PEREZ MENA MARIA DE LOS ANGELES
Informe ejecutivo de PEREZ MENA MARIA DE LOS ANGELES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 21
Empresas inactivas: 17
CARGOS DE PEREZ MENA MARIA DE LOS ANGELES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ARES CAPITAL PARTNERS SL | Socio Unico | 31/10/2019 | |
ARES CAPITAL PARTNERS SL | Administrador Unico | 31/10/2019 |
VINCULACIONES DE PEREZ MENA MARIA DE LOS ANGELES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PEREZ MENA MARIA DE LOS ANGELES
Empresa: ARES CAPITAL PARTNERS SL
Administrador Unico
- Perez Mena Maria De Los Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39658 , F 95, S 8, H M 704692, I/A 1 (31/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-215-28
Empresa: ARES CAPITAL PARTNERS SL
Socio Único
- Perez Mena Maria De Los Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39658 , F 95, S 8, H M 704692, I/A 1 (31/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-215-28
Empresa: SOLVIA SERVICIOS INMOBILIARIOS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Alvarez Castro Jose Carlos
- Argente Daroqui Jose Vicente
- Argente Daroqui Jose Vicente
- Argente Daroqui Jose Vicente
- Bartrina Dalmau Joan
- Del Castillo Coba Francisco Javier
- Del Castillo Coba Francisco Javier
- Perez Mena Maria De Los Angeles
- Perez Mena Maria De Los Angeles
- Perez Mena Maria De Los Angeles
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4149 , F 152, S 8, H A 95157, I/A 109 (12/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-55-03
Empresa: SABADELL REAL ESTATE ACTIVOS SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Alvarez Castro Jose Carlos
- Argente Daroqui Jose Vicente
- Gomez Valbuena David
- Hernandez Blanco Luis
- Perez Mena Maria De Los Angeles
- Sedo Yerro Javier
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43855 , F 72, S 8, H B 438130, I/A 66 (19/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-39-08
Apoderado Mancomunado Solidario
- Argente Daroqui Jose Vicente
- Hernandez Blanco Luis
- Justicia Garcia Gerardo
- Perez Mena Maria De Los Angeles
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4168 , F 72, S 8, H A 71074, I/A 126 (30/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-26-03
Apoderado Mancomunado Solidario
- Perez Mena Maria De Los Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4090 , F 54, S 8, H A 119736, I/A 39 (16/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-16-03
Empresa: SABADELL PATRIMONIO INMOBILIARIO SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Hernandez Blanco Luis
- Lucena Betriu Maurici
- Lucena Betriu Maurici
- Molina Garcia Jorge
- Perez Mena Maria De Los Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46321 , F 140, S 8, H B 278728, I/A 39 (14/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-245-08
Empresa: EDERRA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Lucena Betriu Maurici
- Perez Mena Maria De Los Angeles
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2685 , F 66, S 8, H SS 5355, I/A 99 (17/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-244-20
Empresa: GUIPUZCOANO PROMOCION EMPRESARIAL SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Lucena Betriu Maurici
- Lucena Betriu Maurici
- Perez Mena Maria De Los Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2685 , F 85, S 8, H SS 17918, I/A 96 (17/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-244-20
Empresa: SABADELL REAL ESTATE DEVELOPMENT SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Alvarez Castro Jose Carlos
- Argente Daroqui Jose Vicente
- Hernandez Blanco Luis
- Justicia Garcia Gerardo
- Lacave Vela-barca Javier
- Perez Mena Maria De Los Angeles
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46321 , F 25, S 8, H B 352663, I/A 116 (13/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-244-08
VER MAS ACTOS
Información de PEREZ MENA MARIA DE LOS ANGELES
Mostramos los datos de PEREZ MENA MARIA DE LOS ANGELES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PEREZ MENA MARIA DE LOS ANGELES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos