AYMERICH DE FRANCESCHI ANA TERESA
Informe ejecutivo de AYMERICH DE FRANCESCHI ANA TERESA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE AYMERICH DE FRANCESCHI ANA TERESA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PROMONTORIA MACC RE 2 SA | Apoderado Solidario | 04/06/2024 | |
PROMONTORIA MACC RE SOCIMI SA | Apoderado | 30/05/2024 | |
PROMONTORIA MACC MARINA RE SA | Apoderado | 28/05/2024 | |
PROMONTORIA MACC MARINA SA | Apoderado | 22/05/2024 |
VINCULACIONES DE AYMERICH DE FRANCESCHI ANA TERESA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE AYMERICH DE FRANCESCHI ANA TERESA
Empresa: PROMONTORIA MACC RE 2 SA
Apoderado Solidario
- Aymerich De Franceschi Ana Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 773939, I/A 17 (04/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-111-28
Empresa: PROMONTORIA MACC RE SOCIMI SA
Apoderado
- Aymerich De Franceschi Ana Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 721288, I/A 45 (30/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-109-28
Empresa: PROMONTORIA MACC MARINA RE SA
Apoderado
- Alameda Cortell Borja
- Aymerich De Franceschi Ana Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 753284, I/A 40 (28/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-106-28
Empresa: PROMONTORIA MACC MARINA SA
Apoderado
- Alameda Cortell Borja
- Aymerich De Franceschi Ana Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 756246, I/A 30 (22/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-102-28
Información de AYMERICH DE FRANCESCHI ANA TERESA
Mostramos los datos de AYMERICH DE FRANCESCHI ANA TERESA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de AYMERICH DE FRANCESCHI ANA TERESA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos