GOMEZ FERNANDEZ JESUS MANUEL
Informe ejecutivo de GOMEZ FERNANDEZ JESUS MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 15
Empresas activas: 6
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE GOMEZ FERNANDEZ JESUS MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COMPAÑIA GENERAL DE CANTERAS SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 30/11/2022 | |
PREBETONG ARIDOS SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 11/01/2022 | |
PREBETONG HORMIGONES SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 03/01/2022 | |
PREBETONG LUGO HORMIGONES SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 11/02/2019 | |
PREBETONG HORMIGONES SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 09/01/2019 | |
PREBETONG ARIDOS SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 09/01/2019 | |
PREBETONG LUGO SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 13/03/2018 | |
PREBETONG ARIDOS SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 01/03/2018 | |
PREBETONG LUGO HORMIGONES SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 21/02/2017 | |
PREBETONG HORMIGONES SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 08/02/2017 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE GOMEZ FERNANDEZ JESUS MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GOMEZ FERNANDEZ JESUS MANUEL
Empresa: COMPAÑIA GENERAL DE CANTERAS SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Aguilera Grijalvo Juan
- Alvarez Cascos Garcia Mauriño Enrique
- Antunes Pinto Mario Miguel Abrantes
- Azorin Varela Tomas
- Bermejo Alvarez Carlos-isidro
- Carrillo Garcia Alberto
- Garcia De La Cruz Y Pineda De Las Infantas Fernand
- Gomez Fernandez Jesus Manuel
- Gomez Rodriguez Maria Paz
- Gregorio Ribeiro Noelia
- Lendoiro Fernandez Eduardo Adolfo
- Marin Recio Juan Carlos
- Moreno Rodriguez Alma Maria
- Perez Vila Eduardo
- Punzon Rodriguez Pablo
- Queipo De Llano Lopez Cozar Alfonso
- Rodriguez Del Rio Miguel Francisco
- Roncero Martin Maria Del Carmen
- Sousa Pelicano Antonio Miguel
- Svaiter Alan
- Wagner Jorge Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6014, L 4921, F 208, S 8, H MA 20365, I/A 143 (30/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-234-29
Empresa: PREBETONG ARIDOS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Abrantes Antunes Pinto Mario Miguel
- Bermejo Alvarez Carlos-isidro
- Carrera Villalon Jose Miguel
- Dacuña Gonzalez David
- Gomez Fernandez Jesus Manuel
- Gomez Rodriguez Maria Paz
- Gregorio Ribeiro Noelia
- Lago Herrero Angel Jesus
- Lendoiro Fernandez Eduardo Adolfo
- Lorenzo Rodriguez Jose Marcelino
- Marin Recio Juan Carlos
- Pazos Garcia David
- Perez Vila Eduardo
- Punzon Rodriguez Pablo
- Quiñones Costas Jose
- Rego Paz Francisco
- Rodriguez Del Rio Miguel Francisco
- Roncero Martin Maria Del Carmen
- Sousa Pelicano Antonio Miguel
- Svaiter Alan
- Wagner Jorge Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4264, L 4264, F 199, S 8, H PO 45268, I/A 55 (11/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-12-36
Empresa: PREBETONG HORMIGONES SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Abrantes Antunes Pinto Mario Miguel
- Bermejo Alvarez Carlos-isidro
- Dacuña Gonzalez David
- Gomez Fernandez Jesus Manuel
- Gomez Rodriguez Maria Paz
- Gregorio Ribeiro Noelia
- Lago Herrero Andres Jesus
- Lendoiro Fernandez Eduardo Adolfo
- Marin Recio Juan Carlos
- Moreno Diaz Andres Luis
- Pazos Garcia David
- Perez Vila Eduardo
- Punzon Rodriguez Pablo
- Rayego Fernandez Raul
- Requena Armas Miguel Angel
- Rodriguez Del Rio Miguel Francisco
- Rodriguez Fernandez Javier
- Roncero Martin Maria Del Carmen
- Sousa Pelicano Antonio Miguel
- Svaiter Alan
- Wagner Jorge Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4227, L 4227, F 150, S 8, H PO 4864, I/A 143 (03/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-7-36
Empresa: PREBETONG LUGO HORMIGONES SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Abrantes Antunes Pinto Mario Miguel
- Bermejo Alvarez Carlos-isidro
- Carrera Villalon Jose Miguel
- Casanova Gonzalez Jose Manuel
- Gomez Fernandez Jesus Manuel
- Kobke Christiansen Thoger
- Lago Herrero Andres Jesus
- Lendoiro Fernandez Eduardo Adolfo
- Morassutti Persio
- Pazos Garcia David
- Perez Vila Eduardo
- Punzon Rodriguez Pablo
- Rodriguez Del Rio Miguel Francisco
- Roncero Martin Maria Del Carmen
- Svaiter Alan
- Wagner Jorge Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 506 , F 169, S 8, H LU 10158, I/A 44 (11/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-40-27
Empresa: PREBETONG ARIDOS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Abrantes Antunes Pinto Mario Miguel
- Bermejo Alvarez Carlos-isidro
- Carrera Villalon Jose Miguel
- Casanova Gonzalez Jose Manuel
- Christiansen Thoger Kobke
- Gomez Fernandez Jesus Manuel
- Lago Herrero Andres Jesus
- Lendoiro Fernandez Eduardo
- Llera Gegundez Marco Antonio
- Marin Recio Juan Carlos
- Morassutti Persio
- Pazos Garcia David
- Perez Vila Eduardo
- Punzon Rodriguez Pablo
- Quiñones Costas Jose
- Rego Paz Francisco
- Rodriguez Del Rio Miguel Francisco
- Roncero Martin Maria Del Carmen
- Svaiter Alan
- Wagner Jorge Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4182, L 4182, F 192, S 8, H PO 45268, I/A 42 (09/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-12-36
Empresa: PREBETONG HORMIGONES SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Abrantes Antunes Pinto Mario Miguel
- Bermejo Alvarez Carlos-isidro
- Carrera Villalon Jose Miguel
- Casanova Gonzalez Jose Manuel
- Christiansen Thoger Kobke
- Gomez Fernandez Jesus Manuel
- Lago Herrero Andres Jesus
- Lendoiro Fernandez Eduardo Adolfo
- Marin Recio Juan Carlos
- Morassutti Persio
- Moreno Diaz Andres Luis
- Pazos Garcia David
- Perez Vila Eduardo
- Punzon Rodriguez Pablo
- Requena Armas Miguel Angel
- Rodriguez Del Rio Miguel Francisco
- Roncero Martin Maria Del Carmen
- Svaiter Alan
- Wagner Jorge Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4227, L 4227, F 140, S 8, H PO 4864, I/A 133 (09/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-10-36
Empresa: PREBETONG LUGO SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Gomez Fernandez Jesus Manuel
- Lago Herrero Andres Jesus
- Perez Vila Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 477 , F 108, S 8, H LU 2579, I/A 112 (13/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-62-27
Empresa: PREBETONG ARIDOS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Garcia Noya Marino
- Gomez Fernandez Jesus Manuel
- Lago Herrero Andres Jesus
- Perez Vila Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4182, L 4182, F 190, S 8, H PO 45268, I/A 40 (01/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-48-36
Empresa: PREBETONG LUGO HORMIGONES SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Bermejo Alvarez Carlos-isidro
- Carrera Villalon Jose Miguel
- Casanova Gonzalez Jose Manuel
- De Arruda Boggio Carlos-eduardo
- Dominguez Del Castillo Evaristo Andres
- Garcia Noya Marino
- Gomez Fernandez Jesus Manuel
- Kobke Christiansen Thoger
- Lago Herrero Andres Jesus
- Lendoiro Fernandez Eduardo Adolfo
- Lorente Fuentes Cesar Francisco
- Morassutti Persio
- Oppelstrup Madsen Sven Erik
- Punzon Rodriguez Pablo
- Rodriguez Del Rio Miguel Francisco
- Roncero Martin Maria Del Carmen
- Wagner Jorge Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 490 , F 199, S 8, H LU 10158, I/A 36 (21/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-42-27
Empresa: PREBETONG HORMIGONES SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Bermejo Alvarez Carlos-isidro
- Carrera Villalon Jose Miguel
- Casanova Gonzalez Jose Manuel
- Christiansen Thoger Kobke
- De Arruda Boggio Carlos-eduardo
- Dominguez Del Castillo Evaristo Andres
- Garcia Noya Marino
- Gomez Fernandez Jesus Manuel
- Lago Herrero Andres Jesus
- Lendoiro Fernandez Eduardo
- Lorente Fuentes Cesar Francisco
- Madsen Sven-erik-oppelstrup
- Morassutti Persio
- Moreno Diaz Andres Luis
- Punzon Rodriguez Pablo
- Requena Armas Miguel Angel
- Rodriguez Del Rio Miguel Francisco
- Roncero Martin Maria Del Carmen
- Wagner Jorge Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4018, L 4018, F 44, S 8, H PO 4864, I/A 123 (08/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-34-36
VER MAS ACTOS
Información de GOMEZ FERNANDEZ JESUS MANUEL
Mostramos los datos de GOMEZ FERNANDEZ JESUS MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GOMEZ FERNANDEZ JESUS MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos