ABELLANEDA MOYA PEDRO
Informe ejecutivo de ABELLANEDA MOYA PEDRO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 12
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE ABELLANEDA MOYA PEDRO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HAYA REAL ESTATE SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 27/10/2016 | 15/04/2024 |
SOCIEDAD DE GESTION DE ACTIVOS PROCEDENTES DE LA REESTRUCTURACION BANCARIA SA | Apoderado | 11/06/2015 | 10/08/2018 |
BANCO DE CREDITO SOCIAL COOPERATIVO SA | Apoderado | 08/11/2016 | 28/02/2018 |
CAJAMAR CAJA RURAL SCC | Apoderado Mancomunado Solidario | 28/10/2016 | 06/02/2018 |
BANCO DE CREDITO SOCIAL COOPERATIVO SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 10/12/2014 | 08/11/2016 |
CAJAMAR CAJA RURAL SCC | Apoderado Mancomunado Solidario | 30/09/2016 | |
CIMENTA2 GESTION E INVERSIONES SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 11/03/2016 | |
CAJAMAR CAJA RURAL SCC | Apoderado Mancomunado Solidario | 27/05/2014 | 10/03/2016 |
CAJAMAR CAJA RURAL SCC | Apoderado Mancomunado Solidario | 11/12/2014 | 10/03/2016 |
CIMENTA2 GESTION E INVERSIONES SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 15/12/2014 | 23/11/2015 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE ABELLANEDA MOYA PEDRO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ABELLANEDA MOYA PEDRO
Empresa: HAYA REAL ESTATE SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Abellaneda Moya Pedro
- Adan Palencia Berta
- Aguilar Oliver Beatriz
- Alcorta Diez Maria
- Almansa Martin Juan Carlos
- Alonso Morales Fernando
- Alonso Ortiz Alberto
- Alonso Rodriguez Francisco
- Alvarez Consejero Emilio
- Aragon Gutierrez Sara
- Aubareda Figueras Raimon
- Baviera Garcia Belen
- Beltran Trell Jordi
- Berenguer Aleixandre Irene
- Bermejo Carrasco David
- Boge Antunez Zenaida
- Buendia Feixas Tomas
- Cagigal Martin Raul
- Calmuntia Arroyo Patricia
- Camaño Vazquez De Prada Esther
- Campos Fores Raquel
- Carles Altur Consuelo
- Cebrian Herreros Susana
- Conversa Gutierrez Noemi
- De La Roja Bueno Agustin
- Del Olmo Iglesias Raul
- Deusa Ruiz Fernando Jose
- Dura Garces Raul
- Escribano Gallo Alvaro
- Escribano Gallo Alvaro
- Espinosa Menchon Jose
- Fernandez Mico Juan Manuel
- Flores Llovera Sixto
- Fraile Alcalde Angelica
- Galaron Lopez Cristina
- Gañan Clavijo Marta Maria
- Garcia Acedo Ruth
- Garcia Alvarez Francisco
- Garcia Carpio Miguel Angel
- Gonzalez Sanchez Javier
- Guiralt Arce Maria
- Guitart Ramos Maria Cristina
- Iglesias Caballero Eva
- Iglesias Caballero Eva
- Iglesias Caballero Eva
- Lopez Aza Sergio
- Lopez Bort Lorena
- Lopez Vergara Rocio
- Lostao Boya Juan Miguel
- Maillo Regidor Rosa Maria
- Marti Palanca Desamparados
- Martin Garcia Gema-mercedes
- Martin Garcia Laura
- Martin Lopez Maria Cristina
- Maurizot Pont Elisabeth
- Millan Ruiz Luis Alberto
- Montero-loyola Rodriguez Cristina-pia
- Moreno Martin Gabriela
- Moreno Montoliu Luis
- Muñoz Ortega Luis
- Peña Manzanares Maria-carmen
- Perez De La Fuente Ignacio
- Perez Gonzalez Tomas
- Perez Torres Federico
- Peris Amo Ana-maria
- Poveda Escriva Carlos
- Prada Gomez Isabel
- Redon Diago Maria
- Redon Diago Maria
- Rios Magallo Francisco
- Robles Bonel Fernando
- Rodriguez Bausa Joaquin
- Rodriguez Garcia Angel Luis
- Ruiz Arana Miguel
- Ruiz Avila Antonio
- Ruiz Fuentes Beatriz
- Saez Berenguer Oscar
- Sala Montaña Miguel
- Salvador Mas Carmen
- San Miguel Polanco Luis Eduardo
- Sanchez Fernandez Mercedes
- Solaz Abian Concepcion
- Taboada Pinzon Ana-maria
- Torres Villarreal Maria Paz
- Tortajada Perez Antonio
- Urrutia Gonzalez Juan Jose
- Valera Peñafiel Monica
- Valle Rodrigo Nieves
- Vazquez Lopez Sonia
- Vazquez Nuñez Isabel Maria
- Vegas Gonzalez Aroa
- Yago Galvan Francisco
- Zafra Cantero Antonio
Apoderado
- Alcazar Moratilla Luis Alberto
- Dancausa Treviño Enrique
- Dancausa Treviño Enrique
- Escribano Gallo Alvaro
- Escribano Gallo Alvaro
- Escribano Gallo Alvaro
- Moreno Montoliu Luis
- Moreno Montoliu Luis
- Moreno Montoliu Luis
- Moreno Montoliu Luis
- Moreno Montoliu Luis
- Moreno Montoliu Luis
- Moreno Montoliu Luis
- Redon Diago Maria
- Redon Diago Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45242 , F 88, S 8, H M 560663, I/A 416 (15/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-78-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37201 , F 169, S 8, H M 549293, I/A 309 (10/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-160-28
Apoderado Solidario
Apoderado
- Abellaneda Moya Pedro
- Alvarez Garcia Joaquin
- Alvarez Herrero Manuel
- Alvarez Herrero Manuel
- Amengual Guasp Bartolome
- Baeza Perez Juan Miguel
- Barbosa Sagasta Javier
- Carrillo Ruiz Francisco
- Ceron Garcia Juan Carlos
- Crous Jaques Francesc
- De Diego Corral Jorge
- Diaz Alvarez Eva Maria
- Diez Ferre Juan Manuel
- Egea Reche Francisco Javier
- Espinosa Comeche Jesus
- Fernandez Sousa Manuel
- Gambin Canovas Juan Miguel
- Garcia Martinez-reina Gines
- Gonzalez Aragon Juan Diego
- Iborra Sanchez Manuel
- Jimenez Fornes Teodoro
- Loperena Felipe Crisitina
- Lopez Lirola Jose Bernardo
- Lopez Tormos Jose Gines
- Marcen Tolosana Miguel Angel
- Marin Gimeno Pablo
- Martinez Albadalejo David
- Martinez Garlito Juan Manuel
- Martinez Muñoz Simon
- Matos Cabrera Carlota Maria
- Molina Crisol Maria Soledad
- Navarro Vergara Crisitina
- Ormaechea Peñalver Jose Ignacio
- Perez Reche Felix
- Ribelles Benavent Domingo
- Rodriguez Del Castillo Carlos
- Rogado Grande Raul
- Romero Sanchez Francisco Eduardo
- Sanchez Fernandez Jose Manuel
- Sarmiento Santana Jose Leocadio
- Soler Martinez Salvador
- Tamarit Barres Dario
- Torres Mayer Ana
- Vicente Verdu Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36267 , F 205, S 8, H M 573805, I/A 141 (28/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-47-28
Empresa: CAJAMAR CAJA RURAL SCC
Apoderado Mancomunado Solidario
- Abellaneda Moya Pedro
- Alvarez Garcia Joaquin
- Alvarez Herrero Manuel
- Amengual Guasp Bartolome
- Baeza Perez Juan Miguel
- Barbosa Sagasta Javier
- Carrillo Ruiz Francisco
- Ceron Garcia Juan Carlos
- Crous Jaques Francesc
- De Diego Corral Jorge
- Diaz Alvarez Eva Maria
- Espinosa Comeche Jesus
- Fernandez Sousa Manuel
- Gambin Canovas Juan Miguel
- Garcia Martinez-reina Gines
- Gonzalez Aragon Juan Diego
- Iborra Sanchez Manuel
- Jimenez Fornes Teodoro
- Lopez Lirola Jose Bernardo
- Lopez Tormos Jose Gines
- Marcen Tolosana Miguel Angel
- Marin Gimeno Pablo
- Martinez Albadalejo David
- Martinez Garlito Juan Manuel
- Martinez Muñoz Simon
- Matos Cabrera Carlota Maria
- Molina Crisol Maria Soledad
- Navarro Vergara Cristina
- Ormaechea Peñalver Jose Ignacio
- Perez Reche Felix
- Ribelles Benavent Domingo
- Rogado Grande Raul
- Romero Sanchez Francisco Eduardo
- Sanchez Fernandez Jose Manuel
- Sarmiento Santana Jose Leocadio
- Soler Martinez Salvador
- Tamarit Barres Dario
- Torres Mayer Ana
- Vicente Verdu Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1832 , F 60, S 8, H AL 40338, I/A 355 (06/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-34-04
Apoderado
- Abellaneda Moya Pedro
- Benitez Cabanillas Juan
- Bernal Pardo Gines
- Carrasco Garces De Marcilla Xenia
- Castillo Gazquez Alejandro
- Corbalan Romera Cristina Alodia
- Espinilla De La Iglesia Luis Alberto
- Garcia Martinez Jose Luis
- Garcia Navas Rosa Judith
- Lopez Gimenez Josefa
- Lopez Perez Tomas
- Martinez Sanchez Francisco De Asis
- Rodriguez Criado Delmundo Mila
- Sabiote Conesa Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32439 , F 193, S 8, H M 573805, I/A 99 (08/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-219-28
Apoderado Mancomunado Solidario
- Abellaneda Moya Pedro
Apoderado
- Abellan Maldonado Ruben
- Afonso Ojeda Maria Macarena
- Alonso Rodriguez Emilio
- Antunez Portillo Oscar Enrique
- Benito Ros Jose
- Donaire Oliva Carlos Antonio
- Entrena Tejero Antonio Javier
- Fuentes Martinez Fermin
- Garceran Mateo Juan Francisco
- Garcia Carrasco Angel Luis
- Gil Garcia Alexandra
- Huelamo Gonzalez Blanca Aurora
- Huescar Diaz Francisco
- Jimenez Lopez Alfonso
- Lillo Perez Anselmo Juan
- Lloria Martinez Daniel
- Madrid Garcia Carmen
- Mantecon Rodriguez Alfredo
- Monzon Salinero Maria Trinidad
- Muñoz Conejo Antonio
- Palma Fernandez Antonio Javier
- Picon Dominguez Antonio
- Porras Torres David
- Redon Sanchez Joaquin
- Riquelme Lopez Antonio
- Sabiote Conesa Francisco Javier
- Saura Ballester Domingo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32439 , F 193, S 8, H M 573805, I/A 99 (08/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-219-28
Empresa: CAJAMAR CAJA RURAL SCC
Apoderado Mancomunado Solidario
- Abellaneda Moya Pedro
- Benitez Cabanillas Juan
- Bernal Pardo Gines
- Carrasco Garces De Marcilla Xenia
- Castillo Gazquez Alejandro
- Corbalan Romera Cristina Alodia
- Espinilla De La Iglesia Luis Alberto
- Garcia Martinez Jose Luis
- Garcia Navas Rosa Judith
- Lopez Gimenez Josefa
- Lopez Perez Tomas
- Martinez Sanchez Francisco De Asis
- Rodriguez Criado Delmundo Mila
- Sabiote Conesa Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1629 , F 200, S 8, H AL 40338, I/A 277 (28/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-213-04
Empresa: HAYA REAL ESTATE SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Abad Vera Angel Luis
- Abellaneda Moya Pedro
- Adan Palencia Berta
- Aguado Gonzalez-calero Luis Fernando
- Aguilar Oliver Beatriz
- Alcorta Diez Maria
- Aldea Montero Jose Antonio
- Almansa Martin Juan Carlos
- Alonso-barajas Sanchez Maria-eloisa
- Alonso Bote Victoria
- Alonso Morales Fernando
- Alonso Ortiz Alberto
- Alonso Rodriguez Francisco
- Alonso Rodriguez Jose Cristobal
- Alvarez Consejero Emilio
- Alvarez Gonzalez Maria Monserrat
- Alvarez Mañas Francisco Manuel
- Alvarez Martin Jose Miguel
- Alves Soriano Fernando
- Amiguetti Diaz Maria Jose
- Aragon Gutierrez Sara
- Arranz Alonso Luis-cesar
- Aubareda Figueras Raimon
- Avila Lopez Laura
- Aznar Cañada Francisco Javier
- Badia Pastor Juan Ramon
- Barado Piqueras Amparo
- Baviera Garcia Belen
- Beltran Trell Jordi
- Benazco Fernandez Leonor
- Benedito Boronat Ignacio
- Benitez Alba German
- Benitez Trujillo Evelio Rafael
- Benito Garcia Francisco Javier
- Berenguer Aleixandre Irene
- Berenguer Aleixandre Jose
- Bermejo Carrasco David
- Bernaus Cuevas Josep
- Berrocal Perez Eva Maria
- Bertran Olivella Noemi
- Bethencourt Gonzalez Fabiola
- Blasco Garcia Maria Consuelo
- Boge Antunez Zenaida
- Boquera Montalar Jose Juan
- Botella Bacete Ricardo
- Buendia Feixas Tomas
- Buitrago Fernandez Pablo
- Caballero Alonso Beatriz
- Cabanillas Reja Antonio
- Cabello Villar Joaquin Pablo
- Cabrera Cabrera Emilio Fernando
- Cabrera Padron Jonay Manuel
- Cagigal Martin Raul
- Calmuntia Arroyo Patricia
- Camaño Vazquez De Prada Esther
- Campos Fores Raquel
- Camps Gallent Maria Jesus
- Cañadas Rodriguez Basilio
- Canovas Adan Javier
- Carbonell Hernandez Clotilde
- Carbonell Mora Julio Enrique
- Carcel Castillo Silvia
- Carles Altur Consuelo
- Carles Martinez Guillermo
- Carrasco Acedo Francisco Jose
- Carrasco Trujera Antonio
- Carrascosa Llinares Blanca
- Carrillo Riera Vicente-jose
- Castelltort Schroer Enric
- Castro Luengo Gema
- Castro Muñoz Francisco
- Caturla Montero Jose
- Caudet Bolea Nuria
- Cebrian Cebrian Amelia
- Cebrian Herreros Susana
- Cohrs Gallareta Aitor
- Conde Huelga Jose Luis
- Conversa Gutierrez Noemi
- Cordoba Amieiro Jose Carlos
- Corrales Ortega Jorge
- Cristia Femenia Juan Carlos
- Cruz Redondo Maria Isabel
- Cruzado Picon Marta De Las Flores
- Cuerpo Romero Alberto
- Curto Martin Manuel Santiago
- De La Plaza Ramirez Ricardo
- De La Roja Bueno Agustin
- De La Vega Junquera Cesar
- Del Olmo Iglesias Raul
- Della Manzano Jose-maria
- Deusa Ruiz Fernando Jose
- Diaz Gonzalez Jose Miguel
- Dominguez Leon Rafael
- Dura Garces Raul
- Espinosa Menchon Jose
- Esteban Rincon Miriam
- Esteban Sanz Gabriel
- Fabe Hernandez Laura
- Fernandez Diaz De Lope Alfonso
- Fernandez Escorial Tomas
- Fernandez Gregorio Pablo
- Fernandez Mico Juan Manuel
- Flores Llovera Sixto
- Fontanals Araujo Cristina
- Fraile Alcalde Angelica
- Frances Melian Maria-elena
- Gacimartin Velasco Maria Mercedes
- Galaron Lopez Cristina
- Gañan Clavijo Marta Maria
- Garcia Acedo Ruth
- Garcia Alcala Maria Cruz
- Garcia Alvarez Francisco
- Garcia Carpio Miguel Angel
- Garcia Martinez Maria Raquel
- Garcia Martinez Yolanda
- Garcia Mozas Jose Joaquin
- Garcia Novales Lorenzo
- Garcia-oliva Fernandez Luis Fernando
- Garcia Redondo Antonio Jesus
- Garcia Vizcaino Jose Angel
- Garrido Lujan Laura
- Gasco Andreu Maria-teresa
- Gimenez Bea Hector
- Gimenez Molina Maria De Los Desamparados
- Gimeno Fernandez Victor
- Godoy Rosario Mario Roque
- Gomez Escalonilla Del Casar Jose Manuel
- Gomez Fernandez Jorge Juan
- Gomez Rodriguez Isabel-maria
- Gonzalez Noguera Benito
- Gonzalez Quintana Daniel
- Gonzalez Sanchez Javier
- Gozalvez Ibañez Veronica
- Guell Masachs Luis
- Guiralt Arce Maria
- Guitart Ramos Maria Cristina
- Gunnar Mansson Bjorn
- Hermosa Merinero Maria-lara
- Herranz Rubio Juan Carlos
- Hinojosa Fernandez De Angulo Alicia
- Horcajo Gavira Natalia
- Ibañez Ibor Maria Desamparados
- Ingles Balaguer Bartolome Francisco
- Inoges Enguita Jesus
- Iranzo Vidagany Jose Ramon
- Izquierdo Jimenez Borja
- Kuhnel Aleman Carmen
- Lara Casarrubio Felipe
- Lengua Vicente Jose Pascual
- Libano Sanchez- Izquierdo Jaime
- Llop Carratala Francisco Javier
- Llorca Peiro Laura
- Lopez Aza Sergio
- Lopez Bort Lorena
- Lopez Conejero Maria-carmen
- Lopez Gomez Yolanda
- Lopez Niño Carnicer Rosa Maria
- Lopez Samper Maria Del Carmen
- Lopez Vergara Rocio
- Lostao Boya Juan Miguel
- Luengo Andres Sofia
- Maillo Regidor Rosa Maria
- Marañon Garcia Francisco Javier
- Marti Palanca Desamparados
- Martin Bayon Alicia
- Martin Bernardos Zenehida
- Martin Garcia Gema-mercedes
- Martin Garcia Laura
- Martin Lopez Maria Cristina
- Martin Martin Maria Teresa
- Martin Santillana Francisco
- Martinez Ariño Carolina
- Martinez Berzosa Antonio
- Martinez Lopez Ana-isabel
- Martinez Martin Maria Jesus
- Martinez Rios Juan-miguel
- Martinez Sales Antonio Jose
- Martinez Salvador Vicente
- Martos Perez Javier
- Mascaros Carcel Ramon Vicente
- Matey Piñuela Diego
- Maurizot Pont Elisabeth
- Mazcaray Tarin Nuria
- Mendez Castaño Andres
- Mezquita Garcia Juan Vicente
- Mezquita Llorens Ana Maria
- Millan Ruiz Luis Alberto
- Monge Resa Eduardo
- Montero-loyola Rodriguez Cristina-pia
- Montero Valor Dolores
- Mora Murcia Mariano
- Moral Malo Gregorio
- Morales Bejarano Antonio
- Morandeira Guerrero Maria Del Carmen
- Morant Rodriguez Belen
- Moreno Cortes Maria Pilar
- Moreno Martin Gabriela
- Moreno Melgar Rafael
- Muñoz Ortega Luis
- Navarro Cano Ester
- Nieto Pleite Patricia
- Oreja Guevara Jose Antonio
- Palli Buscarons Jordi
- Pelaz Gomez Jose-luis
- Peña Manzanares Maria-carmen
- Perez De La Fuente Ignacio
- Perez Diez Monserrat
- Perez Dominguez Francisco Javier
- Perez Gonzalez Tomas
- Perez Lobo Cristina
- Perez Torres Federico
- Peris Amo Ana-maria
- Poveda Escriva Carlos
- Prada Gomez Isabel
- Prado Somalo Juan Carlos
- Prieto Garcia Maria Dolores
- Queralt Lezcano Jose David
- Ramos Gonzalez Maria Mercedes
- Redon Diago Maria
- Requeni Quilez Virginia
- Rico Guerra Isabel Begoña
- Rios Magallo Francisco
- Riquelme Garcia David Miguel
- Risco Caballero Laura
- Rius Banyuls Maria Jesus
- Rivas Lis Patricia
- Robles Bonel Fernando
- Rodrigo Ballester Miguel Angel
- Rodriguez Bausa Joaquin
- Rodriguez Castro Blanca
- Rodriguez Cuevas Marino
- Rodriguez Garcia Angel Luis
- Rodriguez Miras Maria Luisa
- Roig Tio Manuel
- Rojas Burgos Ana- Maria
- Roldan Lopez Manuel Antonio
- Romero De Lara Gonzalo
- Ros Berruezo Maria Del Carmen
- Rosello Frias Victoriano
- Rubio Ortega Lidia Esther
- Ruiz Arana Miguel
- Ruiz Avila Antonio
- Ruiz Fuentes Beatriz
- Saez Berenguer Oscar
- Sala Montaña Miguel
- Salazar Gravan Carlos
- Salvador Mas Carmen
- San Miguel Polanco Luis Eduardo
- Sanchez Dominguez Miguel Angel
- Sanchez Fernandez Mercedes
- Sanchez Garcia Alberto
- Sanchez Gonzalez Maria Del Pilar
- Sanchez Jimenez Maria Del Pilar
- Sanchez Mena Jose Javier
- Sanchez Muñoz Juana
- Sanchez Rico Lorena
- Sanchez Roca Eva
- Sanmartin Martin Juan Carlos
- Santos Bueno Miguel Angel
- Sanz Gregorio Enric
- Sepulveda Vaquero Maria Salud
- Serrano Caballero Patricia
- Silvestre Entonado Francisco Pascual
- Simarro Illueca Arantxa
- Solaz Abian Concepcion
- Soler Aznar Nestor
- Sorribes Gracia Javier
- Soto Cuenca Juan Antonio
- Sotomayor Aparicio Miguel
- Taboada Alba Adrian
- Taboada Pinzon Ana-maria
- Tavera Alonso Irene
- Toledano Huerta Jose Maria
- Torla Barrachina Vicente
- Torres Villarreal Maria Paz
- Tortajada Perez Antonio
- Tranche Gonzalez Pedro
- Trillo Alvarez Ana
- Ulldemolins Salvador Santiago
- Urrutia Gonzalez Juan Jose
- Valera Peñafiel Monica
- Valero Chico Daniel
- Valero Diago Victoria
- Valle Rodrigo Nieves
- Vanacloig Pedros Inmaculada
- Vazquez Lopez Sonia
- Vazquez Nuñez Isabel Maria
- Vega Cerezo Fernando
- Vegas Gonzalez Aroa
- Velazquez Delgado Noelia
- Ventero Velasco Fernando
- Vila Oltra Jose Manuel
- Yago Galvan Francisco
- Zafra Cantero Antonio
- Zubiria Furest Barbara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34915 , F 151, S 8, H M 560663, I/A 80 (27/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-211-28
Empresa: CAJAMAR CAJA RURAL SCC
Apoderado Mancomunado Solidario
- Abellaneda Moya Pedro
- Aranega Martinez Jose Enrique
- Mañas Florit Antonio Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1629 , F 196, S 8, H AL 40338, I/A 272 (30/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-194-04
Empresa: CIMENTA2 GESTION E INVERSIONES SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Abellaneda Moya Pedro
- Alonso Morales Fernando
- Brunori Ibañez Raffaello Tommaso
- Perez Torres Federico
- Poveda Escriva Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1582 , F 151, S 8, H AL 41141, I/A 32 (11/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-55-04
VER MAS ACTOS
Información de ABELLANEDA MOYA PEDRO
Mostramos los datos de ABELLANEDA MOYA PEDRO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ABELLANEDA MOYA PEDRO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos