VAZQUEZ GARCIA RAQUEL
Informe ejecutivo de VAZQUEZ GARCIA RAQUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 11
Empresas activas: 11
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE VAZQUEZ GARCIA RAQUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PROMONTORIA JAGUAR REAL ESTATE SL | Apoderado | 14/11/2022 | |
PROMONTORIA MACC MARINA RE SA | Apoderado | 06/08/2022 | |
PROMONTORIA MACC MARINA SA | Apoderado | 22/04/2022 | |
DIVARIAN RESIDENCIAL SL | Apoderado Mancomunado | 16/03/2020 | |
MARINA ASSETS INDUSTRIAL STRATEGY 2 SL | Apoderado Mancomunado | 26/11/2019 | |
MARINA ASSETS INDUSTRIAL STRATEGY 3 SL | Apoderado Mancomunado | 21/11/2019 | |
GLOBAL PANTELARIA SA | Apoderado Mancomunado | 27/05/2019 | |
DIVARIAN DESARROLLOS INMOBILIARIOS SL | Apoderado Mancomunado | 22/05/2019 | |
GLOBAL LICATA SA | Apoderado Mancomunado | 21/05/2019 | |
DIVARIAN PROPIEDAD SA | Apoderado Mancomunado | 17/05/2019 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE VAZQUEZ GARCIA RAQUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VAZQUEZ GARCIA RAQUEL
Empresa: LICATA RESIDENTIAL SL
Apoderado
- Baviera Garcia Belen
- Carabal Reyes Aida
- Encinas Del Prado Irene
- Fuentes Martinez Mario
- Gonzalez Marino Luis Ignacio
- Gonzalez Marino Luis Ignacio
- HAYA REAL ESTATE SA
- Hernandez Martinez Jose Antonio
- Jimenez Jimenez Alvaro
- Lopez Samper Maria Del Carmen
- Lozano Pascual Roberto
- Martin Lopez Cristina
- Martin Ursula Isaac
- Martinez De Rioja Gardeazabal Miguel
- Martinez De Rioja Gardeazabal Miguel
- Paniagua Guijarro Maria De Las Mercedes
- Paniagua Guijarro Mercedes
- Redon Diago Maria
- Romano Alvarez Javier
- Ruiz Fuentes Beatriz
- Santos Galvez Jose Luis
- Vazquez Garcia Raquel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45001 , F 54, S 8, H M 716168, I/A 21 (10/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-92-28
Empresa: PROMONTORIA JAGUAR REAL ESTATE SL
Apoderado
- Adan Palencia Berta
- Bacciadone Jasid Juan Facundo
- Cal Muñoz Maite
- Casares Guna Pilar
- De Juan Lamas Rocio
- Delgado Aznar Alejandro
- Gomez Cano Alfaro Luis Felipe
- Hernandez Martinez Jose Antonio
- Lopez Olivares Pablo
- Peces Lozano Rodrigo
- Ureña Hermosilla Angel Custodio
- Vazquez Garcia Raquel
- Vitoria Marti Mati
- Zafra Cantero Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42961 , F 95, S 8, H M 759079, I/A 17 (14/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-221-28
Empresa: PROMONTORIA MACC MARINA RE SA
Apoderado
- Adan Palencia Berta
- Arenas Olmedilla Maria Aranzazu
- Bacciadone Jasid Juan Facundo
- Baviera Garcia Belen
- Casares Guna Pilar
- Chillon Alonso Abraham
- De Juan Lamas Rocio
- De La Torre San Evaristo Olaya
- Delgado Aznar Alejandro
- Estebanez Rodriguez Leticia-maria
- Fernandez Carral Tania
- Fernandez Ortega Rocio
- Gimenez Saumell Carlos Alberto
- Gomez Cano Alfaro Luis Felipe
- Gonzalez Aisa Oriana Dolores
- Gonzalez Fernandez Maria
- Gonzalez Marino Luis Ignacio
- Hernandez Alguacil Angel Cesar
- Hernandez Martinez Jose Antonio
- Herrero Caballero David
- Iglesias Caballero Eva
- Jimenez Jimenez Alvaro
- Lopez Llavata Patricia
- Lopez Pequeño Angel Isaac
- Luna Baena Ines
- Moreno Montoliu Luis
- Muñoz Calleja Monica
- Peño Olalla Maria Pilar
- Pontigas Tuero Julia
- Pozuelo Tejedor Elena
- Ramirez Garcia Javier
- Robles Bonell Fernando
- Rodriguez Perez Beatriz
- Rojas Hernandez Nicolas
- Ruiz Fuentes Beatriz
- Sala Noverjes Esther Maria
- Sanchez Parody Ignacio Javier
- Serrahima Calvo Patricia
- Sevillano De Miguel Maria Dolores
- Turrillo Olivera Gemma Del Sagrario
- Vazquez Garcia Raquel
- Zafra Cantero Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43374 , F 15, S 8, H M 753284, I/A 20 (06/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-154-28
Empresa: PROMONTORIA MACC MARINA RE SA
Apoderado
- Adan Palencia Berta
- Bacciadone Jasid Juan Facundo
- Baviera Garcia Belen
- Chicharro Torres Rocio
- Chillon Alonso Abraham
- De La Torre San Evaristo Olaya
- Encinas Del Prado Irene
- Estebanez Rodriguez Leticia-maria
- Fernandez Ortega Rocio
- Gonzalez Fernandez Maria
- Gonzalez Marino Luis Ignacio
- Hernandez Alguacil Angel Cesar
- Hernandez Martinez Jose Antonio
- Jimenez Jimenez Alvaro
- Lopez Pequeño Angel Isaac
- Lopez Samper Maria Carmen
- Luna Baena Ines
- Martinez De Rioja Gardeazabal Miguel
- Matzkin Fortuny Ivan
- Onega Perez Miguel
- Peño Olalla Maria Pilar
- Pozuelo Tejedor Elena
- Rodriguez Perez Beatriz
- Rojas Hernandez Nicolas
- Ruiz Fuentes Beatriz
- Sala Noverjes Esther Maria
- Sanchez Luis Francisco Javier
- Serrahima Calvo Patricia
- Sevillano De Miguel Maria Dolores
- Vazquez Garcia Raquel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43374 , F 15, S 8, H M 753284, I/A 19 (29/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-149-28
Empresa: PROMONTORIA MACC RE SOCIMI SA
Apoderado Solidario
Apoderado
- Baaijens Lukas Christiaan
- Donkers Wijnand
- Emparanza Garcia Juan Ignacio
- Encinas Del Prado Irene
- Fernandez Algaba Carlos
- Garcia Bilbao Aitor
- Garvia Lopez Roberto
- Gonzalez Marino Luis Ignacio
- Hernandez Martinez Jose Antonio
- Hofland Raoul Rene
- Honing Irma Desiree
- Jimenez Jimenez Alvaro
- Karpfen Chris-marcel
- La Roche Riesgo Jose
- Lopez Samper Maria Del Carmen
- Lozano Pascual Roberto
- Marrero Fernandez-cid Santiago
- Martinez De Rioja Gardeazabal Miguel
- Martinez Salvador Miguel Angel
- Moreno Planas Carlos
- Muños Heredia Manuel Alejandro
- Novella Sanchez Mario
- Olives Cantalejo David
- Orozco Law Richard
- Otero Lorenzo Noemi
- Paniagua Guijarro Mercedes
- Schipper Gerardus Johannes
- TMF MANAGEMENT SPAIN SL
- Van De Werken Arjen
- Van Der Donk Wilco Adrianus Wilheimus Maria
- Van Der Heijde Patricius Josephus
- Van Vliet Jasper Jan
- Vazquez Garcia Raquel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42728 , F 193, S 8, H M 721288, I/A 20 (30/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-106-28
Empresa: PROMONTORIA MACC 1X1 SOCIMI SA
Apoderado Solidario
Apoderado
- Baaijens Lukas Christiaan
- Baaijens Lukas Christiaan
- Baaijens Lukas Christiaan
- Donkers Wijnand
- Donkers Wijnand
- Donkers Wijnand
- Encinas Del Prado Irene
- Fernandez Algaba Carlos
- Fernandez Algaba Carlos
- Garcia Bilbao Aitor
- Garcia Bilbao Aitor
- Garcia Bilbao Aitor
- Garvia Lopez Roberto
- Gonzalez Marino Luis Ignacio
- Hernandez Martinez Jose Antonio
- Hofland Raoul Rene
- Hofland Raoul Rene
- Hofland Raoul Rene
- Honing Irma Desiree
- Honing Irma Desiree
- Jimenez Jimenez Alvaro
- La Roche Riesgo Jose
- La Roche Riesgo Jose
- La Roche Riesgo Jose
- Lopez Samper Maria Del Carmen
- Lozano Pascual Roberto
- Martinez De Rioja Gardeazabal Miguel
- Olives Cantalejo David
- Olives Cantalejo David
- Orozco Law Richard
- Orozco Law Richard Michael
- Paniagua Guijardo Mercedes
- Schipper Gerardus Johannes
- Schipper Gerardus Johannes
- Schipper Gerardus Johannes
- Van De Werken Arjen
- Van De Werken Arjen
- Van Der Donk Wilco Adrianus Wilheimus Maria
- Van Der Donk Wilco Adrianus Wilheimus Maria
- Van Der Heijde Patrick
- Van Der Heijde Patrick
- Van Vliet Jasper Jan
- Van Vliet Jasper Jan
- Van Vliet Jasper Jan
- Vazquez Garcia Raquel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40914 , F 65, S 8, H M 708813, I/A 15 (23/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-101-28
Empresa: PROMONTORIA MACC MARINA RE SA
Apoderado
- Adan Palencia Berta
- Bacciadone Jasid Juan Facundo
- Baviera Garcia Belen
- Chicharro Torres Rocio
- Chillon Alonso Abraham
- De La Torre San Evaristo Olaya
- Encinas Del Prado Irene
- Estebanez Rodriguez Leticia-maria
- Fernandez Ortega Rocio
- Gonzalez Fernandez Maria
- Gonzalez Marino Luis Ignacio
- Hernandez Alguacil Angel Cesar
- Hernandez Martinez Jose Antonio
- Jimenez Jimenez Alvaro
- Lopez Samper Maria Carmen
- Martinez De Rioja Gardeazabal Miguel
- Onega Perez Miguel
- Peño Olalla Maria Pilar
- Pozuelo Tejedor Elena
- Rodriguez Perez Beatriz
- Ruiz Fuentes Beatriz
- Sala Noverjes Esther Maria
- Sanchez Luis Francisco Javier
- Sevillano De Miguel Maria Dolores
- Vazquez Garcia Raquel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43374 , F 14, S 8, H M 753284, I/A 17 (27/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-85-28
Empresa: PROMONTORIA MACC MARINA SA
Apoderado
- Adan Palencia Berta
- Bacciadone Jasid Juan Facundo
- Baviera Garcia Belen
- Chicharro Torres Rocio
- Chillon Alonso Abraham
- De La Torre San Evaristo Olaya
- Encinas Del Prado Irene
- Estebanez Rodriguez Leticia-maria
- Fernandez Ortega Rocio
- Gonzalez Fernandez Maria
- Gonzalez Marino Luis Ignacio
- Hernandez Alguacil Angel Cesar
- Hernandez Martinez Jose Antonio
- Jimenez Jimenez Alvaro
- Lopez Samper Maria Carmen
- Martinez De Rioja Gardeazabal Miguel
- Onega Perez Miguel
- Peño Olalla Maria Pilar
- Pozuelo Tejedor Elena
- Rodriguez Perez Beatriz
- Ruiz Fuentes Beatriz
- Sala Noverjes Esther Maria
- Sanchez Luis Francisco Javier
- Sevillano De Miguel Maria Dolores
- Vazquez Garcia Raquel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43362 , F 34, S 8, H M 756246, I/A 17 (22/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-82-28
Empresa: PROMONTORIA MACC MARINA RE SA
Apoderado
- Adan Palencia Berta
- Bacciadone Jasid Juan Facundo
- Baviera Garcia Belen
- Chicharro Torres Rocio
- Chillon Alonso Abraham
- De La Torre San Evaristo Olaya
- Encinas Del Prado Irene
- Estebanez Rodriguez Leticia-maria
- Fernandez Ortega Rocio
- Gonzalez Fernandez Maria
- Gonzalez Marino Luis Ignacio
- Hernandez Alguacil Angel Cesar
- Hernandez Martinez Jose Antonio
- Jimenez Jimenez Alvaro
- Lopez Pequeño Angel Isaac
- Lopez Samper Maria Carmen
- Luna Baena Ines
- Martinez De Rioja Gardeazabal Miguel
- Matzkin Fortuny Ivan
- Onega Perez Miguel
- Peño Olalla Maria Pilar
- Pozuelo Tejedor Elena
- Rodriguez Perez Beatriz
- Rojas Hernandez Nicolas
- Ruiz Fuentes Beatriz
- Sala Noverjes Esther Maria
- Sanchez Luis Francisco Javier
- Serrahima Calvo Patricia
- Sevillano De Miguel Maria Dolores
- Vazquez Garcia Raquel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43374 , F 12, S 8, H M 753284, I/A 15 (18/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-78-28
Empresa: PROMONTORIA MACC RE SOCIMI SA
Apoderado Solidario
Apoderado
- Baaijens Lukas Christiaan
- Donkers Wijnand
- Emparanza Garcia Juan Ignacio
- Encinas Del Prado Irene
- Fernandez Algaba Carlos
- Garcia Bilbao Aitor
- Garvia Lopez Roberto
- Gonzalez Marino Luis Ignacio
- Hernandez Martinez Jose Antonio
- Hofland Raoul Rene
- Honing Irma Desiree
- Jimenez Jimenez Alvaro
- Karpfen Chris-marcel
- La Roche Riesgo Jose
- Lopez Samper Maria Del Carmen
- Lozano Pascual Roberto
- Martinez De Rioja Gardeazabal Miguel
- Martinez Salvador Miguel Angel
- Muños Heredia Manuel Alejandro
- Novella Sanchez Mario
- Olives Cantalejo David
- Orozco Law Richard
- Otero Lorenzo Noemi
- Paniagua Guijarro Mercedes
- Schipper Gerardus Johannes
- TMF MANAGEMENT SPAIN SL
- Van De Werken Arjen
- Van Der Donk Wilco Adrianus Wilheimus Maria
- Van Der Heijde Patricius Josephus
- Van Vliet Jasper Jan
- Vazquez Garcia Raquel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40646 , F 170, S 8, H M 721288, I/A 12 (05/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-8-28
VER MAS ACTOS
Información de VAZQUEZ GARCIA RAQUEL
Mostramos los datos de VAZQUEZ GARCIA RAQUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VAZQUEZ GARCIA RAQUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos