PERIS AMO ANA-MARIA
Informe ejecutivo de PERIS AMO ANA-MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 14
Empresas activas: 6
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE PERIS AMO ANA-MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CIMENTA DESARROLLOS INMOBILIARIOS SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 25/05/2022 | |
CIMENTADOS3 SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 24/05/2022 | |
CIMENTA2 GESTION E INVERSIONES SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 23/05/2022 | |
CAJAMAR CAJA RURAL SCC | Apoderado Mancomunado Solidario | 18/05/2022 | |
HAYA REAL ESTATE SA | Apoderado | 09/02/2022 | |
HAYA REAL ESTATE SA | Apoderado | 05/02/2020 | |
HAYA REAL ESTATE SA | Apoderado | 04/02/2020 | |
HAYA REAL ESTATE SA | Apoderado | 14/06/2019 | |
HAYA REAL ESTATE SA | Apoderado | 17/04/2019 | |
HAYA REAL ESTATE SA | Apoderado | 21/02/2019 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE PERIS AMO ANA-MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PERIS AMO ANA-MARIA
Empresa: HAYA REAL ESTATE SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Abellaneda Moya Pedro
- Adan Palencia Berta
- Aguilar Oliver Beatriz
- Alcorta Diez Maria
- Almansa Martin Juan Carlos
- Alonso Morales Fernando
- Alonso Ortiz Alberto
- Alonso Rodriguez Francisco
- Alvarez Consejero Emilio
- Aragon Gutierrez Sara
- Aubareda Figueras Raimon
- Baviera Garcia Belen
- Beltran Trell Jordi
- Berenguer Aleixandre Irene
- Bermejo Carrasco David
- Boge Antunez Zenaida
- Buendia Feixas Tomas
- Cagigal Martin Raul
- Calmuntia Arroyo Patricia
- Camaño Vazquez De Prada Esther
- Campos Fores Raquel
- Carles Altur Consuelo
- Cebrian Herreros Susana
- Conversa Gutierrez Noemi
- De La Roja Bueno Agustin
- Del Olmo Iglesias Raul
- Deusa Ruiz Fernando Jose
- Dura Garces Raul
- Escribano Gallo Alvaro
- Escribano Gallo Alvaro
- Espinosa Menchon Jose
- Fernandez Mico Juan Manuel
- Flores Llovera Sixto
- Fraile Alcalde Angelica
- Galaron Lopez Cristina
- Gañan Clavijo Marta Maria
- Garcia Acedo Ruth
- Garcia Alvarez Francisco
- Garcia Carpio Miguel Angel
- Gonzalez Sanchez Javier
- Guiralt Arce Maria
- Guitart Ramos Maria Cristina
- Iglesias Caballero Eva
- Iglesias Caballero Eva
- Iglesias Caballero Eva
- Lopez Aza Sergio
- Lopez Bort Lorena
- Lopez Vergara Rocio
- Lostao Boya Juan Miguel
- Maillo Regidor Rosa Maria
- Marti Palanca Desamparados
- Martin Garcia Gema-mercedes
- Martin Garcia Laura
- Martin Lopez Maria Cristina
- Maurizot Pont Elisabeth
- Millan Ruiz Luis Alberto
- Montero-loyola Rodriguez Cristina-pia
- Moreno Martin Gabriela
- Moreno Montoliu Luis
- Muñoz Ortega Luis
- Peña Manzanares Maria-carmen
- Perez De La Fuente Ignacio
- Perez Gonzalez Tomas
- Perez Torres Federico
- Peris Amo Ana-maria
- Poveda Escriva Carlos
- Prada Gomez Isabel
- Redon Diago Maria
- Redon Diago Maria
- Rios Magallo Francisco
- Robles Bonel Fernando
- Rodriguez Bausa Joaquin
- Rodriguez Garcia Angel Luis
- Ruiz Arana Miguel
- Ruiz Avila Antonio
- Ruiz Fuentes Beatriz
- Saez Berenguer Oscar
- Sala Montaña Miguel
- Salvador Mas Carmen
- San Miguel Polanco Luis Eduardo
- Sanchez Fernandez Mercedes
- Solaz Abian Concepcion
- Taboada Pinzon Ana-maria
- Torres Villarreal Maria Paz
- Tortajada Perez Antonio
- Urrutia Gonzalez Juan Jose
- Valera Peñafiel Monica
- Valle Rodrigo Nieves
- Vazquez Lopez Sonia
- Vazquez Nuñez Isabel Maria
- Vegas Gonzalez Aroa
- Yago Galvan Francisco
- Zafra Cantero Antonio
Apoderado
- Alcazar Moratilla Luis Alberto
- Dancausa Treviño Enrique
- Dancausa Treviño Enrique
- Escribano Gallo Alvaro
- Escribano Gallo Alvaro
- Escribano Gallo Alvaro
- Moreno Montoliu Luis
- Moreno Montoliu Luis
- Moreno Montoliu Luis
- Moreno Montoliu Luis
- Moreno Montoliu Luis
- Moreno Montoliu Luis
- Moreno Montoliu Luis
- Redon Diago Maria
- Redon Diago Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45242 , F 88, S 8, H M 560663, I/A 416 (15/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-78-28
Empresa: HAYA REAL ESTATE SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Antequera Marcos Marta
- Arenas Olmedillo Maria Aranzazu
- Arevalo Da Costa Cristina
- Baviera Garcia Belen
- Blanes Castillo Andres
- Camps Gallent Maria Jesus
- Carles Altur Consuelo
- Chicharro Torres Rocio
- Cozar Valls Luis
- De Juan Lamas Rocio
- De La Torre San Evaristo Olaya
- De Paz Herrero Sara
- De Vivero Toledo Marta
- Deusa Ruiz Fernando
- Eguren Marti Tomas Christian
- Estebanez Rodriguez Leticia
- Fernandez Carral Tania
- Fernandez Ortega Rocio
- Fontecha Rodriguez Elena
- Fuguet Calles Jean Carlos
- Gimenez Saumell Carlos Alberto
- Gonzalez Aisa Oriana Dolores
- Gonzalez Fernandez Maria
- Gonzalez Marino Luis Ignacio
- Hernandez Alguacil Angel Cesar
- Herrero Caballero David
- Herreros Diaz Antonio
- Iglesias Caballero Eva
- Larena Moya Paloma
- Lopez Llavata Patricia
- Lopez Pequeño Sanchez Angel Isaac
- Lozano Alvarez Silvia
- Lozano Pascual Roberto
- Luna Baena Ines
- Martin Lopez Maria Cristina
- Martin Ruiz Isabel
- Martinez Benito Noelia
- Medina Bonilla Maria Concepcion
- Muñoz Calleja Monica
- Onega Perez Miguel
- Peño Olalla Maria Pilar
- Peris Amo Ana-maria
- Pinazo Moreno Ignacio
- Pontigas Tuero Julia
- Pozuelo Tejedor Elena
- Ramirez Garcia Javier
- Redon Diago Maria
- Robles Bonel Fernando
- Rodriguez Perez Beatriz
- Rojas Hernandez Nicolas
- Ruiz Fuentes Beatriz
- Ruiz Molina Jordi
- Sanchez Luis Francisco Javier
- Sanchez Parody Ignacio Javier
- Serrahina Calvo Patricia
- Sevillano De Miguel Maria Dolores
- Turrillo Olivera Gemma Del Sagrario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43277 , F 140, S 8, H M 560663, I/A 334 (06/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-111-28
Empresa: CIMENTA DESARROLLOS INMOBILIARIOS SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Agustin Hurtado Antonia
- Alcorta Diez Maria
- Arance Garcia Juana
- Aubareda Figueras Raimon
- Buendia Feixas Tomas
- Camps Gallent Maria Jesus
- Carles Altur Consuelo
- Carrasco Acedo Francisco Jose
- Cortes Gutierrez Fernando
- Cumbreras Manga Margarita
- Deusa Ruiz Fernando
- Escribano Gallo Alvaro
- Esperanza Garcia Maria Azucena
- Fernandez Ortega Rocio
- Hernandez Cabrera Juan
- Lecea Gil Blanca De Las Mercedes
- Martin Lopez Maria Cristina
- Moreno Martinez Estefania
- Moreno Montoliu Luis
- Munt Pros Josep
- Ocaña Ramiro Antonio Angel
- Peño Olalla Maria Pilar
- Perez Leon Juan Enmanuel
- Peris Amo Ana-maria
- Puglisi Hugo
- Sanchez Porteiro Alberto
- Sanchez Reyes Raquel
- Sevillano De Miguel Maria Dolores
- Sierra Rodriguez Jorge
- Steirt Plaza Karin Claudine
- Tarriño Arnabat Gerard
- Toledo Rivera Alvaro
- Vilariño Targhetta Alejandra Angela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2172 , F 100, S 8, H AL 50984, I/A 25 (25/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-104-04
Empresa: CIMENTADOS3 SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Alcorta Diez Maria
- Arenal Perez Adolfo
- Astudillo Granado Sara
- Aubareda Figueras Raimon
- Buendia Feixas Tomas
- Camps Gallent Maria Jesus
- Carles Altur Consuelo
- Carrasco Acedo Francisco Jose
- Cortes Gutierrez Fernando
- Deusa Ruiz Fernando
- Escribano Gallo Alvaro
- Fernandez Fraile Oscar
- Fernandez Ortega Rocio
- Fraile Alcalde Angelica
- Garcia Muñoz Laura
- Jimenez Estalrich Alicia
- Lecea Gil Blanca De Las Mercedes
- Lopez Sanz Daniel
- Loris Bassecourt Cesar
- Lozano Alvarez Silvia
- Luna Baena Ines
- Manso Manso Matilde
- Martin Lopez Maria Cristina
- Martinez Naranjo Jose Javier
- Mico Jimenez Alicia
- Morell Santiago Francisco Javier
- Moreno Montoliu Luis
- Moya Jimenez Antonio
- Peño Olalla Maria Pilar
- Perez Leon Juan Enmanuel
- Peris Amo Ana-maria
- Puglisi Hugo
- Sanchez Molina Jorge
- Sanchez Porteiro Alberto
- Sanchez Reyes Raquel
- Serrahima Calvo Patricia
- Sevillano De Miguel Maria Dolores
- Sierra Rodriguez Jorge
- Steirt Plaza Karin Claudine
- Tarriño Arnabat Gerard
- Toledo Rivera Alvaro
- Valoroso Motos Adriana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2188 , F 2, S 8, H AL 44917, I/A 86 (24/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-104-04
Empresa: CIMENTA2 GESTION E INVERSIONES SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Alcorta Diez Maria
- Arenal Perez Adolfo
- Astudillo Granado Sara
- Aubareda Figueras Raimon
- Buendia Feixas Tomas
- Camps Gallent Maria Jesus
- Carles Altur Consuelo
- Carrasco Acedo Francisco Jose
- Cortes Gutierrez Fernando
- Deusa Ruiz Fernando
- Escribano Gallo Alvaro
- Fernandez Fraile Oscar
- Fernandez Ortega Rocio
- Fraile Alcalde Angelica
- Garcia Muñoz Laura
- Jimenez Estalrich Alicia
- Lecea Gil Blanca De Las Mercedes
- Lopez Sanz Daniel
- Loris Bassecourt Cesar
- Luna Baena Ines
- Manso Manso Matilde
- Martin Lopez Maria Cristina
- Martinez Naranjo Jose Javier
- Mico Jimenez Alicia
- Morell Santiago Francisco Javier
- Moreno Montoliu Luis
- Moya Jimenez Antonio
- Peño Olalla Maria Pilar
- Perez Leon Juan Enmanuel
- Peris Amo Ana-maria
- Puglisi Hugo
- Sanchez Molina Jorge
- Sanchez Porteiro Alberto
- Sanchez Reyes Raquel
- Serrahima Calvo Patricia
- Sevillano De Miguel Maria Dolores
- Sierra Rodriguez Jorge
- Steirt Plaza Karin Claudine
- Tarriño Arnabat Gerard
- Toledo Rivera Alvaro
- Valoroso Motos Adriana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1582 , F 220, S 8, H AL 41141, I/A 109 (23/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-104-04
Empresa: CAJAMAR CAJA RURAL SCC
Apoderado Mancomunado Solidario
- Alcorta Diez Maria
- Arenal Perez Adolfo
- Astudillo Granado Sara
- Aubareda Figueras Raimon
- Briones Lopez Teresa
- Camps Gallent Maria Jesus
- Carles Altur Consuelo
- Caudet Bolea Nuria
- Cortes Gutierrez Fernando
- Deusa Ruiz Fernando
- Escribano Gallo Alvaro
- Fraile Alclalde Angelica
- Garcia Muñoz Laura
- Jimenez Estalrich Alicia
- Lecea Gil Blanca De Las Mercedes
- Lopez Sanz Daniel
- Loris Bassecourt Cesar
- Luna Baena Ines
- Manso Manso Matilde
- Martinez Naranjo Jose Javier
- Mico Jimenez Alicia
- Morell Santiago Francisco Javier
- Moreno Montoliu Luis
- Moya Jimenez Antonio
- Peño Olalla Maria Pilar
- Perez Leon Juan Enmanuel
- Peris Amo Ana-maria
- Publisi Hugo
- Quevedo Perez Aurora
- Rivera Quirante Marina
- Sanchez Molina Jorge
- Sanchez Porteiro Alberto
- Sanchez Reyes Raquel
- Serrahima Calvo Patricia
- Sevillano De Miguel Maria Dolores
- Sierra Rodriguez Jorge
- Steirt Plaza Karin Claudine
- Tarriño Arnabat Gerard
- Tenorio Castellanos Jaime
- Toledo Rivera Alvaro
- Valoroso Motos Adriana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2042 , F 187, S 8, H AL 40338, I/A 678 (18/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-98-04
Empresa: HAYA REAL ESTATE SA
Apoderado
- Abarca Lopez Jon Miguel
- Acevedo Alvaro Cintia
- Alia Gornals Alberto Javier
- Alonso Ortiz Alberto
- Altarriba Iglesias Aida
- Alves Soriano Fernando
- Arenas Olmedilla Maria Aranzazu
- Asins Pocovi Enrique
- Baruque Oldas Julio
- Benitez Sanchez Maria Del Carmen
- Benitez Trujillo Evelio Rafael
- Bermell Hostalet Adrian
- Blasco Barbera Eric
- Bueno Lorenzo Sergio
- Caminero Garcia Daniel
- Campillo Gonzalez Shara
- Camps Gallent Maria Jesus
- Capellan Magdaleno Saul
- Carabal Reyes Aida
- Carbonell Hernandez Tilde
- Carbonell Mora Julio Enrique
- Carles Altur Consuelo
- Carretero Culebras Monica
- Cebrian Garcia Olga
- Centeno Cerrato Andres Santiago
- Chicharro Torres Rocio
- Chillon Alonso Abraham
- Choclan Sanchez David
- Clares Borrego Francisco-javier
- Cobian Garrigosa Eduardo
- Cordoba Amieiro Jose Carlos
- Correderas Clavellina Pedro
- Davi Fuertes Meritxell
- De La Torre San Evaristo Olaya
- Del Olmo Iglesias Raul
- Della Manzano Jose-maria
- Deusa Ruiz Fernando
- Diaz Velez Francisco Javier
- Domarco Chillaron Maria Mercedes
- Estebanez Rodriguez Leticia-maria
- Fabra Heredia Maria Del Rosario
- Fernandez Mico Juan Manuel
- Fernandez Ortega Rocio
- Fuentes Ruiz Jose Manuel
- Galan Carranza Blanca
- Gañan Clavijo Marta
- Gandoy Rio Gezabel
- Garcia Fernandez Gonzalo Luis
- Garcia Gonzalez Jesus Andres
- Garcia Planet Blanca
- Garcia Restrebada Alberto
- Garcia Tobarias Carmen
- Garcia Tobaruela Luis Manuel
- Gil Cendrero Sara
- Gimenez Molina Amparo
- Gomez Requena Gloria
- Gonzalez Fernandez Maria
- Gonzalez Moreno Javier
- Gonzalez Mudarra Rafael
- Gorrochategui Guillen Mariano Francisco
- Guillamon Rojo Cristian
- Guillen Severa Maria
- Gutierrez Moreno Maria
- Gutierrez Muriana Montserrat
- Gutierrez Paz Jose Ramon
- Hernandez Alguacil Angel Cesar
- Iglesias Caballero Eva
- Jardiel Asensio Laura
- Jarque Moral Elena
- Liebana Santiago Veronica
- Liñares Blanco Jose
- Llorente Cid Saioa
- Lopez Conejero Maria
- Lopez Gomariz Daniel
- Lopez Ramos Alejandro
- Lozano Alvarez Silvia
- Magaña Juan Josefina
- Martin Garcia Miguel
- Martin Iturriaga Noelia Cristina
- Martin Lopez Maria Cristina
- Martinez Ariño Carolina
- Martinez Benito Noelia
- Martinez Garcia Ana Isabel
- Martinez Sanchez Juan Francisco
- Miguel Lopez Pedro Valentin
- Mocong Abeso Rebeca
- Molto Molina Rut
- Mora Ferrer Rosa Maria
- Moreno Montoliu Luis
- Moreno Ortega Pau
- Nuñez Calvo Raul
- Onega Perez Miguel
- Ortega Sebal David
- Ortiz Caviedes Gonzalo
- Palau Orta Carles
- Peinado Castello Pablo
- Pelegay Andres Marcos
- Peño Olalla Maria Pilar
- Perello Gomar Francisco De Borja
- Perez Caballero Esther
- Perez Cañon Cesar Manuel
- Perez De La Fuente Ignacio
- Peris Amo Ana-maria
- Pontigas Tuero Julia
- Redon Diago Maria
- Riaguas Boya Jaime
- Robles Bonell Fernando
- Rodriguez Armas Alfonso Manuel
- Rodriguez Becedas Maria Jose
- Rodriguez Perez Beatriz
- Rosillo Reyes Elisa Maria
- Rubio Quesada Alba
- Sala Arumi Jordi
- Sanchez Garcia Sandra
- Sanchez Luis Francisco Javier
- Sanchez Porteiro Alberto
- Sanchez Vazquez Jose Aitor
- Santos Mielgo Gema
- Sanz Gomez Oscar
- Segarra Verdu Antonio Maria
- Senties Aguilar Anna
- Sevillano De Miguel Maria Dolores
- Silguero Hernandez Juan Manuel
- Toro Rioja Francisco Jose
- Tranche Gonzalez Pedro
- Trives Del Castillo Gustavo
- Ulldemolins Salvador Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41832 , F 212, S 8, H M 560663, I/A 324 (09/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-32-28
Empresa: HAYA REAL ESTATE SA
Apoderado
- Acevedo Alvaro Cintia
- Alonso Ortiz Alberto
- Alves Soriano Fernando
- Arenas Olmedilla Maria Aranzazu
- Benavides Hueso Casimira
- Benitez Trujillo Evelio Rafael
- Bertran Olivella Noemi
- Blanco Barahona Maria Eugenia
- Blasco Barbera Eric
- Bueno Lorenzo Sergio
- Campo Torres Natalia
- Cañelles Arque Josefa
- Capellan Magdaleno Saul
- Carbonell Hernandez Clotilde
- Carbonell Mora Julio Enrique
- Carles Altur Consuelo
- Carrillo Gil Jaime
- Castañeda Diaz Manuel Jose
- Cebrian Garcia Olga
- Clares Borrego Francisco-javier
- Correderas Clavellina Pedro
- Davi Fuertes Meritxell
- Della Manzano Jose-maria
- Diez Martin Eduardo
- Espinosa Menchon Jose
- Esteban Blanco Nuria
- Exposito Gonzalez Tomas Manuel
- Fabra Heredia Maria Del Rosario
- Ferrandiz Llamas Alexandra
- Ferrando Perez Luis
- Galan Carranza Blanca
- Gañan Clavijo Marta Maria
- Garcia Fernandez Gonzalo Luis
- Garcia Restrebada Alberto
- Garrido Lujan Laura
- Garuz Gesto Jose Antonio
- Gillamon Rojo Cristian
- Gimenez Molina Maria De Los Desamparados
- Goirigolzarri Esteban Francisco De Borja
- Gorrochategui Guillen Mariano Francisco
- Guarch Herrero Jose Maria
- Guillen Martinez Silvia
- Guillen Severa Maria
- Gutierrez Moreno Maria
- Julian Perez Beatriz
- Liñares Blanco Jose
- Llorente Cid Saioa
- Lopez Carmona Noelia
- Lopez Conejero Maria-carmen
- Lopez Freire Andrea
- Lozano Alvarez Silvia
- Magaña Juan Josefina
- Marcial Ortiz Policarpo
- Marti Palanca Desamparados
- Martinez Ariño Carolina
- Martinez Rubio Luis Alberto
- Martinez Sanchez Juan Francisco
- Miguel Lopez Pedro Valentin
- Millan Ruiz Luis Alberto
- Mora Rodriguez Oscar
- Moreno Alvarez Victor Quintin
- Moreno Montoya Joel
- Moreno Ortega Pau
- Navarro Jimenez Angel
- Nuñez Calvo Raul
- Ordoñez Hernandez Jose Manuel
- Ortega Sebal David
- Palau Orta Carles
- Pasano Torrens Laura
- Peinado Castello Pablo
- Pelegay Andres Marcos
- Perello Gomar Francisco De Borja
- Pereto Carmona Daniel
- Perez Caballero Esther
- Perez De La Fuente Ignacio
- Perez Navarro Sonia
- Peris Amo Ana-maria
- Plana Palet Gloria
- Prados Garcia Vacas Angela Maria
- Puigmarti Torrente Meritxell
- Ramos Diaz Angel
- Rincon Garcia Jesus
- Rodriguez Hidalgo Juan Diego
- Rosillo Reyes Elisa Maria
- Rubio Quesda Alba
- Saenz Jordan Sergio
- Sala Arumi Jordi
- Samper Boyra Adolfo Teodoro
- Sanchez Muñoz Irene
- Sanchez Porteiro Alberto
- Santos Mielgo Gema
- Sanz Gomez Oscar
- Sanz Sanvicens Maria Isabel
- Sevilla Garcia Juan-jose
- Silguero Hernandez Juan Manuel
- Tranche Gonzalez Pedro
- Travieso Ledesma Eduardo
- Ulldemolins Salvador Santiago
- Valero Chico Daniel
- Vert Miro Iban
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38940 , F 160, S 8, H M 560663, I/A 221 (05/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-29-28
Empresa: HAYA REAL ESTATE SA
Apoderado
- Acevedo Alvaro Cintia
- Alonso Ortiz Alberto
- Alves Soriano Fernando
- Arenas Olmedilla Maria Aranzazu
- Benavides Hueso Casimira
- Benitez Trujillo Evelio Rafael
- Bertran Olivella Noemi
- Blanco Barahona Maria Eugenia
- Blasco Barbera Eric
- Bueno Lorenzo Sergio
- Campo Torres Natalia
- Cañelles Arque Josefa
- Capellan Magdaleno Saul
- Carbonell Hernandez Clotilde
- Carbonell Mora Julio Enrique
- Carles Altur Consuelo
- Carrillo Gil Jaime
- Castañeda Diaz Manuel Jose
- Cebrian Garcia Olga
- Clares Borrego Francisco-javier
- Correderas Clavellina Pedro
- Davi Fuertes Meritxell
- Della Manzano Jose-maria
- Diez Martin Eduardo
- Espinosa Menchon Jose
- Esteban Blanco Nuria
- Exposito Gonzalez Tomas Manuel
- Fabra Heredia Maria Del Rosario
- Ferrandiz Llamas Alexandra
- Ferrando Perez Luis
- Galan Carranza Blanca
- Gañan Clavijo Marta Maria
- Garcia Fernandez Gonzalo Luis
- Garcia Restrebada Alberto
- Garrido Lujan Laura
- Garuz Gesto Jose Antonio
- Gillamon Rojo Cristian
- Gimenez Molina Maria De Los Desamparados
- Goirigolzarri Esteban Francisco De Borja
- Gorrochategui Guillen Mariano Francisco
- Guarch Herrero Jose Maria
- Guillen Martinez Silvia
- Guillen Severa Maria
- Gutierrez Moreno Maria
- Julian Perez Beatriz
- Liñares Blanco Jose
- Llorente Cid Saioa
- Lopez Carmona Noelia
- Lopez Conejero Maria-carmen
- Lopez Freire Andrea
- Lozano Alvarez Silvia
- Magaña Juan Josefina
- Marcial Ortiz Policarpo
- Marti Palanca Desamparados
- Martinez Ariño Carolina
- Martinez Rubio Luis Alberto
- Martinez Sanchez Juan Francisco
- Miguel Lopez Pedro Valentin
- Millan Ruiz Luis Alberto
- Mora Rodriguez Oscar
- Moreno Alvarez Victor Quintin
- Moreno Montoya Joel
- Moreno Ortega Pau
- Navarro Jimenez Angel
- Nuñez Calvo Raul
- Ordoñez Hernandez Jose Manuel
- Ortega Sebal David
- Palau Orta Carles
- Pasano Torrens Laura
- Peinado Castello Pablo
- Pelegay Andres Marcos
- Perello Gomar Francisco De Borja
- Pereto Carmona Daniel
- Perez Caballero Esther
- Perez De La Fuente Ignacio
- Perez Navarro Sonia
- Peris Amo Ana-maria
- Plana Palet Gloria
- Prados Garcia Vacas Angela Maria
- Puigmarti Torrente Meritxell
- Ramos Diaz Angel
- Rincon Garcia Jesus
- Rodriguez Hidalgo Juan Diego
- Rosillo Reyes Elisa Maria
- Rubio Quesda Alba
- Saenz Jordan Sergio
- Sala Arumi Jordi
- Samper Boyra Adolfo Teodoro
- Sanchez Muñoz Irene
- Sanchez Porteiro Alberto
- Santos Mielgo Gema
- Sanz Gomez Oscar
- Sanz Sanvicens Maria Isabel
- Sevilla Garcia Juan-jose
- Silguero Hernandez Juan Manuel
- Tranche Gonzalez Pedro
- Travieso Ledesma Eduardo
- Ulldemolins Salvador Santiago
- Valero Chico Daniel
- Vert Miro Iban
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38940 , F 156, S 8, H M 560663, I/A 220 (04/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-28-28
Empresa: HAYA REAL ESTATE SA
Apoderado
- Abad Rico Carlos
- Alcazar Moratilla Luis Alberto
- Almansa Martin Juan Carlos
- Alvarez Conejero Emilio-jose
- Alvarez Garrido Eduardo
- Alvear Aragon Alberto Carlos
- Alves Soriano Fernando
- Aragon Gutierrez Sara
- Barbero Intxaurbe Jon
- Baviera Garcia Belen
- Benavides Ferrer Maria Amparo
- Benavides Hueso Casimira
- Benedito Boronat Ignacio
- Benitez Trujillo Evelio Rafael
- Berenguer Aleixandre Irene
- Bertran Olivella Noemi
- Bescos Beiret Maria-rut
- Bondia Garcia Maria- Jose
- Broto Ventura Sara Elena
- Camaño Vazquez De Prada Esther
- Campos Herraiz Alba
- Canovas Ruiz Rocio
- Capdevila Colomer Cristina
- Carbonell Hernandez Clotilde
- Carbonell Hernandez Susana
- Carbonell Mora Julio Enrique
- Carles Altur Consuelo
- Cebrian Garcia Olga
- Chillon Alonso Abraham
- Clares Borrego Francisco-javier
- Claret Tremps Lourdes
- Conde Sanchez Carlos
- Cook Aroca Jesus
- Cordoba Amieiro Jose Carlos
- Cristia Femenia Juan Carlos
- De La Vega Junquera Cesar
- Del Castillo Rodriguez Rosana
- Della Manzano Jose-maria
- Deusa Ruiz Fernando
- Diez Martin Eduardo
- Dominguez Rodriguez Jorge
- Egido Arribas Pedro
- Ejeda Menendez David Isidro
- Escribano Gallo Alvaro
- Espinosa Menchon Jose
- Exposito Gonzalez Tomas Manuel
- Fabe Hernandez Laura
- Fabra Heredia Maria Del Rosario
- Fernandez Gregorio Pablo
- Fernandez Mico Juan Manuel
- Flores Camino Maria Del Carmen
- Galan Diaz Elena
- Gallardo Iglesias Asuncion
- Gañan Clavijo Marta Maria
- Garcia Acedo Ruth
- Garcia Moreno Jose
- Garcia Mozas Jose Joaquin
- Garcia Pacho Maria-blanca
- Garcia Vazquez Minerva
- Garrido Lujan Laura
- Garvia Lopez Roberto
- Gimenez Molina Amparo
- Godoy Rosario Mario Roque
- Gonzalez Cuevas Eduardo
- Gonzalez Hernandez Alicia
- Gonzalez Marino Luis Ignacio
- Gonzalez Quintana Daniel
- Gutierrez Canales Jaime
- Herranz Rubio Juan Carlos
- Horcajo Gavira Natalia
- Huerta Vilar Carolina Eva
- Ibañez Ibor Maria Desamparados
- Izquierdo Jimenez Borja
- Jurado Robles Rocio
- Just Pla Ernesto
- Leganes Ferreras Daniel
- Lopez Aza Sergio
- Lopez Conejero Maria
- Lopez Freire Andrea
- Lopez Samper Maria Del Carmen
- Lostao Boya Juan
- Luengo Andres Sofia
- Marcos Esteban Lucia
- Marcos Sanchez-crespo Ana-isabel
- Marti Palanca Desamparados
- Martin Calvo Francisco Javier
- Martin Garcia Laura
- Martin Lopez Maria Cristina
- Martin Ursula Isaac
- Martinez Ariño Carolina
- Martinez Berzosa Antonio
- Martinez De Rioja Gardeazabal Miguel
- Martinez Dominguez Sofia
- Martinez Naranjo Jose Javier
- Martinez Rios Juan-miguel
- Martinez Sanchez Juan Francisco
- Mascaros Carcel Ramon Vicente
- Maurizot Pont Elisabeth
- Millan Ruiz Luis Alberto
- Monte Hernandez Rosa Maria
- Montero Valor Dolores
- Morant Rodriguez Belen
- Moreno Alvarez Victor Quintin
- Moreno Melgar Rafael
- Navarro Martinez Raul
- Ortiz Hernandez Daniel
- Paniagua Guijarro Maria De Las Mercedes
- Perez De La Fuente Ignacio
- Perez Gonzalez Tomas
- Peris Amo Ana-maria
- Ramos Montero Maria
- Rios Magallo Francisco
- Rivilla Molero Nieves
- Robles Casado Esther
- Rodriguez Hidalgo Juan Diego
- Ruiz Arana Miguel
- Ruiz Avila Antonio
- Salvador Mas Carmen
- San Martin Terrazas Jose Manuel
- Sanchez Blanco Christopher
- Sanchez Blanco Paloma
- Santos Mielgo Gema
- Sanz Gomez Oscar
- Sanz Marin Patricia
- Sanz Sanvicens Maria Isabel
- Serna Toboso Luis
- Solaz Abian Concepcion
- Sotomayor Aparicio Miguel
- Taboada Alba Adrian
- Tacero Rico Daniel
- Tovar Lopez Rosario Isabel
- Tranche Gonzalez Pedro
- Ulldemolins Salvador Santiago
- Valero Chico Daniel
- Valero Diago Victoria
- Zafra Cantero Antonio
- Zubiria Furest Barbara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38940 , F 67, S 8, H M 560663, I/A 188 (14/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-117-28
VER MAS ACTOS
Información de PERIS AMO ANA-MARIA
Mostramos los datos de PERIS AMO ANA-MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PERIS AMO ANA-MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos