BERNAL PARDO GINES
Informe ejecutivo de BERNAL PARDO GINES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE BERNAL PARDO GINES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BANCO DE CREDITO SOCIAL COOPERATIVO SA | Apoderado | 08/11/2016 | 09/02/2022 |
CAJAMAR CAJA RURAL SCC | Apoderado Mancomunado Solidario | 28/10/2016 | 03/02/2022 |
CAJAMAR CAJA RURAL SCC | Apoderado | 14/01/2015 | 02/11/2016 |
VINCULACIONES DE BERNAL PARDO GINES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BERNAL PARDO GINES
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Apoderado
- Aloy Gomez Jose Francisco
- Bernal Pardo Gines
- Carbonell Julia Fernando
- Clemente Martinez Jose Antonio
- Fernandez Ruiz Alejandro
- Ferrer Benedito Antonio
- Haro Plaza Enrique
- Latorre Lopez Gustavo
- Muñoz Nicolas Jesus
- Navarro Ferrer Salvador
- Nieto Nieto Emilio
- Orobal Raimundo Sofia
- Palenciano Peñuelas Enrique
- Picon Romero Antonio
- Reche Pozo Isabel Maria
- Rodriguez Barberan Eva Maria
- Sanchez Molero Francisco
- Sanchez Moreno Jose Luis
- Sanchez Sanchez Rafael David
- Serrano Martinez Francisco Joaquin
- Traver Vidal Maria Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41376 , F 110, S 8, H M 573805, I/A 313 (09/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-32-28
Empresa: CAJAMAR CAJA RURAL SCC
Apoderado Mancomunado Solidario
- Aloy Gomez Jose Francisco
- Bernal Pardo Gines
- Campos Martinez Juan
- Carbonell Julia Fernando
- Clemente Martinez Jose Antonio
- Ferrer Benedito Antonio
- Haro Plaza Enrique
- Muñoz Nicolas Jesus
- Navarro Ferrer Salvador
- Nieto Nieto Emilio
- Picon Romero Antonio
- Reche Pozo Isabel Maria
- Requena Delicado Jose Antonio
- Rodriguez Sañudo Perez Francisco De Paula
- Sanchez Moreno Jose Luis
- Sanchez Sanchez Rafael David
- Traver Vidal Maria Pilar
Apoderado Solidario
- Blanco Cobo Tomas
- Fernandez Ruiz Alejandro
- Garcia Trenza Maria Jose
- Latorre Lopez Gustavo
- Orobal Raimundo Sofia
- Ortega Fernandez Rodrigo
- Palenciano Peñuelas Enrique
- Perez Lopez Maria Jose
- Porras Vega Maria Teresa
- Ramirez Guardiola Francisco Javier
- Rodriguez Barberan Eva Maria
- Sanchez Canovas Patricia
- Sanchez Molero Francisco
- Serrano Martinez Francisco Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2042 , F 165, S 8, H AL 40338, I/A 658 (03/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-31-04
Apoderado
- Abellaneda Moya Pedro
- Benitez Cabanillas Juan
- Bernal Pardo Gines
- Carrasco Garces De Marcilla Xenia
- Castillo Gazquez Alejandro
- Corbalan Romera Cristina Alodia
- Espinilla De La Iglesia Luis Alberto
- Garcia Martinez Jose Luis
- Garcia Navas Rosa Judith
- Lopez Gimenez Josefa
- Lopez Perez Tomas
- Martinez Sanchez Francisco De Asis
- Rodriguez Criado Delmundo Mila
- Sabiote Conesa Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32439 , F 193, S 8, H M 573805, I/A 99 (08/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-219-28
Empresa: CAJAMAR CAJA RURAL SCC
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
- Bilbao Bueno Naiara
- Caballero Velayos Vicente
- Carrasco Garces De Marcilla Xenia
- Castillo Gazquez Alejandro
- Godoy Lopez Maria Belen
- Gomez Ivorra Josefa De La Paz
- Grau Pujol Albert
- Linares Rodriguez Carmen Maria
- Lopez Gimenez Josefa
- Mañas Cabezas Miguel
- Martin Andres Pilar Teresa
- Martinez Muñoz Pedro Luis
- Molto Garcia Eva Maria
- Montero Arroyo Maria Victoria
- Nova Alarcon Rocio
- Perez Garcia Jose Antonio
- Perez Romero Maria Almudena
- Picon Cabrera Antonio David
- Rivas De Las Heras Miriam
- Rodrigo Balmes Carlos
- Ruiz Garcia Jose Manuel
- Sanchez Ballester Antonio Ramon
- Sanchez Soto Maria Josefa
- Sanchez Torrecillas Pedro Miguel
- Valero Romero Maria Rosa
- Vera Mora Alfonso
Apoderado
- Bermudez Morales Luis
- Bermudez Morales Pedro
- Bernal Pardo Gines
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1629 , F 201, S 8, H AL 40338, I/A 278 (02/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-215-04
Empresa: CAJAMAR CAJA RURAL SCC
Apoderado Mancomunado Solidario
- Abellaneda Moya Pedro
- Benitez Cabanillas Juan
- Bernal Pardo Gines
- Carrasco Garces De Marcilla Xenia
- Castillo Gazquez Alejandro
- Corbalan Romera Cristina Alodia
- Espinilla De La Iglesia Luis Alberto
- Garcia Martinez Jose Luis
- Garcia Navas Rosa Judith
- Lopez Gimenez Josefa
- Lopez Perez Tomas
- Martinez Sanchez Francisco De Asis
- Rodriguez Criado Delmundo Mila
- Sabiote Conesa Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1629 , F 200, S 8, H AL 40338, I/A 277 (28/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-213-04
Empresa: CAJAS RURALES UNIDAS SCC
Apoderado
- Adrover Nebot Maria
- Aguado Herrero Jorge
- Aguero Aguero Eugenio
- Aguilar Baldo Rafael Alfonso
- Aguilar Herrada Maria Belen
- Aguilera Aguilera Maria Remedios
- Aguilera Fornieles Gabriel Jesus
- Aguilera Montoya Maria Del Pilar
- Agullo Miralles Maria Del Pilar
- Alabern Domenech Edgar
- Alameda Cuenca Romero Maria De Los Reyes
- Alarcon Cuadra Pedro Luis
- Alarcon Moratalla Claudio
- Alarcon Rabadan Concepcion
- Alba Gomez Crisanto Javier
- Albacete Solsona Fernando
- Albarracin Rivera Francisco Javier
- Alborch Mahiques Isabel Maria
- Alcañiz Pascual Esther
- Alcaraz Amaya Francisco Javier
- Alcazar Trigos Inmaculada Maria
- Alegre Consuegra Maria
- Aleman Garcia Jeronimo Enrique
- Alemany Salvador Fernando
- Alepuz Domingo Maria Carmen
- Alepuz Sebastia Carlos
- Alija Crespo Alicia
- Allegue Cremades Maria Luisa
- Alonso Abella Jose Serafin
- Alonso Hernandez Carlos Alberto
- Alonso Martin Leticia
- Alonso Martinez Alberto
- Alvarez Burguillos Eloina Maria
- Alvarez Furio Maria Angeles
- Alvarez Gil Isabel Salvadora
- Alvarez Oliva Inmaculada
- Alvarez Paches Ruth
- Alvarez Polanco Alba
- Angulo Morales Jose Antonio
- Año Alonso Maria Teresa
- Aparicio Jimenez Sara
- Aparicio Juarez Higinia
- Aparicio Sala Monica
- Aracil Saez Francisco Javier
- Aragon Abolafio Esperanza
- Aramendia Rodriguez Yovana
- Arcas Sancho Pablo Antonio
- Archilla Dominguez Raul Jesus
- Arevalo Martinez Virginia
- Argent Calatayud Candido
- Ariño Cardo Adela
- Arjona Civantos David
- Arranz Vegas Raquel
- Arratia Garcia Susana
- Arrebola Gomez Rogelio
- Arroyo Martinez Maria Del Pilar
- Arufe Rial Dario
- Atencia Bruno Jose Miguel
- Ayllon Martinez Maria
- Azcon Saiz Alfredo
- Bagan Silvestre Maria Amparo
- Balaguer Navarro Maria Angeles
- Balaguer Palmero Francisco Javier
- Ballestrin Bolea Jose Luis
- Balsas Martinez Manuel
- Barbera Bisbal Antonio
- Barcelo Gimenez Maria Africa
- Barrios Alfonso Baltasar
- Barrios Rozua Maria Eugenia
- Bastida Ramon Ana Maria
- Bause Devis Juan Jose
- Bauza Nicolau Antonia
- Belzunces Sanchez Gines Maria
- Benavent Ferrando Jesus Maria
- Benavides Martinez Francisca
- Benitez Garcia Inmaculada
- Benitez Romero Jose Antonio
- Bercedo Verdugo Sofia
- Bermejo Duran Fatima
- Bermudez Morales Luis
- Bermudez Morales Pedro
- Bernal Navarro Francisco Javier
- Bernal Pardo Gines
- Blanco Gonzalez Alicia
- Blanco Pelayo Aitor Manuel
- Blasco Ferrer Maria Teresa
- Blasco Sapiña Raquel
- Blazquez Ruiz Jose
- Bolaños Lopez De Cuellar Francisco Javier
- Bonete Oliver Olga
- Borras Catalan Paula
- Bosque Sanchez Antonio
- Boyer Beltran Eva Maria
- Bracho Baltar Luis
- Bragado Martin Fernando Luis
- Bravo Gallegos Yesica Bravo
- Brizuela Collado Begoña
- Bueno Martinez Cristina
- Bustos Bautista Maria Del Recuerdo
- Bustos Gutierrez Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1629 , F 41, S 8, H AL 40338, I/A 153 (14/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-14-04
Información de BERNAL PARDO GINES
Mostramos los datos de BERNAL PARDO GINES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BERNAL PARDO GINES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos