CASES MASSAGUER JOSEP MARIA
Informe ejecutivo de CASES MASSAGUER JOSEP MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 13
Empresas activas: 7
Cargos inactivos: 132
Empresas inactivas: 44
CARGOS DE CASES MASSAGUER JOSEP MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CULMIA DESARROLLOS INMOBILIARIOS SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 21/07/2023 | |
TARVOS ACTIVOS INMOBILIARIOS SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 13/07/2023 | |
TEMIS ACTIVOS INMOBILIARIOS SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 13/07/2023 | |
CULMIA DESARROLLOS INMOBILIARIOS SL | Apoderado | 22/06/2022 | |
SATURN HOLDCO SA | Apoderado | 12/06/2020 | |
CULMIA DESARROLLOS INMOBILIARIOS SL | Apoderado Solidario | 30/05/2018 | |
PROMOCIONES E INMUEBLES BLAUVERD MEDITERRANEO SL | Apoderado Solidario | 27/10/2014 | |
PROMOCIONES E INMUEBLES BLAUVERD MEDITERRANEO SL | Apoderado Mancomunado | 27/10/2014 | |
DESARROLLOS Y PARTICIPACIONES INMOBILIARIAS 2006 SL | Apoderado Solidario | 27/10/2014 | |
DESARROLLOS Y PARTICIPACIONES INMOBILIARIAS 2006 SL | Apoderado Mancomunado | 27/10/2014 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE CASES MASSAGUER JOSEP MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CASES MASSAGUER JOSEP MARIA
Empresa: SAN JOSE DEL TALLER DE NAZARET SL
Apoderado
- Aguilar Hernanez Francisco Javier
- Bernat Enguidanos Ruben
- Bono Escriche Jesus
- Borras Barber Jaume Josep
- Borras Gonzalez Juan Manuel
- Cases Massaguer Josep Maria
- De La Torre Martinez Cayetano
- Del Castillo Coba Francisco Javier
- Del Sol Sanchez Ana
- Ferriol Torrens Francisca
- Hidalgo Sanchez Pedro
- Jordana Reyno Jaime
- March Vazquez Jose Benito
- Menayo Escribano David
- Mendez Rodriguez Pablo
- Muñiz San Segundo Gema Isabel
- Nombela Fernandez Ivan
- Ontoso Garcia Maria Cristina
- Perez Gomez Noelia
- Perez Medina Francisco Javier
- Rivera Blasco Dario
- Verdier Perez Esther
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42985 , F 25, S 8, H M 492171, I/A 20 (08/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-237-28
Empresa: TARVOS ACTIVOS INMOBILIARIOS SA
Apoderado
- Aguilar Hernandez Francisco Javier
- Bernat Enguidanos Ruben
- Bono Escriche Jesus
- Borras Barber Jaume Josep
- Borras Gonzalez Juan Manuel
- Cases Massaguer Josep Maria
- De La Torre Martinez Cayetano
- Del Castillo Coba Francisco Javier
- Del Sol Ana
- Ferriol Torrens Francisca
- Hidalgo Sanchez Pedro
- Jordana Reyno Jaime
- March Vazquez Jose Benito
- Menayo Escribano David
- Mendez Rodriguez Pablo
- Muñiz San Segundo Gema Isabel
- Nombela Fernandez Ivan
- Ontoso Garcia Maria Cristina
- Perez Gomez Noelia
- Perez Medina Francisco Javier
- Rivera Blasco Dario
- Verdier Perez Esther
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42978 , F 144, S 8, H M 755023, I/A 12 (08/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-237-28
Empresa: DAPHNE ACTIVOS INMOBILIARIOS SL
Apoderado
- Aguilar Hernanez Francisco Javier
- Bernat Enguidanos Ruben
- Bono Escriche Jesus
- Borras Barber Jaume Josep
- Borras Gonzalez Juan Manuel
- Cases Massaguer Josep Maria
- De La Torre Martinez Cayetano
- Del Castillo Coba Francisco Javier
- Del Sol Ana
- Ferriol Torrens Francisca
- Hidalgo Sanchez Pedro
- Jordana Reyno Jaime
- March Vazquez Jose Benito
- Menayo Escribano David
- Mendez Rodriguez Pablo
- Muñiz San Segundo Gema Isabel
- Nombela Fernandez Ivan
- Ontoso Garcia Maria Cristina
- Orgaz Escalera Juan Carlos
- Perez Gomez Noelia
- Perez Medina Francisco Javier
- Rivera Blasco Dario
- Sanchez Medina Eva
- Tapias Xirau Francesc Xavier
- Verdier Perez Esther
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40824 , F 191, S 8, H M 712414, I/A 21 (17/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-224-28
Empresa: ERRIAP ACTIVOS INMOBILIARIOS SL
Apoderado
- Aguilar Hernanez Francisco Javier
- Bernat Enguidanos Ruben
- Bono Escriche Jesus
- Borras Barber Jaume Josep
- Borras Gonzalez Juan Manuel
- Cases Massaguer Josep Maria
- De La Torre Martinez Cayetano
- Del Castillo Coba Francisco Javier
- Del Sol Ana
- Ferriol Torrens Francisca
- Hidalgo Sanchez Pedro
- Jordana Reyno Jaime
- March Vazquez Jose Benito
- Menayo Escribano David
- Mendez Rodriguez Pablo
- Muñiz San Segundo Gema Isabel
- Nombela Fernandez Ivan
- Ontoso Garcia Maria Cristina
- Orgaz Escalera Juan Carlos
- Perez Gomez Noelia
- Perez Medina Francisco Javier
- Rivera Blasco Dario
- Sanchez Medina Eva
- Tapias Xirau Francesc Xavier
- Verdier Perez Esther
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45522 , F 20, S 8, H M 712413, I/A 22 (17/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-224-28
Empresa: ANTEA ACTIVOS INMOBILIARIOS SL
Apoderado
- Aguilar Hernanez Francisco Javier
- Bernat Enguidanos Ruben
- Bono Escriche Jesus
- Borras Barber Jaume Josep
- Borras Gonzalez Juan Manuel
- Cases Massaguer Josep Maria
- De La Torre Martinez Cayetano
- Del Castillo Coba Francisco Javier
- Del Sol Ana
- Ferriol Torrens Francisca
- Hidalgo Sanchez Pedro
- Jordana Reyno Jaime
- March Vazquez Jose Benito
- Menayo Escribano David
- Mendez Rodriguez Pablo
- Muñiz San Segundo Gema Isabel
- Nombela Fernandez Ivan
- Ontoso Garcia Maria Cristina
- Orgaz Escalera Juan Carlos
- Perez Gomez Noelia
- Perez Medina Francisco Javier
- Rivera Blasco Dario
- Sanchez Medina Eva
- Tapias Xirau Francesc Xavier
- Verdier Perez Esther
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44456 , F 212, S 8, H M 708281, I/A 21 (17/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-224-28
Empresa: TARQED ACTIVOS INMOBILIARIOS SL
Apoderado
- Aguilar Hernanez Francisco Javier
- Bernat Enguidanos Ruben
- Bono Escriche Jesus
- Borras Barber Jaume Josep
- Borras Gonzalez Juan Manuel
- Cases Massaguer Josep Maria
- De La Torre Martinez Cayetano
- Del Castillo Coba Francisco Javier
- Del Sol Ana
- Ferriol Torrens Francisca
- Hidalgo Sanchez Pedro
- Jordana Reyno Jaime
- March Vazquez Jose Benito
- Menayo Escribano David
- Mendez Rodriguez Pablo
- Muñiz San Segundo Gema Isabel
- Nombela Fernandez Ivan
- Ontoso Garcia Maria Cristina
- Orgaz Escalera Juan Carlos
- Perez Gomez Noelia
- Perez Medina Francisco Javier
- Rivera Blasco Dario
- Sanchez Medina Eva
- Tapias Xirau Francesc Xavier
- Verdier Perez Esther
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45522 , F 123, S 8, H M 714907, I/A 21 (17/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-224-28
Empresa: SIARNAQ ACTIVOS INMOBILIARIOS SL
Apoderado
- Aguilar Hernanez Francisco Javier
- Bernat Enguidanos Ruben
- Bono Escriche Jesus
- Borras Barber Jaume Josep
- Borras Gonzalez Juan Manuel
- Cases Massaguer Josep Maria
- De La Torre Martinez Cayetano
- Del Castillo Coba Francisco Javier
- Del Sol Ana
- Ferriol Torrens Francisca
- Hidalgo Sanchez Pedro
- Jordana Reyno Jaime
- March Vazquez Jose Benito
- Menayo Escribano David
- Mendez Rodriguez Pablo
- Muñiz San Segundo Gema Isabel
- Nombela Fernandez Ivan
- Ontoso Garcia Maria Cristina
- Orgaz Escalera Juan Carlos
- Perez Gomez Noelia
- Perez Medina Francisco Javier
- Rivera Blasco Dario
- Sanchez Medina Eva
- Tapias Xirau Francesc Xavier
- Verdier Perez Esther
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40099 , F 222, S 8, H M 712420, I/A 21 (17/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-224-28
Empresa: POLUX ACTIVOS INMOBILIARIOS SL
Apoderado
- Aguilar Hernanez Francisco Javier
- Bernat Enguidanos Ruben
- Bono Escriche Jesus
- Borras Barber Jaume Josep
- Borras Gonzalez Juan Manuel
- Cases Massaguer Josep Maria
- De La Torre Martinez Cayetano
- Del Castillo Coba Francisco Javier
- Del Sol Ana
- Ferriol Torrens Francisca
- Hidalgo Sanchez Pedro
- Jordana Reyno Jaime
- March Vazquez Jose Benito
- Menayo Escribano David
- Mendez Rodriguez Pablo
- Muñiz San Segundo Gema Isabel
- Nombela Fernandez Ivan
- Ontoso Garcia Maria Cristina
- Orgaz Escalera Juan Carlos
- Perez Gomez Noelia
- Perez Medina Francisco Javier
- Rivera Blasco Dario
- Sanchez Medina Eva
- Tapias Xirau Francesc Xavier
- Verdier Perez Esther
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45522 , F 109, S 8, H M 712419, I/A 21 (17/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-224-28
Empresa: NARVI ACTIVOS INMOBILIARIOS SL
Apoderado
- Aguilar Hernanez Francisco Javier
- Bernat Enguidanos Ruben
- Bono Escriche Jesus
- Borras Barber Jaume Josep
- Borras Gonzalez Juan Manuel
- Cases Massaguer Josep Maria
- De La Torre Martinez Cayetano
- Del Castillo Coba Francisco Javier
- Del Sol Ana
- Ferriol Torrens Francisca
- Hidalgo Sanchez Pedro
- Jordana Reyno Jaime
- March Vazquez Jose Benito
- Menayo Escribano David
- Mendez Rodriguez Pablo
- Muñiz San Segundo Gema Isabel
- Nombela Fernandez Ivan
- Ontoso Garcia Maria Cristina
- Orgaz Escalera Juan Carlos
- Perez Gomez Noelia
- Perez Medina Francisco Javier
- Rivera Blasco Dario
- Sanchez Medina Eva
- Tapias Xirau Francesc Xavier
- Verdier Perez Esther
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45522 , F 94, S 8, H M 712418, I/A 22 (17/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-224-28
Empresa: KIVIUQ ACTIVOS INMOBILIARIOS SL
Apoderado
- Aguilar Hernanez Francisco Javier
- Bernat Enguidanos Ruben
- Bono Escriche Jesus
- Borras Barber Jaume Josep
- Borras Gonzalez Juan Manuel
- Cases Massaguer Josep Maria
- De La Torre Martinez Cayetano
- Del Castillo Coba Francisco Javier
- Del Sol Ana
- Ferriol Torrens Francisca
- Hidalgo Sanchez Pedro
- Jordana Reyno Jaime
- March Vazquez Jose Benito
- Menayo Escribano David
- Mendez Rodriguez Pablo
- Muñiz San Segundo Gema Isabel
- Nombela Fernandez Ivan
- Ontoso Garcia Maria Cristina
- Orgaz Escalera Juan Carlos
- Perez Gomez Noelia
- Perez Medina Francisco Javier
- Rivera Blasco Dario
- Sanchez Medina Eva
- Tapias Xirau Francesc Xavier
- Verdier Perez Esther
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41106 , F 223, S 8, H M 712417, I/A 22 (17/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-224-28
VER MAS ACTOS
Información de CASES MASSAGUER JOSEP MARIA
Mostramos los datos de CASES MASSAGUER JOSEP MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CASES MASSAGUER JOSEP MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos