ALAMEDA CORTELL BORJA
Informe ejecutivo de ALAMEDA CORTELL BORJA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 16
Empresas activas: 13
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ALAMEDA CORTELL BORJA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PROMONTORIA MACC REFCO SL | Apoderado | 13/06/2024 | |
AKTUA SOLUCIONES FINANCIERAS HOLDINGS SL | Apoderado Mancomunado | 30/05/2024 | |
DIVARIAN RESIDENCIAL SL | Apoderado Mancomunado | 30/05/2024 | |
AKTUA SOLUCIONES FINANCIERAS SL | Apoderado Mancomunado | 30/05/2024 | |
PROMONTORIA MACC MARINA RE SA | Apoderado | 28/05/2024 | |
PROMONTORIA MACC MARINA SA | Apoderado | 22/05/2024 | |
PROMONTORIA MACC RE 2 SA | Apoderado | 23/04/2024 | |
PROMONTORIA MACC MARINA RE SA | Apoderado | 18/04/2024 | |
PROMONTORIA MACC RE SOCIMI SA | Apoderado | 17/04/2024 | |
INTRUM SERVICING SPAIN SA | Apoderado | 17/04/2024 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE ALAMEDA CORTELL BORJA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALAMEDA CORTELL BORJA
Empresa: PROMONTORIA MACC REFCO SL
Apoderado
- Alameda Cortell Borja
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 762455, I/A 23 (13/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-118-28
Empresa: DIVARIAN RESIDENCIAL SL
Apoderado Mancomunado
- Alameda Cortell Borja
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 696590, I/A 35 (30/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-109-28
Empresa: AKTUA SOLUCIONES FINANCIERAS SL
Apoderado Mancomunado
- Alameda Cortell Borja
- Corcobado Luengo Carlos
- Mena Crespo Jose Andres
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 431049, I/A 202 (30/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-109-28
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 544202, I/A 88 (30/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-109-28
Empresa: PROMONTORIA MACC MARINA RE SA
Apoderado
- Alameda Cortell Borja
- Aymerich De Franceschi Ana Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 753284, I/A 40 (28/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-106-28
Empresa: PROMONTORIA MACC MARINA SA
Apoderado
- Alameda Cortell Borja
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 756246, I/A 31 (22/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-102-28
Empresa: PROMONTORIA MACC MARINA SA
Apoderado
- Alameda Cortell Borja
- Aymerich De Franceschi Ana Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 756246, I/A 30 (22/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-102-28
Empresa: PROMONTORIA MACC RE 2 SA
Apoderado
- Alameda Cortell Borja
- Luque Gaona Maria Teresa
- Muiños Heredia Manuel-alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43856 , F 151, S 8, H M 773939, I/A 15 (23/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-84-28
Empresa: PROMONTORIA MACC MARINA RE SA
Apoderado
- Alameda Cortell Borja
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45784 , F 122, S 8, H M 753284, I/A 38 (18/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-81-28
Empresa: PROMONTORIA MACC RE SOCIMI SA
Apoderado
- Alameda Cortell Borja
- Garcia Caballero Helena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45697 , F 143, S 8, H M 721288, I/A 42 (17/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-80-28
VER MAS ACTOS
Información de ALAMEDA CORTELL BORJA
Mostramos los datos de ALAMEDA CORTELL BORJA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALAMEDA CORTELL BORJA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos