LLORENTE ACEVES JORGE ROBERTO
Informe ejecutivo de LLORENTE ACEVES JORGE ROBERTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE LLORENTE ACEVES JORGE ROBERTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SOLVIA SERVICIOS INMOBILIARIOS SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 20/04/2015 |
VINCULACIONES DE LLORENTE ACEVES JORGE ROBERTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LLORENTE ACEVES JORGE ROBERTO
Apoderado Mancomunado Solidario
- Abadin Correa Julia Maria
- Corrochano Hernando Jose Antonio
- Delgado Rodriguez Pina Javier
- Diez Rodriguez Jose- Ramon
- Garcia Langa Alberto
- Garcia Lopez Jose Manuel
- Garralon Sanchez Javier
- Isla Hierro Maria Olga
- Llorente Aceves Jorge Roberto
- Mendez Perez Aranzazu
- Polo Rincon Alberto
- Rodriguez Vecino Angel
- Serrano Gallardo Juan Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3859 , F 173, S 8, H A 145039, I/A 4 (18/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-97-03
Empresa: SOLVIA SERVICIOS INMOBILIARIOS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Abadin Correa Julia Maria
- Corrochano Hernando Jose Antonio
- Delgado Rodriguez Pina Javier
- Diez Rodriguez Jose- Ramon
- Garcia Langa Alberto
- Garcia Lopez Jose Manuel
- Garralon Sanchez Javier
- Isla Hierro Maria Olga
- Llorente Aceves Jorge Roberto
- Mendez Perez Aranzazu
- Polo Rincon Alberto
- Rodriguez Vecino Angel
- Serrano Gallardo Juan Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3853 , F 164, S 8, H A 95157, I/A 35 (20/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-78-03
Apoderado Mancomunado
- Llorente Aceves Jorge Roberto
Apoderado Solidario
- Llorente Aceves Jorge Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3382 , F 204, S 8, H AS 22623, I/A 25 (06/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-155-33
Empresa: CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Asenjo Camacho Ana Belen
- De Arriba Barragan Maria Teresa
- Diez Fernandez Jose Manuel
- Fernandez Peña Gutierrez Roberto
- Hermoso Lopez Angel Maria
- Jodar De La Peña Pedro
- Llorente Aceves Jorge Roberto
- Llorente Aceves Jorge Roberto
- Morales Albentosa Juan Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18 , F 146, S 8, H SA 447, I/A 781 (20/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-145-37
Información de LLORENTE ACEVES JORGE ROBERTO
Mostramos los datos de LLORENTE ACEVES JORGE ROBERTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LLORENTE ACEVES JORGE ROBERTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos