VILADECANS JIMENEZ DANIEL
Informe ejecutivo de VILADECANS JIMENEZ DANIEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 17
Empresas inactivas: 17
CARGOS DE VILADECANS JIMENEZ DANIEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
YOUPLANET PICTURES SL | Apoderado Solidario | 31/01/2023 |
VINCULACIONES DE VILADECANS JIMENEZ DANIEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VILADECANS JIMENEZ DANIEL
Empresa: VALDEMAN STUDIOS SL
Apoderado Solidario
- Viladecans Jimenez Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46051 , F 202, S 8, H B 496496, I/A 13 (26/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-87-08
Empresa: HOUSE OF TALENTED CREATORS SL
Apoderado Solidario
- Viladecans Jimenez Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46686 , F 183, S 8, H B 527777, I/A 10 (25/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-87-08
Empresa: YOUPLANET SL
Apoderado Solidario
- Viladecans Jimenez Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45830 , F 202, S 8, H B 500382, I/A 16 (26/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-87-08
Empresa: YOUPLANET PRODUCTIONS SL
Apoderado Solidario
- Viladecans Jimenez Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47833 , F 185, S 8, H B 552508, I/A 10 (25/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-86-08
Empresa: YOUPLANET PRODUCTIONS SL
Apoderado Solidario
- Attilio Magurano
- Viladecans Jimenez Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47460 , F 20, S 8, H B 552508, I/A 8 (06/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-30-08
Empresa: HOUSE OF TALENTED CREATORS SL
Apoderado Solidario
- Attilio Magurano
- Viladecans Jimenez Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46686 , F 181, S 8, H B 527777, I/A 8 (03/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-30-08
Empresa: YOUPLANET SL
Apoderado Solidario
- Attilio Magurano
- Viladecans Jimenez Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45830 , F 201, S 8, H B 500382, I/A 14 (06/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-30-08
Empresa: VALDEMAN STUDIOS SL
Apoderado Solidario
- Attilio Magurano
- Viladecans Jimenez Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45708 , F 213, S 8, H B 496496, I/A 11 (03/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-29-08
Empresa: YOUPLANET PICTURES SL
Apoderado Solidario
- Attilio Magurano
- Viladecans Jimenez Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46249 , F 224, S 8, H B 514240, I/A 11 (31/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-26-08
Liquidador Mancomunado
- Viladecans Jimenez Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3849 , F 94, S 8, H A 118787, I/A 37 (30/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-196-03
VER MAS ACTOS
Información de VILADECANS JIMENEZ DANIEL
Mostramos los datos de VILADECANS JIMENEZ DANIEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VILADECANS JIMENEZ DANIEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos