ARGENTE DAROQUI JOSE VICENTE
Informe ejecutivo de ARGENTE DAROQUI JOSE VICENTE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 17
Empresas inactivas: 15
CARGOS DE ARGENTE DAROQUI JOSE VICENTE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HAYA REAL ESTATE SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 08/08/2018 | |
VEA RENTAL HOMES SOCIMI SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 12/12/2016 |
VINCULACIONES DE ARGENTE DAROQUI JOSE VICENTE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ARGENTE DAROQUI JOSE VICENTE
Empresa: SOLVIA SERVICIOS INMOBILIARIOS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Alvarez Castro Jose Carlos
- Argente Daroqui Jose Vicente
- Argente Daroqui Jose Vicente
- Argente Daroqui Jose Vicente
- Bartrina Dalmau Joan
- Del Castillo Coba Francisco Javier
- Del Castillo Coba Francisco Javier
- Perez Mena Maria De Los Angeles
- Perez Mena Maria De Los Angeles
- Perez Mena Maria De Los Angeles
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4149 , F 152, S 8, H A 95157, I/A 109 (12/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-55-03
Empresa: SABADELL REAL ESTATE ACTIVOS SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Alvarez Castro Jose Carlos
- Argente Daroqui Jose Vicente
- Gomez Valbuena David
- Hernandez Blanco Luis
- Perez Mena Maria De Los Angeles
- Sedo Yerro Javier
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43855 , F 72, S 8, H B 438130, I/A 66 (19/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-39-08
Apoderado Mancomunado Solidario
- Argente Daroqui Jose Vicente
- Hernandez Blanco Luis
- Justicia Garcia Gerardo
- Perez Mena Maria De Los Angeles
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4168 , F 72, S 8, H A 71074, I/A 126 (30/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-26-03
Empresa: VEA RENTAL HOMES SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Argente Daroqui Jose Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46267 , F 138, S 8, H B 492223, I/A 18 (07/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-9-08
Empresa: SABADELL REAL ESTATE DEVELOPMENT SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Alvarez Castro Jose Carlos
- Argente Daroqui Jose Vicente
- Hernandez Blanco Luis
- Justicia Garcia Gerardo
- Lacave Vela-barca Javier
- Perez Mena Maria De Los Angeles
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46321 , F 25, S 8, H B 352663, I/A 116 (13/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-244-08
Empresa: SABADELL REAL ESTATE HOUSING SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Alvarez Castro Jose Carlos
- Argente Daroqui Jose Vicente
- Perez Mena Maria De Los Angeles
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46417 , F 97, S 8, H B 377087, I/A 112 (13/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-224-08
Empresa: EDERRA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Argente Daroqui Jose Vicente
- Hernandez Blanco Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2685 , F 64, S 8, H SS 5355, I/A 97 (02/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-197-20
Empresa: GUIPUZCOANO PROMOCION EMPRESARIAL SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Argente Daroqui Jose Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2685 , F 85, S 8, H SS 17918, I/A 95 (02/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-197-20
Empresa: HAYA REAL ESTATE SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Agudo Orozco Placido
- Alvear Aragon Alberto Carlos
- Argente Daroqui Jose Vicente
- Gilsanz Merino Adrian
- Gimenez Sebastian Vanesa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37815 , F 49, S 8, H M 560663, I/A 126 (08/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-157-28
Apoderado Mancomunado Solidario
- Argente Daroqui Jose Vicente
- Hernandez Blanco Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4090 , F 54, S 8, H A 119736, I/A 36 (03/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-156-03
VER MAS ACTOS
Información de ARGENTE DAROQUI JOSE VICENTE
Mostramos los datos de ARGENTE DAROQUI JOSE VICENTE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ARGENTE DAROQUI JOSE VICENTE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos