SEVILLANO DE MIGUEL MARIA DOLORES
Informe ejecutivo de SEVILLANO DE MIGUEL MARIA DOLORES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 12
Empresas activas: 9
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SEVILLANO DE MIGUEL MARIA DOLORES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HAYA REAL ESTATE SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 20/10/2022 | |
PROMONTORIA MACC MARINA RE SA | Apoderado | 06/08/2022 | |
BFA TENEDORA DE ACCIONES SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 19/07/2022 | |
HAYA REAL ESTATE SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 06/06/2022 | |
CIMENTA DESARROLLOS INMOBILIARIOS SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 25/05/2022 | |
CIMENTADOS3 SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 24/05/2022 | |
CIMENTA2 GESTION E INVERSIONES SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 23/05/2022 | |
CAJAMAR CAJA RURAL SCC | Apoderado Mancomunado Solidario | 18/05/2022 | |
PROMONTORIA MACC MARINA SA | Apoderado | 22/04/2022 | |
HAYA REAL ESTATE SA | Apoderado | 09/02/2022 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE SEVILLANO DE MIGUEL MARIA DOLORES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SEVILLANO DE MIGUEL MARIA DOLORES
Empresa: HAYA REAL ESTATE SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Aguilar Martin Maria
- Almansa Martin Juan Carlos
- Alonso Rodriguez Leticia
- Arenas Olmedilla Maria Aranzazu
- Arevalo Da Costa Cristina
- Aubareda Figueras Raimon
- Ayllon Horche Fatima
- Benedicto Guzman Nuria
- Buendia Feixas Tomas
- Cabrera Cabrera Emilio Fernando
- Carrasco Acedo Francisco Jose
- Cebrian Garcia Olga
- Claret Tremps Lourdes
- Cortes Gutierrez Fernando
- Cozar Alonso Maria
- Dato Jose Leandro
- De La Plaza Ramirez Ricardo
- De La Torre San Evaristo Olaya
- Del Rosal Lopez Guillermo
- Escribano Gallo Alvaro
- Estebanez Rodriguez Leticia
- Farre Pelaez Daniel
- Ferrero Paramio Lucia
- Garcia Gonzalez Jesus Andres
- Garcia Prieto Santiago
- Garcia San Martin Francisco Javier
- Garcia Tobaruela Luis Manuel
- Gardel Domingo Vanesa
- Gomez Requena Gloria
- Gomez Rodriguez Isabel-maria
- Gonzalez Fernandez Maria
- Gracia Donnay Javier
- Guillen Alcalde Leopoldo
- Guitart Ramos Maria Cristina
- Hernandez Cabrera Juan
- Hernandez Perez Susana
- Iglesias Caballero Eva
- Jimenez Estalrich Alicia
- Just Pla Ernesto
- Liebana Santiago Veronica
- Lopez Aza Sergio
- Mañez Alarcon Paloma
- Manso Manso Maria Matilde
- Martin Garcia Miguel
- Martin Lopez Maria Cristina
- Martinez Naranjo Jose Javier
- Millan Jimenez Esther
- Mora Rodriguez Oscar
- Moreno Martinez Estefania
- Moreno Montoliu Luis
- Moreno Rubio Felix
- Muñoz Calleja Monica
- Navarro Martinez Raul
- Noreña Fanconi Maria Beatriz
- Pascual Lopez Maria
- Peño Olalla Maria Pilar
- Perez Gonzalez Tomas
- Pontigas Tuero Julia
- Pozuelo Tejedor Elena
- Puglisi Hugo
- Riaguas Boya Jaime
- Ruiz Fuentes Beatriz
- Saceda Ballesteros Arturo
- Salvador Mas Carmen
- Sanchez Fernandez Mercedes
- Sanchez Porteiro Alberto
- Sanchez Reyes Raquel
- Sevillano De Miguel Maria Dolores
- Sierra Rodriguez Jordi
- Suarez Castro Olga
- Tacero Rico Daniel
- Tarriño Arnaba Gerard
- Valora Arauz Tarik
- Vazquez Lopez Sonia
- Vazquez Nuñez Isabel Maria
- Vegas Gonzalez Aroa
- Vilariño Targhetta Alejandra Angela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43277 , F 195, S 8, H M 560663, I/A 355 (20/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-206-28
Empresa: PROMONTORIA MACC MARINA RE SA
Apoderado
- Adan Palencia Berta
- Arenas Olmedilla Maria Aranzazu
- Bacciadone Jasid Juan Facundo
- Baviera Garcia Belen
- Casares Guna Pilar
- Chillon Alonso Abraham
- De Juan Lamas Rocio
- De La Torre San Evaristo Olaya
- Delgado Aznar Alejandro
- Estebanez Rodriguez Leticia-maria
- Fernandez Carral Tania
- Fernandez Ortega Rocio
- Gimenez Saumell Carlos Alberto
- Gomez Cano Alfaro Luis Felipe
- Gonzalez Aisa Oriana Dolores
- Gonzalez Fernandez Maria
- Gonzalez Marino Luis Ignacio
- Hernandez Alguacil Angel Cesar
- Hernandez Martinez Jose Antonio
- Herrero Caballero David
- Iglesias Caballero Eva
- Jimenez Jimenez Alvaro
- Lopez Llavata Patricia
- Lopez Pequeño Angel Isaac
- Luna Baena Ines
- Moreno Montoliu Luis
- Muñoz Calleja Monica
- Peño Olalla Maria Pilar
- Pontigas Tuero Julia
- Pozuelo Tejedor Elena
- Ramirez Garcia Javier
- Robles Bonell Fernando
- Rodriguez Perez Beatriz
- Rojas Hernandez Nicolas
- Ruiz Fuentes Beatriz
- Sala Noverjes Esther Maria
- Sanchez Parody Ignacio Javier
- Serrahima Calvo Patricia
- Sevillano De Miguel Maria Dolores
- Turrillo Olivera Gemma Del Sagrario
- Vazquez Garcia Raquel
- Zafra Cantero Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43374 , F 15, S 8, H M 753284, I/A 20 (06/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-154-28
Empresa: PROMONTORIA MACC MARINA RE SA
Apoderado
- Adan Palencia Berta
- Bacciadone Jasid Juan Facundo
- Baviera Garcia Belen
- Chicharro Torres Rocio
- Chillon Alonso Abraham
- De La Torre San Evaristo Olaya
- Encinas Del Prado Irene
- Estebanez Rodriguez Leticia-maria
- Fernandez Ortega Rocio
- Gonzalez Fernandez Maria
- Gonzalez Marino Luis Ignacio
- Hernandez Alguacil Angel Cesar
- Hernandez Martinez Jose Antonio
- Jimenez Jimenez Alvaro
- Lopez Pequeño Angel Isaac
- Lopez Samper Maria Carmen
- Luna Baena Ines
- Martinez De Rioja Gardeazabal Miguel
- Matzkin Fortuny Ivan
- Onega Perez Miguel
- Peño Olalla Maria Pilar
- Pozuelo Tejedor Elena
- Rodriguez Perez Beatriz
- Rojas Hernandez Nicolas
- Ruiz Fuentes Beatriz
- Sala Noverjes Esther Maria
- Sanchez Luis Francisco Javier
- Serrahima Calvo Patricia
- Sevillano De Miguel Maria Dolores
- Vazquez Garcia Raquel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43374 , F 15, S 8, H M 753284, I/A 19 (29/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-149-28
Empresa: BFA TENEDORA DE ACCIONES SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Alcorta Diez Maria
- Alves Soriano Fernando
- Andres Gonzalez Salvador
- Arance Garcia Juana
- Arenas Olmedilla Maria Aranzazu
- Arevalo Da Costa Cristina
- Aubareda Figueras Raimon
- Ayala Alenda Pablo
- Benedicto Guzman Nuria
- Benitez Trujillo Evelio Rafael
- Buendia Feixas Tomas
- Cabrera Cabrera Emilio
- Camaño Vazquez De Prada Esther
- Carles Altur Consuelo
- Chicharro Torres Rocio
- Clares Borrego Francisco-javier
- Cordoba Amieiro Jose Carlos
- Crespo Jimenez Monica
- Cumbreras Manga Margarita
- Curto Martin Manuel Santiago
- De La Plaza Ramirez Ricardo
- De La Torre San Evaristo Olaya
- De Vivero Toledo Marta
- Escribano Gallo Alvaro
- Esperanza Garcia Maria Azucena
- Estebanez Rodriguez Leticia-maria
- Farre Pelaez Daniel
- Fernandez Fraile Oscar
- Fernandez Mico Juan Manuel
- Fernandez Ortega Rocio
- Flores Llovera Sixto
- Fontecha Rodriguez Elena
- Gañan Clavijo Marta
- Garcia San Martin Francisco Javier
- Garcia Tobaruela Luis Manuel
- Garcia Vazquez Minerva
- Garcia Vila Natalia
- Gimenez Molina Amparo
- Gonzalez Fernandez Maria
- Gonzalez Marino Luis Ignacio
- Gracia Donnay Javier
- Guillen Alcalde Leopoldo
- Guitart Ramos Maria Cristina
- Gutierrez Moreno Maria
- Hernandez Cabrera Juan
- Hernandez Perez Susana
- Hernandez Perez Susana
- Izquierdo Jimenez Borja
- Jimeno Fuentes Raul
- Liebana Santiago Veronica
- Lopez Silva Borja
- Loris Bassecourt Cesar
- Lostao Boya Juan
- Luna Baena Ines
- Martin Lopez Maria Cristina
- Martin Ruiz Isabel
- Martin Ursula Isaac
- Martinez Alvarez Fernando
- Martinez Naranjo Jose Javier
- Matzkin Fortuny Ivan
- Maynau Iceta Jaime
- Mora Rodriguez Oscar
- Moreno Martinez Estefania
- Moreno Montoliu Luis
- Morera Garnateo Purificacion
- Munt Pros Josep
- Navarro Martinez Raul
- Ortega Alvira Monica
- Paniagua Guijarro Mercedes
- Pascual Lopez Maria
- Peño Olalla Maria Pilar
- Perez De La Fuente Ignacio
- Perez Gonzalez Tomas
- Perez Leon Emmanuel
- Poblet Torres Mariona
- Pontigas Tuero Julia
- Robles Casado Esther
- Rojas Hernandez Nicolas
- Romera Linares Antonio German
- Romero De Lara Gonzalo
- Ruiz Avila Antonio
- Salvador Mas Carmen
- San Miguel Polanco Luis Eduardo
- Sanchez Molina Jorge
- Sanchez Porteiro Alberto
- Sanchez Reyes Raquel
- Sanfrutos Cañizares Angel Miguel
- Sanz Marin Patricia
- Serrahima Calvo Patricia
- Sevillano De Miguel Maria Dolores
- Sica Montenegro Mauricio
- Sierra Rodriguez Jordi
- Steiert Plaza Karin- Claudine
- Tarriño Arnabat Gerard
- Tranche Gonzalez Pedro
- Valero Chico Daniel
- Valle Rodrigo Nieves
- Vilariño Targhetta Alejandra Angela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42990 , F 6, S 8, H M 522312, I/A 224 (19/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-142-28
Empresa: HAYA REAL ESTATE SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Antequera Marcos Marta
- Arenas Olmedillo Maria Aranzazu
- Arevalo Da Costa Cristina
- Baviera Garcia Belen
- Blanes Castillo Andres
- Camps Gallent Maria Jesus
- Carles Altur Consuelo
- Chicharro Torres Rocio
- Cozar Valls Luis
- De Juan Lamas Rocio
- De La Torre San Evaristo Olaya
- De Paz Herrero Sara
- De Vivero Toledo Marta
- Deusa Ruiz Fernando
- Eguren Marti Tomas Christian
- Estebanez Rodriguez Leticia
- Fernandez Carral Tania
- Fernandez Ortega Rocio
- Fontecha Rodriguez Elena
- Fuguet Calles Jean Carlos
- Gimenez Saumell Carlos Alberto
- Gonzalez Aisa Oriana Dolores
- Gonzalez Fernandez Maria
- Gonzalez Marino Luis Ignacio
- Hernandez Alguacil Angel Cesar
- Herrero Caballero David
- Herreros Diaz Antonio
- Iglesias Caballero Eva
- Larena Moya Paloma
- Lopez Llavata Patricia
- Lopez Pequeño Sanchez Angel Isaac
- Lozano Alvarez Silvia
- Lozano Pascual Roberto
- Luna Baena Ines
- Martin Lopez Maria Cristina
- Martin Ruiz Isabel
- Martinez Benito Noelia
- Medina Bonilla Maria Concepcion
- Muñoz Calleja Monica
- Onega Perez Miguel
- Peño Olalla Maria Pilar
- Peris Amo Ana-maria
- Pinazo Moreno Ignacio
- Pontigas Tuero Julia
- Pozuelo Tejedor Elena
- Ramirez Garcia Javier
- Redon Diago Maria
- Robles Bonel Fernando
- Rodriguez Perez Beatriz
- Rojas Hernandez Nicolas
- Ruiz Fuentes Beatriz
- Ruiz Molina Jordi
- Sanchez Luis Francisco Javier
- Sanchez Parody Ignacio Javier
- Serrahina Calvo Patricia
- Sevillano De Miguel Maria Dolores
- Turrillo Olivera Gemma Del Sagrario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43277 , F 140, S 8, H M 560663, I/A 334 (06/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-111-28
Empresa: CIMENTA DESARROLLOS INMOBILIARIOS SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Agustin Hurtado Antonia
- Alcorta Diez Maria
- Arance Garcia Juana
- Aubareda Figueras Raimon
- Buendia Feixas Tomas
- Camps Gallent Maria Jesus
- Carles Altur Consuelo
- Carrasco Acedo Francisco Jose
- Cortes Gutierrez Fernando
- Cumbreras Manga Margarita
- Deusa Ruiz Fernando
- Escribano Gallo Alvaro
- Esperanza Garcia Maria Azucena
- Fernandez Ortega Rocio
- Hernandez Cabrera Juan
- Lecea Gil Blanca De Las Mercedes
- Martin Lopez Maria Cristina
- Moreno Martinez Estefania
- Moreno Montoliu Luis
- Munt Pros Josep
- Ocaña Ramiro Antonio Angel
- Peño Olalla Maria Pilar
- Perez Leon Juan Enmanuel
- Peris Amo Ana-maria
- Puglisi Hugo
- Sanchez Porteiro Alberto
- Sanchez Reyes Raquel
- Sevillano De Miguel Maria Dolores
- Sierra Rodriguez Jorge
- Steirt Plaza Karin Claudine
- Tarriño Arnabat Gerard
- Toledo Rivera Alvaro
- Vilariño Targhetta Alejandra Angela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2172 , F 100, S 8, H AL 50984, I/A 25 (25/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-104-04
Empresa: CIMENTADOS3 SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Alcorta Diez Maria
- Arenal Perez Adolfo
- Astudillo Granado Sara
- Aubareda Figueras Raimon
- Buendia Feixas Tomas
- Camps Gallent Maria Jesus
- Carles Altur Consuelo
- Carrasco Acedo Francisco Jose
- Cortes Gutierrez Fernando
- Deusa Ruiz Fernando
- Escribano Gallo Alvaro
- Fernandez Fraile Oscar
- Fernandez Ortega Rocio
- Fraile Alcalde Angelica
- Garcia Muñoz Laura
- Jimenez Estalrich Alicia
- Lecea Gil Blanca De Las Mercedes
- Lopez Sanz Daniel
- Loris Bassecourt Cesar
- Lozano Alvarez Silvia
- Luna Baena Ines
- Manso Manso Matilde
- Martin Lopez Maria Cristina
- Martinez Naranjo Jose Javier
- Mico Jimenez Alicia
- Morell Santiago Francisco Javier
- Moreno Montoliu Luis
- Moya Jimenez Antonio
- Peño Olalla Maria Pilar
- Perez Leon Juan Enmanuel
- Peris Amo Ana-maria
- Puglisi Hugo
- Sanchez Molina Jorge
- Sanchez Porteiro Alberto
- Sanchez Reyes Raquel
- Serrahima Calvo Patricia
- Sevillano De Miguel Maria Dolores
- Sierra Rodriguez Jorge
- Steirt Plaza Karin Claudine
- Tarriño Arnabat Gerard
- Toledo Rivera Alvaro
- Valoroso Motos Adriana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2188 , F 2, S 8, H AL 44917, I/A 86 (24/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-104-04
Empresa: CIMENTA2 GESTION E INVERSIONES SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Alcorta Diez Maria
- Arenal Perez Adolfo
- Astudillo Granado Sara
- Aubareda Figueras Raimon
- Buendia Feixas Tomas
- Camps Gallent Maria Jesus
- Carles Altur Consuelo
- Carrasco Acedo Francisco Jose
- Cortes Gutierrez Fernando
- Deusa Ruiz Fernando
- Escribano Gallo Alvaro
- Fernandez Fraile Oscar
- Fernandez Ortega Rocio
- Fraile Alcalde Angelica
- Garcia Muñoz Laura
- Jimenez Estalrich Alicia
- Lecea Gil Blanca De Las Mercedes
- Lopez Sanz Daniel
- Loris Bassecourt Cesar
- Luna Baena Ines
- Manso Manso Matilde
- Martin Lopez Maria Cristina
- Martinez Naranjo Jose Javier
- Mico Jimenez Alicia
- Morell Santiago Francisco Javier
- Moreno Montoliu Luis
- Moya Jimenez Antonio
- Peño Olalla Maria Pilar
- Perez Leon Juan Enmanuel
- Peris Amo Ana-maria
- Puglisi Hugo
- Sanchez Molina Jorge
- Sanchez Porteiro Alberto
- Sanchez Reyes Raquel
- Serrahima Calvo Patricia
- Sevillano De Miguel Maria Dolores
- Sierra Rodriguez Jorge
- Steirt Plaza Karin Claudine
- Tarriño Arnabat Gerard
- Toledo Rivera Alvaro
- Valoroso Motos Adriana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1582 , F 220, S 8, H AL 41141, I/A 109 (23/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-104-04
Empresa: CAJAMAR CAJA RURAL SCC
Apoderado Mancomunado Solidario
- Alcorta Diez Maria
- Arenal Perez Adolfo
- Astudillo Granado Sara
- Aubareda Figueras Raimon
- Briones Lopez Teresa
- Camps Gallent Maria Jesus
- Carles Altur Consuelo
- Caudet Bolea Nuria
- Cortes Gutierrez Fernando
- Deusa Ruiz Fernando
- Escribano Gallo Alvaro
- Fraile Alclalde Angelica
- Garcia Muñoz Laura
- Jimenez Estalrich Alicia
- Lecea Gil Blanca De Las Mercedes
- Lopez Sanz Daniel
- Loris Bassecourt Cesar
- Luna Baena Ines
- Manso Manso Matilde
- Martinez Naranjo Jose Javier
- Mico Jimenez Alicia
- Morell Santiago Francisco Javier
- Moreno Montoliu Luis
- Moya Jimenez Antonio
- Peño Olalla Maria Pilar
- Perez Leon Juan Enmanuel
- Peris Amo Ana-maria
- Publisi Hugo
- Quevedo Perez Aurora
- Rivera Quirante Marina
- Sanchez Molina Jorge
- Sanchez Porteiro Alberto
- Sanchez Reyes Raquel
- Serrahima Calvo Patricia
- Sevillano De Miguel Maria Dolores
- Sierra Rodriguez Jorge
- Steirt Plaza Karin Claudine
- Tarriño Arnabat Gerard
- Tenorio Castellanos Jaime
- Toledo Rivera Alvaro
- Valoroso Motos Adriana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2042 , F 187, S 8, H AL 40338, I/A 678 (18/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-98-04
Empresa: PROMONTORIA MACC MARINA RE SA
Apoderado
- Adan Palencia Berta
- Bacciadone Jasid Juan Facundo
- Baviera Garcia Belen
- Chicharro Torres Rocio
- Chillon Alonso Abraham
- De La Torre San Evaristo Olaya
- Encinas Del Prado Irene
- Estebanez Rodriguez Leticia-maria
- Fernandez Ortega Rocio
- Gonzalez Fernandez Maria
- Gonzalez Marino Luis Ignacio
- Hernandez Alguacil Angel Cesar
- Hernandez Martinez Jose Antonio
- Jimenez Jimenez Alvaro
- Lopez Samper Maria Carmen
- Martinez De Rioja Gardeazabal Miguel
- Onega Perez Miguel
- Peño Olalla Maria Pilar
- Pozuelo Tejedor Elena
- Rodriguez Perez Beatriz
- Ruiz Fuentes Beatriz
- Sala Noverjes Esther Maria
- Sanchez Luis Francisco Javier
- Sevillano De Miguel Maria Dolores
- Vazquez Garcia Raquel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43374 , F 14, S 8, H M 753284, I/A 17 (27/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-85-28
VER MAS ACTOS
Información de SEVILLANO DE MIGUEL MARIA DOLORES
Mostramos los datos de SEVILLANO DE MIGUEL MARIA DOLORES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SEVILLANO DE MIGUEL MARIA DOLORES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos