MAYNAU ICETA JAIME
Informe ejecutivo de MAYNAU ICETA JAIME
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 9
Empresas activas: 7
Cargos inactivos: 48
Empresas inactivas: 17
CARGOS DE MAYNAU ICETA JAIME
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SOLVIA SERVICIOS INMOBILIARIOS SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 14/08/2024 | |
BFA TENEDORA DE ACCIONES SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 19/07/2022 | |
LIVINGCENTER ACTIVOS INMOBILIARIOS SA | Apoderado | 23/09/2021 | |
HAYA REAL ESTATE SA | Apoderado | 22/09/2020 | |
CAJAMAR CAJA RURAL SCC | Apoderado Solidario | 09/06/2020 | |
CIMENTA2 GESTION E INVERSIONES SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 09/06/2020 | |
CIMENTADOS3 SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 05/06/2020 | |
HAYA REAL ESTATE SA | Apoderado | 06/02/2020 | |
HAYA REAL ESTATE SA | Apoderado | 14/06/2019 |
VINCULACIONES DE MAYNAU ICETA JAIME
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MAYNAU ICETA JAIME
Empresa: SOLVIA SERVICIOS INMOBILIARIOS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Maynau Iceta Jaime
- Sanz Marin Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 716060, I/A 140 (14/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-161-28
Empresa: BFA TENEDORA DE ACCIONES SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Alcorta Diez Maria
- Alves Soriano Fernando
- Andres Gonzalez Salvador
- Arance Garcia Juana
- Arenas Olmedilla Maria Aranzazu
- Arevalo Da Costa Cristina
- Aubareda Figueras Raimon
- Ayala Alenda Pablo
- Benedicto Guzman Nuria
- Benitez Trujillo Evelio Rafael
- Buendia Feixas Tomas
- Cabrera Cabrera Emilio
- Camaño Vazquez De Prada Esther
- Carles Altur Consuelo
- Chicharro Torres Rocio
- Clares Borrego Francisco-javier
- Cordoba Amieiro Jose Carlos
- Crespo Jimenez Monica
- Cumbreras Manga Margarita
- Curto Martin Manuel Santiago
- De La Plaza Ramirez Ricardo
- De La Torre San Evaristo Olaya
- De Vivero Toledo Marta
- Escribano Gallo Alvaro
- Esperanza Garcia Maria Azucena
- Estebanez Rodriguez Leticia-maria
- Farre Pelaez Daniel
- Fernandez Fraile Oscar
- Fernandez Mico Juan Manuel
- Fernandez Ortega Rocio
- Flores Llovera Sixto
- Fontecha Rodriguez Elena
- Gañan Clavijo Marta
- Garcia San Martin Francisco Javier
- Garcia Tobaruela Luis Manuel
- Garcia Vazquez Minerva
- Garcia Vila Natalia
- Gimenez Molina Amparo
- Gonzalez Fernandez Maria
- Gonzalez Marino Luis Ignacio
- Gracia Donnay Javier
- Guillen Alcalde Leopoldo
- Guitart Ramos Maria Cristina
- Gutierrez Moreno Maria
- Hernandez Cabrera Juan
- Hernandez Perez Susana
- Hernandez Perez Susana
- Izquierdo Jimenez Borja
- Jimeno Fuentes Raul
- Liebana Santiago Veronica
- Lopez Silva Borja
- Loris Bassecourt Cesar
- Lostao Boya Juan
- Luna Baena Ines
- Martin Lopez Maria Cristina
- Martin Ruiz Isabel
- Martin Ursula Isaac
- Martinez Alvarez Fernando
- Martinez Naranjo Jose Javier
- Matzkin Fortuny Ivan
- Maynau Iceta Jaime
- Mora Rodriguez Oscar
- Moreno Martinez Estefania
- Moreno Montoliu Luis
- Morera Garnateo Purificacion
- Munt Pros Josep
- Navarro Martinez Raul
- Ortega Alvira Monica
- Paniagua Guijarro Mercedes
- Pascual Lopez Maria
- Peño Olalla Maria Pilar
- Perez De La Fuente Ignacio
- Perez Gonzalez Tomas
- Perez Leon Emmanuel
- Poblet Torres Mariona
- Pontigas Tuero Julia
- Robles Casado Esther
- Rojas Hernandez Nicolas
- Romera Linares Antonio German
- Romero De Lara Gonzalo
- Ruiz Avila Antonio
- Salvador Mas Carmen
- San Miguel Polanco Luis Eduardo
- Sanchez Molina Jorge
- Sanchez Porteiro Alberto
- Sanchez Reyes Raquel
- Sanfrutos Cañizares Angel Miguel
- Sanz Marin Patricia
- Serrahima Calvo Patricia
- Sevillano De Miguel Maria Dolores
- Sica Montenegro Mauricio
- Sierra Rodriguez Jordi
- Steiert Plaza Karin- Claudine
- Tarriño Arnabat Gerard
- Tranche Gonzalez Pedro
- Valero Chico Daniel
- Valle Rodrigo Nieves
- Vilariño Targhetta Alejandra Angela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42990 , F 6, S 8, H M 522312, I/A 224 (19/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-142-28
Apoderado
- Alcorta Diez Maria
- Alves Soriano Fernando
- Andres Gonzalez Salvador
- Arance Garcia Juana
- Arenas Olmedilla Maria Aranzazu
- Arevalo Da Costa Cristina
- Ayala Alenda Pablo
- Benitez Trujillo Evelio Rafael
- Cabrera Cabrera Emilio
- Camaño Vazquez De Prada Esther
- Capellan Magdaleno Saul
- Carabal Reyes Aida
- Carles Altur Consuelo
- Chicharro Torres Rocio
- Clares Borrego Francisco-javier
- Cordoba Amieiro Jose Carlos
- Crespo Jimenez Monica
- Curto Martin Manuel Santiago
- De La Torre San Evaristo Olaya
- De Vivero Toledo Marta
- Escribano Gallo Alvaro
- Esperanza Garcia Maria Azucena
- Estebanez Rodriguez Leticia-maria
- Farre Pelaez Daniel
- Fernandez Fraile Oscar
- Fernandez Gregorio Pablo
- Fernandez Mico Juan Manuel
- Fernandez Ortega Rocio
- Flores Llovera Sixto
- Fontecha Rodriguez Elena
- Gañan Clavijo Marta Maria
- Garcia San Martin Francisco Javier
- Garcia Tobaruela Luis Manuel
- Garcia Vazquez Minerva
- Gimenez Molina Amparo
- Gonzalez Fernandez Maria
- Gonzalez Marino Luis Ignacio
- Gracia Donnay Javier
- Guitart Ramos Maria Cristina
- Gutierrez Moreno Maria
- Hernandez Perez Susana
- Ibañez Ibor Maria Desamparados
- Izquierdo Jimenez Borja
- Jimeno Fuentes Raul
- Liebana Santiago Veronica
- Lopez Silva Borja
- Loris Bassecourt Cesar
- Lostao Boya Juan
- Marti Palanca Desamparados
- Martin Lopez Cristina
- Martin Ruiz Isabel
- Martin Ursula Isaac
- Martinez Alvarez Fernando
- Martinez Naranjo Jose Javier
- Maynau Iceta Jaime
- Mora Rodriguez Oscar
- Moreno Martinez Estefania
- Moreno Montoliu Luis
- Morera Garnateo Purificacion
- Munt Pros Josep
- Ortega Alvira Monica
- Paniagua Guijarro Mercedes
- Pascual Lopez Maria
- Peño Olalla Pilar
- Perez Caballero Esther
- Perez De La Fuente Ignacio
- Perez Gonzalez Tomas
- Pontigas Tuero Julia
- Robles Casado Esther
- Rojas Hernandez Nicolas
- Romera Linares Antonio German
- Romero De Lara Gonzalo
- Ruiz Avila Antonio
- Salvador Mas Carmen
- San Miguel Polanco Luis Eduardo
- Sanchez Molina Jorge
- Sanchez Reyes Raquel
- Sanfrutos Cañizares Angel Miguel
- Sanz Marin Patricia
- Serrahima Calvo Patricia
- Sevillano De Miguel Maria Dolores
- Steiert Plaza Karin- Claudine
- Tarriño Arnaba Gerard
- Tranche Gonzalez Pedro
- Valero Chico Daniel
- Valle Rodrigo Nieves
- Vilariño Targhetta Alejandra Angela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42338 , F 34, S 8, H M 749402, I/A 7 (23/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-189-28
Empresa: HAYA REAL ESTATE SA
Apoderado
- Albendin Reyes Laura
- Alcazar Moratilla Luis Alberto
- Alcorta Diez Maria
- Almansa Martin Juan Carlos
- Alonso Rodriguez Francisco
- Alvarez Conejero Emilio-jose
- Alvarez Gonzalez Marta
- Alvaro Olivan Maria Teresa
- Alvear Aragon Alberto Carlos
- Alves Soriano Fernando
- Andres Gonzalez Salvador
- Benedicto Guzman Nuria
- Benitez Trujillo Evelio Rafael
- Bertran Olivella Noemi
- Blanes Castillo Andres
- Buendia Feixas Tomas
- Cabrera Cabrera Emilio
- Camaño Vazquez De Prada Esther
- Cañadas Rodriguez Basilio
- Capdevila Colomer Cristina
- Capellan Magdaleno Saul
- Carabal Reyes Aida
- Carbonell Hernandez Clotilde
- Carbonell Mora Julio Enrique
- Cardo Del Horno Yaiza Maria
- Carles Altur Consuelo
- Carrasco Acedo Francisco Jose
- Cebrian Garcia Olga
- Chicharro Torres Rocio
- Chillon Alonso Abraham
- Clares Borrego Francisco-javier
- Colom Jaime Nuria
- Conde Sanchez Carlos
- Cordoba Amiero Jose Carlos
- Crespo Jimenez Monica
- Cumbreras Manga Margarita
- Dancausa Treviño Enrique
- Davila Escribano Borja
- De La Plaza Ramirez Ricardo
- De La Torre San Evaristo Olaya
- Della Manzano Jose-maria
- Deusa Ruiz Fernando
- Diez Martin Eduardo
- Diez Morell Marcos
- Dominguez Rodriguez Jorge
- Egido Arribas Pedro
- Ejeda Menendez David
- Escribano Gallo Alvaro
- Esteban Blanco Nuria
- Estebanez Rodriguez Leticia-maria
- Fabra Heredia Maria Del Rosario
- Fernandez Fraile Oscar
- Fernandez Gregorio Pablo
- Fernandez Mico Juan Manuel
- Fernandez Ortega Rocio
- Flores Camino Maria Del Carmen
- Fragua Pastor Jorge
- Galan Diaz Elena
- Gallardo Iglesias Asuncion
- Gañan Clavijo Marta Maria
- Garcia Gonzalez Jesus Andres
- Garcia Moreno Jose
- Garcia San Martin Francisco Javier
- Garcia Vazquez Minerva
- Gardel Domingo Vanesa
- Garvia Lopez Roberto
- Gimenez Molina Maria De Los Desamparados
- Gonzalez Cuevas Eduardo
- Gonzalez Fernandez Maria
- Gonzalez Marino Luis Ignacio
- Gonzalez Pestaña Ana
- Gracia Donnay Javier
- Guillen Alcalde Leopoldo
- Guitart Ramos Maria Cristina
- Gutierrez Canales Jaime
- Gutierrez Moreno Maria
- Hernandez Cabrera Juan
- Hernandez Perez Susana
- Herrera Vilar Joaquin
- Ibañez Ibor Maria Desamparados
- Izquierdo Jimenez Borja
- Jimenez Estalrich Alicia
- Jimeno Fuentes Raul
- Jurado Robles Rocio
- Leganes Ferreras Daniel
- Llopis Valero Sara
- Llorca Peiro Laura
- Lopez Conejero Maria-carmen
- Lopez Freire Andrea
- Lopez Pequeño Angel
- Lopez Sanz Daniel
- Lopez Vergara Rocio
- Lostao Boya Juan
- Malvarez Mañas Francisco Manuel
- Mañez Alarcon Paloma
- Maroto Turrillo Marta
- Martin Calvo Francisco Javier
- Martin Garcia Laura
- Martin Gutierrez Daniel
- Martin Lopez Cristina
- Martin Ruiz Isabel
- Martinez Alvarez Fernando
- Martinez Ariño Carolina
- Martinez Carcel Clara
- Martinez Naranjo Jose Javier
- Martinez Rubio Luis Alberto
- Martinez Sanchez Juan Francisco
- Maurizot Pont Elisabeth
- Maynau Iceta Jaime
- Moreno Martinez Estefania
- Morera Garnateo Purificacion
- Navarro Martinez Raul
- Onega Perez Miguel
- Ortiz Hernandez Daniel
- Paniagua Guijarro Maria De Las Mercedes
- Pavon Amoscotegui Rafael
- Perez Caballero Esther
- Perez De La Fuente Ignacio
- Perez Gonzalez Tomas
- Pozuelo Tejedor Elena
- Prados Garcia Vacas Angela Maria
- Ramos Montero Maria
- Rios Magallo Francisco
- Robles Casado Esther
- Romera Linares Antonio German
- Saez Berenguer Oscar
- San Martin Terrazas Jose Manuel
- San Miguel Polanco Luis Eduardo
- Sanchez Beato Diaz Marta Maria Del Carmen
- Sanchez Fernandez Mercedes
- Sanchez Molina Jorge
- Sanchez Rico Lorena
- Santos Mielgo Gema
- Sanz Gomez Oscar
- Sanz Marin Patricia
- Sanz Sanvicens Maria Isabel
- Sierra Rodriguez Jordi
- Steiert Plaza Karin- Claudine
- Suarez Garnelo Ana
- Taboada Alba Adrian
- Tacero Rico Daniel
- Torres Laguarda Maria Dolores
- Tovar Lopez Rosario Isabel
- Tranche Gonzalez Pedro
- Ulldemolins Salvador Santiago
- Urquiza Martinez Paola
- Valero Chico Daniel
- Valero Diago Victoria
- Valle Rodrigo Nieves
- Vazquez Nuñez Isabel Maria
- Vert Miro Iban
- Videgain Jimenez Cristina
- Zubiria Furest Barbara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38940 , F 213, S 8, H M 560663, I/A 245 (22/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-189-28
Empresa: CIMENTA2 GESTION E INVERSIONES SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1582 , F 203, S 8, H AL 41141, I/A 89 (09/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-116-04
Empresa: CAJAMAR CAJA RURAL SCC
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2042 , F 43, S 8, H AL 40338, I/A 538 (09/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-116-04
Empresa: CIMENTADOS3 SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2056 , F 11, S 8, H AL 44917, I/A 59 (05/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-113-04
Empresa: HAYA REAL ESTATE SA
Apoderado
- Abad Rico Carlos
- Abad Rico Carlos
- Alcazar Moratilla Luis Alberto
- Bacciadone Juan Facundo
- Dancausa Treviño Enrique
- Davila Escribano Borja
- Davila Escribano Borja
- Lopez Del Hierro Abad Agustin
- Lopez Sanz Daniel
- Lopez Sanz Daniel
- Madariaga Cañas Melisa
- Maillo Regidor Rosa Maria
- Maynau Iceta Jaime
- Mena Crespo Jose Andres
- Ojeda Duran Alfredo
- Pozuelo Tejedor Elena
- Pozuelo Tejedor Elena
- Yago Galvan Francisco
- Zafra Cantero Antonio
- Zubiria Furest Barbara
- Zubiria Furest Barbara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38940 , F 164, S 8, H M 560663, I/A 222 (06/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-30-28
Empresa: HAYA REAL ESTATE SA
Apoderado
- Ejeda Menendez David
- Lostao Boya Juan
- Maynau Iceta Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38940 , F 62, S 8, H M 560663, I/A 187 (14/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-117-28
Empresa: SOCIEDAD GESTORA SANTA MARGARIDA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Maynau Iceta Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30390 , F 118, S 8, H M 422720, I/A 15 (05/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-9-28
VER MAS ACTOS
Información de MAYNAU ICETA JAIME
Mostramos los datos de MAYNAU ICETA JAIME que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MAYNAU ICETA JAIME, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos