FERNANDEZ GONZALEZ JOSE
Informe ejecutivo de FERNANDEZ GONZALEZ JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 52
Empresas activas: 37
Cargos inactivos: 95
Empresas inactivas: 44
CARGOS DE FERNANDEZ GONZALEZ JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COMERCIAL DE TECNOLOGIA ELECTRONICA SA | Administrador Unico | 18/09/2024 | |
SEADRONE SL | Consejero | 11/09/2024 | |
INVERAVANTE INVERSIONES UNIVERSALES SL | Apoderado Mancomunado | 28/08/2024 | |
AMPER SA | Mbro.Cte.NyR | 08/08/2024 | |
SWARMING TECHNOLOGIES AND SOLUTIONS SL | Consejero Delegado | 18/07/2024 | |
PRONEGINVER SA | Administrador Unico | 02/02/2024 | |
PRONEGINVER SA | Socio Unico | 02/02/2024 | |
PJ TALLER ELIRODA SL | Socio Unico | 19/09/2023 | |
PJ TALLER ELIRODA SL | Administrador Unico | 19/09/2023 | |
LUPEFER SL | Presidente | 13/06/2023 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE FERNANDEZ GONZALEZ JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERNANDEZ GONZALEZ JOSE
Administrador Unico
- Fernandez Gonzalez Jose
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 58247, I/A 56 (18/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-185-28
Empresa: SEADRONE SL
Consejero
- Alfaro Calvo Pedro Javier
- Echenique Gordillo Iñigo
- Fernandez Gonzalez Jose
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H PO 60671, I/A 4 (11/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-180-36
Apoderado Mancomunado
- Cañas Garcia-rojo Federico
- Fernandez Gonzalez Jose
- Soriano Mayor Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H C 8816, I/A 62 (28/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-171-15
Empresa: AMPER SA
Mbro.Cte.NyR
- Fernandez Gonzalez Jose
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 21107, I/A 495 (08/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-157-28
Consejero Delegado
- Fernandez Gonzalez Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 745278, I/A 6 (18/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-144-28
Empresa: PRONEGINVER SA
Administrador Unico
- Fernandez Gonzalez Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3178, L 3178, F 171, S 8, H PO 39669, I/A 3 (02/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-29-36
Empresa: PRONEGINVER SA
Consejero
- Fernandez Gonzalez Jose
- Fernandez Piña Jose
- Gonzalez Piña Pilar
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
- Fernandez Gonzalez Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3178, L 3178, F 171, S 8, H PO 39669, I/A 3 (02/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-29-36
Empresa: PRONEGINVER SA
Socio Único
- Fernandez Gonzalez Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3178, L 3178, F 171, S 8, H PO 39669, I/A 3 (02/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-29-36
Empresa: FARUM PLUS SL
Liquidador Solidario
- Argudo De La Cuadra Joaquin
- Fernandez Gonzalez Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3878, L 3878, F 102, S 8, H PO 54955, I/A 4 (01/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-28-36
Empresa: PJ TALLER ELIRODA SL
Administrador Unico
- Fernandez Gonzalez Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2951 , F 8, S 8, H T 49959, I/A 2 (19/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-185-43
VER MAS ACTOS
Información de FERNANDEZ GONZALEZ JOSE
Mostramos los datos de FERNANDEZ GONZALEZ JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERNANDEZ GONZALEZ JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos