KOBKE CHRISTIANSEN THOGER
Informe ejecutivo de KOBKE CHRISTIANSEN THOGER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE KOBKE CHRISTIANSEN THOGER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PREBETONG LUGO HORMIGONES SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 05/08/2013 | 12/07/2024 |
PREBETONG LUGO HORMIGONES SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 18/02/2015 | 12/07/2024 |
PREBETONG LUGO HORMIGONES SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 21/02/2017 | 12/07/2024 |
PREBETONG LUGO HORMIGONES SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 11/02/2019 | 12/07/2024 |
PREBETONG LUGO SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 05/08/2013 | 05/11/2020 |
PREBETONG LUGO SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 23/01/2019 | 05/11/2020 |
PREBETONG LUGO SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 15/02/2017 | 05/11/2020 |
PREBETONG LUGO SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 24/06/2015 | 05/11/2020 |
VINCULACIONES DE KOBKE CHRISTIANSEN THOGER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE KOBKE CHRISTIANSEN THOGER
Empresa: PREBETONG LUGO HORMIGONES SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Kobke Christiansen Thoger
- Morassutti Persio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H LU 10158, I/A 50 B (12/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-139-27
Empresa: PREBETONG LUGO SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Kobke Christiansen Thoger
- Marin Recio Juan Carlos
- Morassutti Persio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 518 , F 126, S 8, H LU 2579, I/A 120 (05/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-220-27
Empresa: PREBETONG LUGO HORMIGONES SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Abrantes Antunes Pinto Mario Miguel
- Bermejo Alvarez Carlos-isidro
- Carrera Villalon Jose Miguel
- Casanova Gonzalez Jose Manuel
- Gomez Fernandez Jesus Manuel
- Kobke Christiansen Thoger
- Lago Herrero Andres Jesus
- Lendoiro Fernandez Eduardo Adolfo
- Morassutti Persio
- Pazos Garcia David
- Perez Vila Eduardo
- Punzon Rodriguez Pablo
- Rodriguez Del Rio Miguel Francisco
- Roncero Martin Maria Del Carmen
- Svaiter Alan
- Wagner Jorge Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 506 , F 169, S 8, H LU 10158, I/A 44 (11/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-40-27
Empresa: PREBETONG LUGO SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Abrantes Antunes Pinto Mario Miguel
- Bermejo Alvarez Carlos-isidro
- Carrera Villalon Jose Miguel
- Casanova Gonzalez Jose Manuel
- Gomez Fernandez Jose Manuel
- Kobke Christiansen Thoger
- Lago Herrero Andres Jesus
- Lendoiro Fernandez Eduardo Adolfo
- Marin Recio Juan Carlos
- Morassutti Persio
- Pazos Garcia David
- Perez Vila Eduardo
- Punzon Rodriguez Pablo
- Rego Paz Francisco
- Rodriguez Del Rio Miguel Francisco
- Roncero Martin Maria Del Carmen
- Svaiter Alan
- Wagner Jorge Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 477 , F 110, S 8, H LU 2579, I/A 114 (23/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-22-27
Empresa: PREBETONG LUGO HORMIGONES SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Bermejo Alvarez Carlos-isidro
- Carrera Villalon Jose Miguel
- Casanova Gonzalez Jose Manuel
- De Arruda Boggio Carlos-eduardo
- Dominguez Del Castillo Evaristo Andres
- Garcia Noya Marino
- Gomez Fernandez Jesus Manuel
- Kobke Christiansen Thoger
- Lago Herrero Andres Jesus
- Lendoiro Fernandez Eduardo Adolfo
- Lorente Fuentes Cesar Francisco
- Morassutti Persio
- Oppelstrup Madsen Sven Erik
- Punzon Rodriguez Pablo
- Rodriguez Del Rio Miguel Francisco
- Roncero Martin Maria Del Carmen
- Wagner Jorge Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 490 , F 199, S 8, H LU 10158, I/A 36 (21/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-42-27
Empresa: PREBETONG LUGO SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Carlos Isidro Bermejo Alvarez
- Carrera Villalon Jose Miguel
- Casanova Gonzalez Jose Manuel
- De Arruda Boggio Carlos-eduardo
- Dominguez Del Castillo Evaristo Andres
- Kobke Christiansen Thoger
- Lendoiro Fernandez Eduardo Adolfo
- Lorente Fuentes Cesar Francisco
- Marin Recio Juan Carlos
- Morassutti Persio
- Oppelstrup Madsen Sven Erik
- Pazos Garcia David
- Puzon Rodriguez Pablo
- Rodriguez Del Rio Miguel Francisco
- Roncero Martin Maria Del Carmen
- Wagner Jorge Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 477 , F 103, S 8, H LU 2579, I/A 107 (15/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-39-27
Empresa: PREBETONG LUGO SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Carlos Isidro Bermejo Alvarez
- Carrera Villalon Jose Miguel
- Casanova Gonzalez Jose Manuel
- De Arruda Boggio Carlos-eduardo
- Dominguez Del Castillo Evaristo Andres
- Kobke Christiansen Thoger
- Lendoiro Fernandez Eduardo Adolfo
- Lorente Fuentes Cesar Francisco
- Marin Recio Juan Carlos
- Morassutti Persio
- Oppelstrup Madsen Sven Erik
- Pazos Garcia David
- Punzon Rodriguez Pablo
- Rodriguez Del Rio Miguel Francisco
- Roncero Martin Maria Del Carmen
- Wagner Jorge Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 477 , F 99, S 8, H LU 2579, I/A 104 (24/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-123-27
Empresa: PREBETONG LUGO HORMIGONES SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Carlos Isidro Bermejo Alvarez
- Carrera Villalon Jose Miguel
- Casanova Gonzalez Jose Manuel
- De Arruda Boggio Carlos-eduardo
- Dominguez Del Castillo Evaristo Andres
- Garcia Noya Marino
- Gomez Fernandez Jesus Manuel
- Kobke Christiansen Thoger
- Lago Herrero Andres Jesus
- Lorente Fuentes Cesar Francisco
- Morassutti Persio
- Oppelstrup Madsen Sven Erik
- Punzon Rodriguez Pablo
- Rodriguez Del Rio Miguel Francisco
- Roncero Martin Maria Del Carmen
- Wagner Jorge Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 463 , F 170, S 8, H LU 10158, I/A 32 (18/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-40-27
Empresa: PREBETONG LUGO HORMIGONES SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Ayres Filho Osvaldo
- Carlos Isidro Bermejo Alvarez
- Casanova Gonzalez Jose Manuel
- De Arruda Boggio Carlos-eduardo
- Dominguez Del Castillo Evaristo Andres
- Garcia Noya Marino
- Gonzalez Lima Jose Luis
- Kobke Christiansen Thoger
- Lendoiro Fernandez Eduardo Adolfo
- Lorente Fuentes Cesar Francisco
- Oppelstrup Madsen Sven Erik
- Paredes Seoane Julio Cesar
- Punzon Rodriguez Pablo
- Rodriguez Del Rio Miguel Francisco
- Roncero Martin Maria Del Carmen
- Thovar Cebrian Juan De Dios
- Wagner Jorge Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 450 , F 40, S 8, H LU 10158, I/A 23 (05/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-151-27
Empresa: PREBETONG LUGO SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Ayres Filho Osvaldo
- Carlos Isidro Bermejo Alvarez
- Casanova Gonzalez Jose Manuel
- De Arruda Boggio Carlos-eduardo
- Dominguez Del Castillo Evaristo Andres
- Kobke Christiansen Thoger
- Lendoiro Fernandez Eduardo Adolfo
- Lorente Fuentes Cesar Francisco
- Marin Recio Juan Carlos
- Oppelstrup Madsen Sven Erik
- Paredes Seoane Julio Cesar
- Pazos Garcia David
- Punzon Rodriguez Pablo
- Rodriguez Del Rio Miguel Francisco
- Roncero Martin Maria Del Carmen
- Wagner Jorge Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 450 , F 45, S 8, H LU 2579, I/A 95 (05/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-151-27
Información de KOBKE CHRISTIANSEN THOGER
Mostramos los datos de KOBKE CHRISTIANSEN THOGER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de KOBKE CHRISTIANSEN THOGER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos