SALAZAR GRAVAN CARLOS
Informe ejecutivo de SALAZAR GRAVAN CARLOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 13
Empresas inactivas: 7
CARGOS DE SALAZAR GRAVAN CARLOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HOLA ESPACIO 2020 SRL | Administrador Unico | 18/08/2020 | |
DENF SOLUTIONS SL | Administrador Solidario | 28/03/2018 | |
ALJIBE PROJECTS SL | Socio Unico | 15/01/2018 | |
ALJIBE PROJECTS SL | Administrador Unico | 15/01/2018 | |
BANCO DE CREDITO SOCIAL COOPERATIVO SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 10/12/2014 |
VINCULACIONES DE SALAZAR GRAVAN CARLOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SALAZAR GRAVAN CARLOS
Empresa: HOLA ESPACIO 2020 SRL
Administrador Unico
- Salazar Gravan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1736 , F 117, S 8, H GR 54999, I/A 1 (18/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-164-18
Empresa: CIMENTADOS3 SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Almaida Bernal Joaquin Alfonso
- Bermejo Carrasco David
- Blanco Gimeno Paola
- Blanes Castillo Andres
- Calabuig Garcera Jose Julio
- Carmona Perez Manuel
- De Rivas Garcia Del Pozo Oscar
- Garcia Alvarez Francisco
- Garcia Carpio Miguel Angel
- Garcia Martinez Maria Raquel
- Gomez Moreno Beatriz
- Gonzalez Sanchez Javier
- Leon Sanchez Miguel Angel
- Lirola Teson Antonio Luis
- Maldonado Vargas Veronica
- Martin Santillana Francisco Jose
- Martinez Granados Jose Antonio
- Mateo Perez Juan
- Mendez Vita Raquel
- Merida De La Torre Jose Antonio
- Montaner Garcia Maite
- Navidades Pinedo Esther
- Palma Mendoza Seila
- Pisa Lalana Angel
- Pons Aguilar Maria Carmen
- Quereda Del Aguila Rafael
- Rubio Ortega Lidia Esther
- Salazar Gravan Carlos
- Sanchez Blanco Cristopher
- Serrano Morales Carmen Maria
- Tugores Gelabert Miquel
- Urrutia Gonzalez Juan Jose
- Vanacloig Pedros Inmaculada
- Villalba Bello Nadia
- Zanon Garcia Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2056 , F 12, S 8, H AL 44917, I/A 60 (08/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-113-04
Empresa: CAJAMAR CAJA RURAL SCC
Apoderado Mancomunado Solidario
- Almaida Bernal Joaquin Alfonso
- Aranega Martinez Jose Enrique
- Bermejo Carrasco David
- Blanco Gimeno Paola
- Blanes Castillo Andres
- Calabuig Garcera Jose Julio
- Carmona Perez Manuel
- De Rivas Garcia Del Pozo Oscar
- Garcia Alvarez Francisco
- Garcia Carpio Miguel Angel
- Garcia Martinez Maria Raquel
- Gomez Moreno Beatriz
- Gonzalez Sanchez Javier
- Leon Sanchez Miguel Angel
- Lirola Teson Antonio Luis
- Maldonado Vargas Veronica
- Martin Santillana Francisco Jose
- Martinez Granados Jose Antonio
- Mateo Perez Juan
- Mendez Vita Raquel
- Merida De La Torre Jose Antonio
- Montaner Garcia Maite
- Navidades Pinedo Esther
- Palma Mendoza Seila
- Pons Aguilar Maria Carmen
- Quereda Del Aguila Rafael
- Quereda Del Aguila Rafael
- Rubio Ortega Lidia Esther
- Salazar Gravan Carlos
- Sanchez Blanco Cristopher
- Serrano Morales Carmen Maria
- Tugores Gelabert Miquel
- Vanacloig Pedros Inmaculada
- Villalba Bello Nadia
- Viñuelas Viñuelas Carmen Vicenta
- Zanon Garcia Angel
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2042 , F 38, S 8, H AL 40338, I/A 535 (04/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-112-04
Empresa: DENF SOLUTIONS SL
Administrador Solidario
- Limiñana Mariño Jorge Nicolas
- Salazar Gravan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2188 , F 205, S 8, H GC 53911, I/A 1 (28/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-67-35
Apoderado Mancomunado
- Cadenal Garcia Jessica
- Calabuig Carcera Jose Julio
- Mañas Florit Antonio Manuel
- Salazar Gravan Carlos
- Veintimilla Pino Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34866 , F 89, S 8, H M 117365, I/A 71 (12/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-42-28
Empresa: ALJIBE PROJECTS SL
Administrador Unico
- Salazar Gravan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1649 , F 64, S 8, H GR 51111, I/A 1 (15/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-15-18
Empresa: ALJIBE PROJECTS SL
Socio Único
- Salazar Gravan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1649 , F 64, S 8, H GR 51111, I/A 1 (15/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-15-18
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado
- Blasco Garcia Maria Consuelo
- Blasco Garcia Maria Consuelo
- Salazar Gravan Carlos
- Salazar Gravan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34041 , F 154, S 8, H M 549293, I/A 213 (13/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-118-28
Empresa: HAYA REAL ESTATE SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Blasco Garcia Maria Consuelo
- Salazar Gravan Carlos
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35681 , F 103, S 8, H M 560663, I/A 92 (13/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-118-28
Apoderado Mancomunado
- Almansa Martin Juan Carlos
- Barbero Intxaurbe Jon
- Benavides Ferrer Maria Amparo
- Benavides Hueso Casimira
- Benitez Trujillo Evelio Rafael
- Bertomeu Tielker Alejandra
- Bertran Olivella Noemi
- Cadenal Garcia Jessica
- Calabuig Carcera Jose Julio
- Campos Fores Raquel
- Capdevila Colomer Cristina
- Carbonell Amigo Guillermo
- Carbonell Mora Julio Enrique
- Carles Martinez Guillermo
- Carmona Moreno Antonio
- Clares Borrego Francisco-javier
- Curto Martin Manuel Santiago
- De La Roja Bueno Agustin
- Della Manzano Jose-maria
- Diez Morell Marcos
- Dilien Elke
- Espinosa Menchon Jose
- Fraile Alcalde Angelica
- Gañan Clavijo Marta Maria
- Garcia Mozas Jose Joaquin
- Garcia Pacho Maria-blanca
- Garcia Vazquez Minerva
- Garrido Lujan Laura
- Gimenez Molina Maria De Los Desamparados
- Gomez Medina Estefania
- Gomez Rodriguez Isabel-maria
- Gonzalez Hernandez Alicia
- Gonzalez Quintana Daniel
- Lopez Aza Sergio
- Lopez Conejero Maria-carmen
- Maldonado Martinez Maria-jose
- Mañas Florit Antonio Manuel
- Martin Bernardos Zenehida
- Martin Garcia Laura
- Martin Ursula Isaac
- Martinez Ariño Carolina
- Mascaros Carcel Ramon Vicente
- Maurizot Pont Elisabeth
- Millan Ruiz Luis Alberto
- Morant Rodriguez Belen
- Moreno Melgar Rafael
- OFICINA GESTION DE FIRMAS SL
- Ontañon Nasarre Maria
- Perez De La Fuente Ignacio
- Perez Diez Monserrat
- Perez Gonzalez Tomas
- Pobleto Torres Mariona
- Ramos Gonzalez Maria Mercedes
- Roncero Gamito David
- Ruiz Arana Miguel
- Salazar Gravan Carlos
- Sanchez Blanco Cristopher
- Sanchez Fernandez Mercedes
- Sanchez Salas Raul
- Sanz Marin Patricia
- Soler Ripoll Josep
- Steiert Plaza Karin- Claudine
- Taboada Alba Adrian
- Teruel Anaya Amalia
- Tomas Pardo Juan Teofilo
- Tranche Gonzalez Pedro
- Travieso Ledesma Eduardo
- Ulldemolins Salvador Santiago
- Valero Chico Daniel
- Valle Rodrigo Nieves
- Vegas Gonzalez Aroa
- Veintimilla Pino Marta
- Vicente Ponce Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34866 , F 83, S 8, H M 117365, I/A 64 (25/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-23-28
VER MAS ACTOS
Información de SALAZAR GRAVAN CARLOS
Mostramos los datos de SALAZAR GRAVAN CARLOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SALAZAR GRAVAN CARLOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos