ROSES SANS XAVIER
Informe ejecutivo de ROSES SANS XAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 24
Empresas inactivas: 18
CARGOS DE ROSES SANS XAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SOLVIA SERVICIOS INMOBILIARIOS SL | Apoderado Solidario | 16/11/2016 | |
BANCO GUIPUZCOANO SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 21/12/2011 | |
BANCO GUIPUZCOANO SA | Apoderado | 15/07/2011 |
VINCULACIONES DE ROSES SANS XAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ROSES SANS XAVIER
Empresa: SABADELL REAL ESTATE DEVELOPMENT SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Bisquert Baixauli Pablo
- Borras Gonzalez Juan Manuel
- Casanovas Matheu Ramon
- Cases Massaguer Josep Maria
- Castellar Elcacho Josep Manuel
- De La Torre Martinez Cayetano
- Garcia Martinez Fernando
- Guerrero De Sola Mario
- Hernandez Ledesma Ramon Francisco
- Horcajo Guerrero Beatriz
- Jimenez Martinez Gisela
- Luquero Ramos Eva Maria
- March Vazquez Jose Benito
- Ogayar Soriano Ramon
- Perez Falcon Miguel Angel
- Perez Gomez Noelia
- Picciolato De Lucas Monica
- Rivera Blasco Dario
- Rubio Navarro Javier Alfonso
- Ruiz Caparros Antonio Jesus
- Tapias Xirau Francesc Xavier
- Urzainqui Francoy Usue
- Verdier Perez Esther
Apoderado Solidario
Apoderado
- Borras Barber Jaume
- Fernandez Sanchez Pedro
- Guanter Feixas Anna
- Guanter Feixas Anna
- Roses Sans Xavier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47347 , F 220, S 8, H B 352663, I/A 151 (25/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-230-08
Empresa: SABADELL REAL ESTATE HOUSING SL
Apoderado
- Borras Barber Jaume
- Guanter Feixas Anna
- Guanter Feixas Anna
- Roses Sans Xavier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48405 , F 131, S 8, H B 377087, I/A 135 (24/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-230-08
Empresa: BANSABADELL FINANCIACION EFC SA
Apoderado
- Armillas Esparza Carlos
- Armillas Esparza Carlos
- Armillas Esparza Carlos
- Badia Ejarque Enrique
- Badia Ejarque Enrique
- Costa Sampere Miguel
- Costa Sampere Miguel
- Costa Sampere Miguel
- Galian Valldeneu Adria
- Galian Valldeneu Adria
- Galian Valldeneu Adria
- Galian Valldeneu Adria
- Llado Oliveras Joan
- Roses Sans Xavier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47164 , F 168, S 8, H B 51954, I/A 452 (10/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-219-08
Empresa: BANSABADELL FACTURA SL
Apoderado
- Roses Sans Xavier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36419 , F 105, S 8, H B 288447, I/A 23 (25/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-168-08
Empresa: BANCO DE SABADELL SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
- Roses Sans Xavier
Apoderado
- Gisbert Pulido Raquel
- Gisbert Pulido Raquel
- Llovio Tapia Jose Joaquin
- Roses Sans Xavier
- Roses Sans Xavier
- Roses Sans Xavier
- Roses Sans Xavier
- Roses Sans Xavier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4393 , F 92, S 8, H A 156980, I/A 419 (20/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-144-03
Empresa: SOLVIA SERVICIOS INMOBILIARIOS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Almecija Furio Jose Francisco
- Almecija Furio Jose Francisco
- Almecija Furio Jose Francisco
- Bañuls Parreño Jose Luis
- Bañuls Parreño Jose Luis
- Bañuls Parreño Jose Luis
- Bañuls Parreño Jose Luis
- Bañuls Parreño Jose Luis
- Bartrina Dalmau Joan
- Berdie Osuna Francisco Javier
- Berdie Osuna Francisco Javier
- Bertran Arque Joan
- Bevia Martinez Maria
- Borras Barber Jaume Josep
- Borras Barber Jaume Josep
- Borras Barber Jaume Josep
- Borras Barber Jaume Josep
- Borras Gonzalez Juan Manuel
- Borras Gonzalez Juan Manuel
- Borras Gonzalez Juan Manuel
- Calvo Flores Jose Antonio
- Calvo Flores Jose Antonio
- Calvo Flores Jose Antonio
- Calvo Flores Jose Antonio
- Calvo Flores Jose Antonio
- Calvo Flores Jose Antonio
- Calvo Flores Jose Antonio
- Calvo Marcelo Enrique
- Calvo Marcelo Enrique
- Carrasco Galan Jose Fermin
- Casanovas Matheu Ramon
- Castellar Elcacho Josep Manuel
- Diez Rodriguez Jose- Ramon
- Fernandez Gonzalez Jose
- Fernandez Sanchez Pedro
- Figaro Volta Rosa
- Garcia Cordoba Maria
- Garcia Langa Alberto
- Garcia Martinez Fernando
- Guanter Feixas Anna
- Guerrero De Sola Mario
- Hernandez Ledesma Ramon Francisco
- Horcajo Guerrero Beatriz
- Jimenez Martinez Gisela
- Llorens Alentado Lorenzo
- Loarte La Orden Cristina
- Luquero Ramos Eva Maria
- March Vazquez Jose Benito
- Maroto Cuadrado Javier
- Maroto Cuadrado Javier
- Maroto Cuadrado Javier
- Maroto Cuadrado Javier
- Martin Gordo Cristina
- Monasterio Tena Maria
- Monasterio Tena Maria
- Montes Guell Miquel
- Montes Guell Miquel
- Navarro De Pablo Pepa
- Ogayar Soriano Ramon
- Oliu Barton Jaume
- Perez De Acha Beamonte Pau
- Perez Falcon Miguel Angel
- Perez Medina Francisco Javier
- Perez Medina Francisco Javier
- Perez Medina Francisco Javier
- Perez Medina Francisco Javier
- Perez Medina Francisco Javier
- Perez Ratera Rosa Maria
- Puigmitja De Castro Carlos
- Riveiro Pardellas Juan Jose
- Riveiro Pardellas Juan Jose
- Rodriguez Cañas Marcos
- Rodriguez Cañas Marcos
- Roses Sans Xavier
- Rovira España David
- Rovira España David
- Rovira Masachs Enric
- Rovira Masachs Enric
- Rubio Navarro Javier Alfonso
- Ruiz Caparros Antonio Jesus
- Sagarra Riera David
- Sagarra Riera David
- San Jose Cortes Gaspar
- San Jose Cortes Gaspar
- San Jose Cortes Gaspar
- San Jose Cortes Gaspar
- San Jose Cortes Gaspar
- Sanchez Medina Eva
- Sanz Cuadrado Angel
- Serrano Gallardo Juan Jesus
- Serrano Gallardo Juan Jesus
- Serrano Gallardo Juan Jesus
- Serrano Gallardo Juan Jesus
- Soler Leon Jose Antonio
- Tapias Xirau Francesc Xavier
- Tapias Xirau Francesc Xavier
- Ubis Lupion Guadalupe
- Velasco Cardenal Pablo
- Ventosa Homobono Jose Manuel
- Ventosa Homobono Jose Manuel
- Vicente Ruiz Antonio
- Vicente Ruiz Antonio
- Vicente Ruiz Antonio
- Vicente Ruiz Antonio
Apoderado Mancomunado
- Azcona Rojas Fernando
- Berdie Osuna Francisco Javier
- Bertran Arque Joan
- Borras Gonzalez Juan Manuel
- Figaro Volta Rosa
- Guanter Feixas Anna
- Hernandez Ledesma Ramon Francisco
- Llorens Alentado Lorenzo
- Loarte La Orden Cristina
- Montes Guell Miquel
- Navarro De Pablo Pepa
- Oliu Barton Jaume
- Rodriguez Cañas Marcos
Apoderado Solidario
- Azcona Rojas Fernando
- Bañuls Parreño Jose Luis
- Bañuls Parreño Jose Luis
- Barbero Garcia Jose Luis
- Barcons Ribes Albert
- Bartrina Dalmau Joan
- Berdie Osuna Francisco Javier
- Berdie Osuna Francisco Javier
- Bertran Arque Joan
- Bertran Arque Joan
- Bisquert Baixauli Pablo
- Calvo Marcelo Enrique
- Calvo Marcelo Enrique
- Carrasco Galan Jose Fermin
- Casanovas Matheu Ramon
- Cases Massaguer Josep Maria
- Diaz Crespo Pedro Ramon
- Fernandez Iglesias Carlos
- Figaro Volta Rosa
- Figaro Volta Rosa
- Garcia Cordoba Maria
- Gisbert Zaragoza Fidel
- Gomez Garcia Maria Teresa
- Guanter Feixas Anna
- Guanter Feixas Anna
- Hernandez Ledesma Ramon Francisco
- Lizondo Ramos Luis Miguel
- Llorens Alentado Lorenzo
- Llorens Alentado Lorenzo
- Loarte La Orden Cristina
- Loarte La Orden Cristina
- Lopez De Los Rios Fernando
- Marin Carot Jose Manuel
- Martin Gordo Cristina
- Martin Pascual Del Pobil Isabel Felicia
- Martinez Ropero Vicente
- Montes Guell Miquel
- Montes Guell Miquel
- Muñoz Frigenti Vanessa
- Nasarre De Letosa Goday Antonio
- Navajas Martinez Francisco
- Navarro De Pablo Pepa
- Navarro De Pablo Pepa
- Oliu Barton Jaume
- Oliu Barton Jaume
- Perez Medina Francisco Javier
- Ramirez Anaya Estefania
- Riveiro Pardellas Juan Jose
- Rodriguez Cañas Marcos
- Rodriguez Cañas Marcos
- Rovira Masachs Enric
- San Jose Cortes Gaspar
- Sanchez Medina Eva
- Serio Carmelo
- Serrano Gallardo Juan Jesus
- Soler Leon Jose Antonio
- Tapias Xirau Francesc Xavier
- Velasco Cardenal Pablo
- Ventosa Homobono Jose Manuel
- Ventosa Homobono Jose Manuel
- Vicente Ruiz Antonio
- Yarritu Nieto Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41251 , F 23, S 8, H M 716060, I/A 50 (07/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-111-28
Empresa: HOTEL INVESTMENT PARTNERS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Alegre Pavia Ana Maria
- Almecija Furio Jose Francisco
- Alonso Larruscain Santiago Aitor
- Alonso Peñalba Olga Maria
- Amat Par Juan
- Aspachs Alegre Xavier
- Aspachs Alegre Xavier
- Borrell Vila Nuria
- Castella Hogbom Simon Jose
- Diaz Torondell Joan Carles
- Duran Morales Juan Jose
- Fernandez Iglesias Carlos
- Fernandez Mejuto Rodriguez Monica Carolina
- Fernandez Mejuto Rodriguez Monica Carolina
- Fernandez Serrano Miguel Angel
- Figaro Volta Rosa
- Figaro Volta Rosa
- Fincias Guardino Neus
- Garcia Castellanos Isabel
- Garcia Diaz Manuel
- Garnacho Ceregido Javier
- Gonzalez Molano Felipe
- Gonzalez Suarez Juan Jesus
- Justicia Garcia Gerardo
- Lite Magaña Antonio
- Llorens Alentado Lorenzo
- Llorens Alentado Lorenzo
- Lopez Albero Cesar
- Martinez Treceño Luis Victor
- Martos Navas Jose Antonio
- Montero Capilla Pilar
- Moya Flores Maria Jose
- Navarro De Pablo Pepa
- Navarro De Pablo Pepa
- Nestares Carmona Pedro
- Ortiz Lopez Fulgencio
- Rodriguez Cañas Marc
- Rodriguez Cañas Marc
- Santos Gimenez Luis
- Torvisco Cañamero Imma
- Ulloa Losmozos Jose Maria
- Ventura Altarriba Silvia
- Ventura Altarriba Silvia
Apoderado Solidario
- Alvarez Abellan Pedro Antonio
- Barbero Garcia Jose Luis
- Bosque Vivo Francisco Jose
- Carmelo Serio
- Castro Alonso Juan Jose
- Conejero Muñoz Enrique
- Garcia Del Rio Javier
- Gisbert Zaragoza Fidel
- Gomez Lencina Aurora
- Gomez Pardo Bellod Manuel
- Lizondo Ramos Luis Miguel
- Marin Carot Jose Manuel
- Martin Pascual Del Pobil Isabel Felicia
- Martinez Ropero Vicente
- Muñoz Frigenti Vanessa
- Nasarre De Letosa Goday Antonio
- Ortuño Marin Pilar
- Philippe Albert D'hebboudt
- Philippe Albert Dhebboudt
- Roig Garriga Joaquin
- Sanchez Blaya Maria Gertrudis
- Serrats Botella Juan Ignacio
Apoderado
- Amat Codina Miquel
- Anisi Volart Jordi
- Baciero Portillo Rosa
- Barcons Ribes Albert
- Bernad Cucurull Francina
- Bertran Arque Joan
- Bertran Arque Joan
- Bode Vallespin Carlos
- Borras Barber Jaume
- Casado Garcia Alejandro
- Casado Garcia Alejandro
- Catalan Cazorla Buenaventura
- Domenech Marques Jordi
- Echevarria Arevalo Alvaro
- Gallego Sanchez Jordi
- Guanter Feixas Anna
- Guanter Feixas Anna
- Hugo Puglisi
- Lopez De Los Rios Fernando
- Margalet Romero Oscar
- Martin Garcia Jose Luis
- Munt Bosch Jose
- Nestares Carmona Pedro
- Noguera Francesc
- Ojeda Pereyra Jorge Luis
- Pages Pons Francesc Xavier
- Peinado Artigas Marta
- Pena Ballet Francesc Xavier
- Pico Ramudo Pablo
- Roses Sans Xavier
- Ruiz Pascuas Julia
- Sagarra Segarra Albert
- Tort Nuño Maria Del Carmen
- Vidal Sanz Luis Maria
- Viyeira Fernandez Jose Angel
- Yarritu Nieto Maria Teresa
- Yarritu Nieto Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45916 , F 156, S 8, H B 375716, I/A 54 (01/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-151-08
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45478 , F 216, S 8, H B 436908, I/A 18 (20/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-60-08
Empresa: SABADELL INFORMATION SYSTEMS SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado
- Abarca De Haro Carlos
- Roses Sans Xavier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44436 , F 16, S 8, H B 54313, I/A 73 (18/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-226-08
Empresa: SOLVIA SERVICIOS INMOBILIARIOS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3923 , F 90, S 8, H A 95157, I/A 60 (16/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-224-03
VER MAS ACTOS
Información de ROSES SANS XAVIER
Mostramos los datos de ROSES SANS XAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ROSES SANS XAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos