BAAIJENS LUKAS CHRISTIAAN
Informe ejecutivo de BAAIJENS LUKAS CHRISTIAAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 86
Empresas activas: 52
Cargos inactivos: 107
Empresas inactivas: 25
CARGOS DE BAAIJENS LUKAS CHRISTIAAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PROMONTORIA EGEO SL | Apoderado Mancomunado | 09/04/2024 | |
PROMONTORIA AGORA SL | Apoderado Mancomunado | 09/04/2024 | |
PROMONTORIA JAIPUR SL | Apoderado Mancomunado | 09/04/2024 | |
PROMONTORIA ATLAS SL | Apoderado | 15/11/2023 | |
PROMONTORIA OMEGA SL | Apoderado Mancomunado | 24/10/2023 | |
PROMONTORIA SPAIN PROPCO 4 SL | Apoderado Mancomunado | 23/10/2023 | |
PROMONTORIA ZARAGOZA PROPERTIES SL | Apoderado Mancomunado | 23/10/2023 | |
PROMONTORIA DAGANZO SL | Apoderado | 23/10/2023 | |
PROMONTORIA ALBUFERA SL | Apoderado | 23/10/2023 | |
PROMONTORIA HOLDING SIRE SPAIN SL | Apoderado | 20/10/2023 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE BAAIJENS LUKAS CHRISTIAAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BAAIJENS LUKAS CHRISTIAAN
Empresa: PROMONTORIA CHALLENGER I SA
Consejero
- Baaijens Lukas Christiaan
- Schipper Gerardus Johannes
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 672964, I/A 19 (11/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-117-28
Empresa: PROMONTORIA MACC RE 2 SA
Apoderado
- Baaijens Lukas Christiaan
- Costa Fernandez Javier
- Emparanza Garcia Juan Ignacio
- Fariza Rubio Adrian
- Garcia Bilbao Aitor
- Garcia Caballero Helena
- Garcia Diaz-varela Francisco
- Gil Valls Alfonso
- Hofland Raoul Rene
- La Roche Riesgo Jose
- Lazareva Anna
- Martinez Salvador Miguel Angel
- Martinez Salvador Miguel Angel
- Moreno Planas Carlos
- Schipper Gerardus Johannes
- Van De Werken Arjen
- Van Der Donk Wilco Adrianus Wilhelmus Maria
- Van Der Heijde Patricius Josephus
- Van Vliet Jasper Jan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 773939, I/A 17 (04/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-111-28
Empresa: PROMONTORIA ALBUFERA SL
Apoderado Mancomunado
- Baaijens Lukas Christiaan
- Bearman Christian
- Boekhout Ewoud Adrian
- Ferguson Marie
- Hofland Raoul Rene
- Ines Verda Juan
- Lazareva Anna
- Orozco Low Richard Michael
- Parker Katherine
- Romero Sanchez Maria Cristina
- Schipper Gerardus Johannes
- Snoek Cornelis Johannes
- Van De Werken Arjen
- Van Der Donk Wilco Adrianus Wilhelmus Maria
- Van Der Heijde Patrick
- Van Vliet Jasper Jan
- Villan Ortega Elias
- Weege Malte
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40481 , F 224, S 8, H M 710770, I/A 22 (29/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-88-28
Apoderado Mancomunado
- Baaijens Lukas Christiaan
- Boekhout Ewoud Adrian
- Hofland Raoul Rene
- Ines Verda Juan
- Lazareva Anna
- Orozco Law Richard Michael
- Romero Sanchez Maria Cristina
- Schipper Gerardus Johannes
- Snoek Cornelis Johannes
- Van De Werken Arjen
- Van Der Donk Wilco Adrianus Wilhelmus Maria
- Van Der Heijde Patrick
- Van Vliet Jasper Jan
- Villan Ortega Elias
- Weege Malte
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45318 , F 116, S 8, H M 718030, I/A 20 (26/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-87-28
Empresa: PROMONTORIA SPAIN PROPCO 2 SL
Apoderado
- Baaijens Lukas Christiaan
- Bearman Christian
- Boekhout Ewoud Adrian
- Ferguson Marie
- Hofland Raoul Rene
- Ines Verda Juan
- Ines Verda Juan
- Johannes Snoek Cornelis
- Lazareva Anna
- MVGM PROPERTY MANAGEMENT SPAIN SL
- Orozco Law Richard Michael
- Orozco Law Richard Michael
- Parker Katherine
- Romero Sanchez Maria Cristina
- Romero Sanchez Maria Cristina
- Schipper Gerardus Johannes
- TMF MANAGEMENT SPAIN SL
- Van De Werken Arjen
- Van Der Donk Wilco Adrianus Wilhelmus Maria
- Van Der Heijde Patrick
- Van Vliet Jasper Jan
- Villan Ortega Elias
- Villan Ortega Elias
- Weege Malte
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46830 , F 150, S 8, H M 753286, I/A 13 (26/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-87-28
Empresa: PROMONTORIA ALBUFERA SL
Apoderado Mancomunado
- Baaijens Lukas Christiaan
- Bearman Christian
- Boekhout Ewoud Adrian
- Cushman & Wakefield Spain Limited Sucursal En Espa
- Ferguson Marie
- Hofland Raoul Rene
- Ines Verda Juan
- Lazareva Anna
- Orozco Low Richard Michael
- Parker Katherine
- Romero Sanchez Maria Cristina
- Schipper Gerardus Johannes
- Snoek Cornelis Johannes
- Van De Werken Arjen
- Van Der Donk Wilco Adrianus Wilhelmus Maria
- Van Der Heijde Patrick
- Van Vliet Jasper Jan
- Villan Ortega Elias
- Weege Malte
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40481 , F 219, S 8, H M 710770, I/A 16 (29/06/2023)
CVE: BORME-A-2024-87-28
Empresa: PROMONTORIA SPAIN PROPCO 4 SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado
- Baaijens Lukas Christiaan
- Bearman Christian
- Boekhout Ewoud Adrian
- Ferguson Marie
- Hofland Raoul Rene
- Ines Verda Juan
- Lazareva Anna
- MVGM PROPERTY MANAGEMENT SPAIN SL
- Orozco Law Richard Michael
- Parker Katherine
- Romero Sanchez Maria Cristina
- Schipper Gerardus Johannes
- Snoek Cornelis Johannes
- TMF MANAGEMENT SPAIN SL
- Van De Werken Arjen
- Van Der Donk Wilco Adrianus Wilhelmus Maria
- Van Der Heijde Patrick
- Van Vliet Jasper Jan
- Villan Ortega Elias
- Weege Malte
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42171 , F 221, S 8, H M 746620, I/A 10 (25/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-86-28
Empresa: PROMONTORIA SPAIN PROPCO 3 SL
Apoderado
- Baaijens Lukas Christiaan
- Bearman Christian
- Boekhout Ewoud Adrian
- Ferguson Marie
- Hofland Raoul Rene
- Ines Verda Juan
- Ines Verda Juan
- Lazareva Anna
- MGMV PROPERTY MANAGEMENT SPAIN SL
- Orozco Law Richard Michael
- Orozco Law Richard Michael
- Parker Katherine
- Romero Sanchez Maria Cristina
- Romero Sanchez Maria Cristina
- Schipper Gerardus Johannes
- Snoek Cornelis Johannes
- TMF MANAGEMENT SPAIN SL
- Van De Werken Arjen
- Van Der Donk Wilco Adrianus Wilhelmus Maria
- Van Der Heijde Patrick
- Van Vliet Jasper Jan
- Villan Ortega Elias
- Villan Ortega Elias
- Weege Malte
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42661 , F 129, S 8, H M 754527, I/A 13 (25/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-86-28
Empresa: PROMONTORIA DAGANZO SL
Apoderado Mancomunado
- Baaijens Lukas Christiaan
- Bearman Christian James Alexander
- Boekhout Ewoud Adrian
- Ferguson Marie
- Hofland Raoul Rene
- Ines Verda Juan
- Lazareva Anna
- Orozco Law Richard Michael
- Parker Katherine
- Romero Sanchez Maria Cristina
- Schipper Gerardus Johannes
- Snoek Cornelis Johannes
- Van De Werken Arjen
- Van Der Donk Wilco Adrianus Wilhelmus Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41596 , F 8, S 8, H M 710771, I/A 24 (23/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-84-28
Empresa: PROMONTORIA HOLDING SIRE SPAIN SL
Apoderado Mancomunado
- Baaijens Lukas Christiaan
- Boekhout Ewoud Adrian
- Hofland Raoul Rene
- Ines Verda Juan
- Lazareva Anna
- Orozco Law Richard Michael
- Romero Sanchez Maria Cristina
- Schipper Gerardus Johannes
- Snoek Cornelis Johannes
- Van De Werken Arjen
- Van Der Donk Wilco Adrianus Wilhelmus Maria
- Van Der Heijde Patrick
- Van Vliet Jasper Jan
- Villan Ortega Elias
- Weege Malte
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45441 , F 4, S 8, H M 716607, I/A 19 (19/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-82-28
VER MAS ACTOS
Información de BAAIJENS LUKAS CHRISTIAAN
Mostramos los datos de BAAIJENS LUKAS CHRISTIAAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BAAIJENS LUKAS CHRISTIAAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos