GARCIA CHILLON JOSE LUIS
Informe ejecutivo de GARCIA CHILLON JOSE LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE GARCIA CHILLON JOSE LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SOLVIA SERVICIOS INMOBILIARIOS SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 13/06/2022 | |
CONDITOR TEC SL | Administrador Unico | 10/05/2017 | |
VISTAZUL PROYECTOS SL | Apoderado | 11/05/2015 | |
KUM ARCOBALENO SL | Administrador Solidario | 26/01/2009 |
VINCULACIONES DE GARCIA CHILLON JOSE LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA CHILLON JOSE LUIS
Empresa: SOLVIA SERVICIOS INMOBILIARIOS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Conde Buezas Victor
- Garcia Chillon Jose Luis
- Garcia Marirrodriga Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41251 , F 48, S 8, H M 716060, I/A 89 (13/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-116-28
Empresa: CONDITOR TEC SL
Administrador Unico
- Garcia Chillon Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1620 , F 180, S 8, H GR 49919, I/A 2 (10/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-94-18
Empresa: VISTAZUL PROYECTOS SL
Apoderado
- Garcia Chillon Jose Luis
- Medialdea Leyva Jesus
- Moreno Salmeron Martin
- Muñoz Dominguez Ruben
- Velilla Pineda Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33263 , F 196, S 8, H M 320375, I/A 11 (11/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-93-28
Empresa: KUM ARCOBALENO SL
Administrador Solidario
- Garcia Chillon Jose Luis
- Serfati Pablo Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4604, L 3512, F 150, S 8, H MA100120, I/A 1 (26/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-27-29
Información de GARCIA CHILLON JOSE LUIS
Mostramos los datos de GARCIA CHILLON JOSE LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA CHILLON JOSE LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos