SUAREZ GARNELO ANA
Informe ejecutivo de SUAREZ GARNELO ANA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 35
Empresas activas: 11
Cargos inactivos: 48
Empresas inactivas: 43
CARGOS DE SUAREZ GARNELO ANA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SOLVIA SERVICIOS INMOBILIARIOS SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 10/08/2024 | |
NORTHWIND INVESTMENTS HOLDING SL | Secretario No Consejero | 23/07/2024 | |
SOLVIA SERVICIOS INMOBILIARIOS SL | Secretario No Consejero | 05/06/2024 | |
INTRUM HOLDING SPAIN SA | Secretario | 03/06/2024 | |
INTRUM SERVICING SPAIN SA | Secretario No Consejero | 03/06/2024 | |
AKTUA SOLUCIONES FINANCIERAS HOLDINGS SL | Apoderado Mancomunado | 30/05/2024 | |
AKTUA SOLUCIONES FINANCIERAS HOLDINGS SL | Secretario No Consejero | 30/05/2024 | |
AKTUA SOLUCIONES FINANCIERAS SL | Secretario | 30/05/2024 | |
AKTUA SOLUCIONES FINANCIERAS SL | Apoderado Solidario | 30/05/2024 | |
INTRUM SERVICING SPAIN SA | Apoderado | 17/04/2024 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE SUAREZ GARNELO ANA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SUAREZ GARNELO ANA
Empresa: SOLVIA SERVICIOS INMOBILIARIOS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Suarez Garnelo Ana
- Tellado Nogueira Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 716060, I/A 136 (10/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-158-28
Empresa: NORTHWIND INVESTMENTS HOLDING SL
Secretario No Consejero
- Suarez Garnelo Ana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 681360, I/A 20 (23/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-146-28
Empresa: SOLVIA SERVICIOS INMOBILIARIOS SL
Secretario No Consejero
- Suarez Garnelo Ana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 716060, I/A 134 (05/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-112-28
Empresa: INTRUM SERVICING SPAIN SA
Secretario No Consejero
- Suarez Garnelo Ana
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 473332, I/A 117 (03/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-110-28
Empresa: INTRUM HOLDING SPAIN SA
Consejero
Presidente
Secretario
- Suarez Garnelo Ana
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 512458, I/A 120 (03/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-110-28
Empresa: AKTUA SOLUCIONES FINANCIERAS SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 431049, I/A 202 (30/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-109-28
Empresa: AKTUA SOLUCIONES FINANCIERAS SL
Consejero
Presidente
Secretario
- Suarez Garnelo Ana
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 431049, I/A 201 (30/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-109-28
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 544202, I/A 88 (30/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-109-28
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
- Suarez Garnelo Ana
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 544202, I/A 87 (30/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-109-28
Empresa: INTRUM SERVICING SPAIN SA
Apoderado
- Lostao Boya Juan
- Pozuelo Tejedor Elena
- Rascon San Miguel Paulina
- Suarez Garnelo Ana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46306 , F 142, S 8, H M 473332, I/A 112 (17/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-80-28
VER MAS ACTOS
Información de SUAREZ GARNELO ANA
Mostramos los datos de SUAREZ GARNELO ANA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SUAREZ GARNELO ANA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos