FARIZA RUBIO ADRIAN
Informe ejecutivo de FARIZA RUBIO ADRIAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE FARIZA RUBIO ADRIAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PROMONTORIA MACC 1X1 SOCIMI SA | Apoderado Mancomunado | 28/02/2024 | |
PROMONTORIA MACC 1X1 SOCIMI SA | Apoderado Solidario | 28/02/2024 | |
PROMONTORIA MACC RE SOCIMI SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 21/11/2022 | |
PROMONTORIA MACC REFCO SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 21/11/2022 | |
PROMONTORIA MACC 1X1 SOCIMI SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 16/11/2022 |
VINCULACIONES DE FARIZA RUBIO ADRIAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FARIZA RUBIO ADRIAN
Empresa: PROMONTORIA MACC RE 2 SA
Apoderado
- Baaijens Lukas Christiaan
- Costa Fernandez Javier
- Emparanza Garcia Juan Ignacio
- Fariza Rubio Adrian
- Garcia Bilbao Aitor
- Garcia Caballero Helena
- Garcia Diaz-varela Francisco
- Gil Valls Alfonso
- Hofland Raoul Rene
- La Roche Riesgo Jose
- Lazareva Anna
- Martinez Salvador Miguel Angel
- Martinez Salvador Miguel Angel
- Moreno Planas Carlos
- Schipper Gerardus Johannes
- Van De Werken Arjen
- Van Der Donk Wilco Adrianus Wilhelmus Maria
- Van Der Heijde Patricius Josephus
- Van Vliet Jasper Jan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 773939, I/A 17 (04/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-111-28
Empresa: PROMONTORIA MACC RE 2 SA
Apoderado
- Baaijens Lukas Christiaan
- Costa Fernandez Javier
- Emparanza Garcia Juan Ignacio
- Fariza Rubio Adrian
- Garcia Bilbao Aitor
- Garcia Caballero Helena
- Garcia Diaz-varela Francisco
- Gil Valls Alfonso
- Hofland Raoul Rene
- La Roche Riesgo Jose
- Lazareva Anna
- Martinez Salvador Miguel Angel
- Moreno Planas Carlos
- Schipper Gerardus Johannes
- Van De Werken Arjen
- Van Der Donk Wilco Adrianus Wilhelmus Maria
- Van Der Heijde Patricius Josephus
- Van Vliet Jasper Jan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43856 , F 149, S 8, H M 773939, I/A 14 (17/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-80-28
Empresa: PROMONTORIA MACC 1X1 SOCIMI SA
Apoderado Mancomunado
- Baajens Lukas Crhistiaan
- Costa Fernandez Javier
- Emparanza Garcia Juan Ignacio
- Fariza Rubio Adrian
- Garcia Bilbao Aitor
- Garcia Caballero Helena
- Garcia Diaz-varela Francisco
- Gil Valls Alfonso
- Hofland Raoul Rene
- La Roche Riesgo Jose
- Lazareva Anna
- Martinez Salvador Miguel Angel
- Moreno Planas Carlos
- Otero Lorenzo Noemi
- Schipper Gerardus Johannes
- Van De Werken Arjen
- Van Der Donk Wilco Adrianus Wilhelmus Maria
- Van Der Heijde Patricius Josephus
- Van Vliet Jasper Jan
Apoderado Solidario
- Baajens Lukas Crhistiaan
- Fariza Rubio Adrian
- Garcia Bilbao Aitor
- Gil Valls Alfonso
- Hofland Raoul Rene
- La Roche Riesgo Jose
- Lazareva Anna
- Otero Lorenzo Noemi
- Schipper Gerardus Johannes
- Van De Werken Arjen
- Van Der Donk Wilco Adrianus Wilhelmus Maria
- Van Der Heijde Patricius Josephus
- Van Vliet Jasper Jan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40914 , F 89, S 8, H M 708813, I/A 39 (28/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-47-28
Empresa: PROMONTORIA MACC RE 2 SA
Apoderado
- Baaijens Lukas Christiaan
- Costa Fernandez Javier
- Emparanza Garcia Juan Ignacio
- Fariza Rubio Adrian
- Garcia Bilbao Aitor
- Garcia Caballero Helena
- Garcia Diaz-varela Francisco
- Gil Valls Alfonso
- Hofland Raoul Rene
- La Roche Riesgo Jose
- Lazareva Anna
- Martinez Salvador Miguel Angel
- Moreno Planas Carlos
- Otero Lorenzo Noemi
- Schipper Gerardus Johannes
- Van De Werken Arjen
- Van Der Donk Wilco Adrianus Wilhelmus Maria
- Van Der Heijde Patricius Josephus
- Van Vliet Jasper Jan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43856 , F 146, S 8, H M 773939, I/A 11 (21/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-42-28
Empresa: PROMONTORIA MACC REFCO SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Fariza Rubio Adrian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43147 , F 38, S 8, H M 762455, I/A 10 (21/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-226-28
Empresa: PROMONTORIA MACC RE SOCIMI SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Costa Fernandez Javier
- Fariza Rubio Adrian
- Garcia Diaz-varela Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42728 , F 197, S 8, H M 721288, I/A 25 (21/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-226-28
Empresa: PROMONTORIA MACC 1X1 SOCIMI SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Costa Fernandez Javier
- Fariza Rubio Adrian
- Garcia Diaz-varela Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40914 , F 74, S 8, H M 708813, I/A 27 (16/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-223-28
Información de FARIZA RUBIO ADRIAN
Mostramos los datos de FARIZA RUBIO ADRIAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FARIZA RUBIO ADRIAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos