41
Empresa: CLIFDEN NORTE SL
Administrador Solidario
- Iturriaga Miñon Jose Antonio
- Moreno Ortiz Francisco Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38307 , F 102, S 8, H M 681583, I/A 3 (01/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-108-28
Empresa: ACACIA INMUEBLES SL
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36025 , F 124, S 8, H M 645974, I/A 17 (13/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-96-28
Empresa: SINCELAR SL
Administrador Unico
- Moreno Ortiz Francisco Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40245 , F 25, S 8, H M 715026, I/A 1 (25/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-43-28
Empresa: GRUPO LAR OFICINAS EUROPEAS SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado
- Moreno Ortiz Francisco Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31717 , F 102, S 8, H M 444468, I/A 32 (10/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-11-28
Empresa: GRUPO LAR HOLDING IBERIA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Apoderado
- Moreno Ortiz Francisco Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33958 , F 149, S 8, H M 60970, I/A 67 (04/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-216-28
Empresa: DESARROLLOS RESIDENCIALES ESPAÑA SL
Representante
- Moreno Ortiz Francisco Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34212 , F 197, S 8, H M 615448, I/A 10 (29/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-213-28
VER MAS ACTOS
Información de MORENO ORTIZ FRANCISCO JESUS
Mostramos los datos de MORENO ORTIZ FRANCISCO JESUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MORENO ORTIZ FRANCISCO JESUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos