LENDOIRO FERNANDEZ EDUARDO ADOLFO
Informe ejecutivo de LENDOIRO FERNANDEZ EDUARDO ADOLFO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 78
Empresas activas: 16
Cargos inactivos: 50
Empresas inactivas: 21
CARGOS DE LENDOIRO FERNANDEZ EDUARDO ADOLFO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PREBETONG LUGO HORMIGONES SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 12/07/2024 | |
COMPAÑIA GENERAL DE CANTERAS SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 30/11/2022 | |
COMERCIALIZADORA DE CENIZAS SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 18/03/2022 | |
COMERCIALIZADORA DE CALIZAS SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 18/03/2022 | |
HORMIGONES Y ARIDOS LA BARCA SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 10/02/2022 | |
CEMENTOS ASMENT EAA SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 08/02/2022 | |
VOTORANTIM CIMENTOS EAA INVERSIONES SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 08/02/2022 | |
VOTORANTIM CEMENT TRADING SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 07/02/2022 | |
PREBETONG LUGO HORMIGONES SA | Apoderado Mancomunado | 02/02/2022 | |
PREBETONG LUGO HORMIGONES SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 02/02/2022 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE LENDOIRO FERNANDEZ EDUARDO ADOLFO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LENDOIRO FERNANDEZ EDUARDO ADOLFO
Empresa: PREBETONG LUGO HORMIGONES SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- De Prada Palomar Israel
- Lendoiro Fernandez Eduardo Adolfo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 463 , F 170, S 8, H LU 10158, I/A 32 1 (12/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-139-27
Empresa: HORMIGONES Y ARIDOS LA BARCA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Bermejo Alvarez Carlos-isidro
- De Prada Palomar Israel
- Gomez Rodriguez Maria Paz
- Lendoiro Fernandez Eduardo Adolfo
- Lores Ventin Fernando
- Pelaez Gonzalez Julio
- Sousa Pelicano Antonio Miguel
- Svaiter Alan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2563, L 2563, F 159, S 8, H PO 27327, I/A 57 (01/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-28-36
Empresa: SOCIEDAD FINANCIERA Y MINERA SUR SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Aguilera Grijalvo Juan
- Antunes Pinto Mario Miguel Abrantes
- Azorin Varela Tomas
- Bermejo Alvarez Carlos-isidro
- Bermejo Alvarez Carlos-isidro
- Carrasco Castillo German
- Carrillo Garcia Alberto
- Fernandez Gomez Del Castillo Fernando
- Fraga Pumar Alberto
- Gandoy Fernandez Maria
- Gomez Rodriguez Maria Paz
- Gomez Rodriguez Maria Paz
- Gregorio Ribeiro Noelia
- Lendoiro Fernandez Eduardo Adolfo
- Lendoiro Fernandez Eduardo Adolfo
- Lores Ventin Fernando
- Marra De Sousa Rodrigo
- Moreno Rodriguez Alma Maria
- Perez Vila Eduardo
- Prada Palomar Israel De
- Punzon Rodriguez Pablo
- Queipo De Llano Lopez Cozar Alfonso
- Ramirez Fenosa Juan Jose
- Roncero Martin Maria Del Carmen
- Rosales Vallejo Ana Maria
- Sousa Pelicano Antonio Miguel
- Sousa Pelicano Antonio Miguel
- Svaiter Alan
- Svaiter Alan
- Valcarcel Vazquez Maria Saleta
- Wagner Jorge Alejandro
- Wagner Jorge Alejandro
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6146, L 5053, F 65, S 8, H MA166257, I/A 16 (15/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-183-29
Empresa: SOCIEDAD FINANCIERA Y MINERA SUR SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Aguilera Grijalvo Juan
- Alvarez Cascos Garcia Mauriño Enrique
- Antunes Pinto Mario Miguel Abrantes
- Azorin Varela Tomas
- Bermejo Alvarez Carlos-isidro
- Carrasco Castillo German
- Carrillo Garcia Alberto
- Fernandez Gomez Del Castillo Fernando
- Fraga Pumar Alberto
- Gandoy Fernandez Maria
- Gomez Rodriguez Maria Paz
- Gregorio Ribeiro Noelia
- Lendoiro Fernandez Eduardo Adolfo
- Moreno Rodriguez Alma Maria
- Perez Vila Eduardo
- Punzon Rodriguez Pablo
- Queipo De Llano Lopez Cozar Alfonso
- Ramirez Fenosa Juan Jose
- Rodriguez Del Rio Miguel Francisco
- Roncero Martin Maria Del Carmen
- Rosales Vallejo Ana Maria
- Sousa Pelicano Antonio Miguel
- Svaiter Alan
- Valcarcel Vazquez Maria Saleta
- Wagner Jorge Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6146, L 5053, F 62, S 8, H MA166257, I/A 12 (02/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-236-29
Empresa: SOCIEDAD FINANCIERA Y MINERA SUR SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6146, L 5053, F 61, S 8, H MA166257, I/A 11 (02/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-236-29
Empresa: COMPAÑIA GENERAL DE CANTERAS SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Aguilera Grijalvo Juan
- Alvarez Cascos Garcia Mauriño Enrique
- Antunes Pinto Mario Miguel Abrantes
- Azorin Varela Tomas
- Bermejo Alvarez Carlos-isidro
- Carrillo Garcia Alberto
- Garcia De La Cruz Y Pineda De Las Infantas Fernand
- Gomez Fernandez Jesus Manuel
- Gomez Rodriguez Maria Paz
- Gregorio Ribeiro Noelia
- Lendoiro Fernandez Eduardo Adolfo
- Marin Recio Juan Carlos
- Moreno Rodriguez Alma Maria
- Perez Vila Eduardo
- Punzon Rodriguez Pablo
- Queipo De Llano Lopez Cozar Alfonso
- Rodriguez Del Rio Miguel Francisco
- Roncero Martin Maria Del Carmen
- Sousa Pelicano Antonio Miguel
- Svaiter Alan
- Wagner Jorge Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6014, L 4921, F 208, S 8, H MA 20365, I/A 143 (30/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-234-29
Empresa: COMPAÑIA GENERAL DE CANTERAS SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6014, L 4921, F 207, S 8, H MA 20365, I/A 142 (30/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-234-29
Empresa: CEMENTOS ANTEQUERA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Aguilera Grijalvo Juan
- Alcantara Garcia Rafael
- Alcantara Garcia Rafael
- Alcantara Garcia Rafael
- Arruda Boggio Carlos Eduardo
- Arruda Boggio Carlos Eduardo
- Arruda Boggio Carlos Eduardo
- Arruda Boggio Carlos Eduardo De
- Arruda Boggio Carlos Eduardo De
- Arruda Boggio Carlos Eduardo De
- Bermejo Alvarez Carlos-isidro
- Bermejo Alvarez Carlos-isidro
- Bermejo Alvarez Carlos-isidro
- Bermejo Alvarez Carlos-isidro
- Bermejo Alvarez Carlos-isidro
- Bermejo Alvarez Carlos-isidro
- Bermejo Alvarez Carlos-isidro
- Bermejo Alvarez Carlos-isidro
- Carrera Villalon Jose Miguel
- Carrera Villalon Jose Miguel
- Carrera Villalon Jose Miguel
- Casanova Gonzalez Jose Manuel
- Casanova Gonzalez Jose Manuel
- Casanova Gonzalez Jose Manuel
- Casanova Gonzalez Jose Manuel
- Casanova Gonzalez Jose Manuel
- Casanova Gonzalez Jose Manuel
- Christiansen Thoger Kobke
- Christiansen Thoger Kobke
- Christiansen Thoger Kobke
- Corredoira Trobajo Laura
- Corredoira Trobajo Laura
- Corredoira Trobajo Laura
- Corredoira Trobajo Laura
- De La Vega Rivera Jose
- De La Vega Rivera Jose
- De La Vega Rivera Jose
- Dominguez Castillo Evaristo Andres
- Dominguez Del Castillo Evaristo Andres
- Dominguez Del Castillo Evaristo Andres
- Fernandez Gomez Del Castillo Fernando
- Fernandez Gomez Del Castillo Fernando
- Fernandez Gomez Del Castillo Fernando
- Filho Osvaldo Ayres
- Filho Osvaldo Ayres
- Gomez Rodriguez Maria Paz
- Gomez Rodriguez Maria Paz
- Gomez Rodriguez Maria Paz
- Gomez Rodriguez Maria Paz
- Lendoiro Fernandez Eduardo
- Lendoiro Fernandez Eduardo
- Lendoiro Fernandez Eduardo
- Lendoiro Fernandez Eduardo Adolfo
- Lendoiro Fernandez Eduardo Adolfo
- Lendoiro Fernandez Eduardo Adolfo
- Lendoiro Fernandez Eduardo Adolfo
- Lores Ventin Fernando
- Lorez Ventin Fernando
- Madsen Sven-erik-oppelstrup
- Madsen Sven-erik-oppelstrup
- Madsen Sven-erik-oppelstrup
- Madsen Sven-erik-oppelstrup
- Morassutti Persio
- Morassutti Persio
- Morassutti Persio
- Morassutti Persio
- Perez Vila Eduardo
- Prada Palomar Israel
- Prada Palomar Israel De
- Prada Palomar Israel De
- Prada Palomar Israel De
- Punzon Rodriguez Pablo
- Ramirez Fenosa Juan Jose
- Ramirez Fenosa Juan Jose
- Ramirez Fenosa Juan Jose
- Rodriguez Del Rio Miguel Francisco
- Rodriguez Del Rio Miguel Francisco
- Rodriguez Del Rio Miguel Francisco
- Rodriguez Del Rio Miguel Francisco
- Roncero Martin Maria Del Carmen
- Roncero Martin Maria Del Carmen
- Roncero Martin Maria Del Carmen
- Roncero Martin Maria Del Carmen
- Rosales Vallejo Ana Maria
- Rosales Vallejo Ana Maria
- Rosales Vallejo Ana Maria
- Rosales Vallejo Ana Maria
- Svaiter Alan
- Svaiter Alan
- Viedma Janer Juan Carlos
- Wagner Jorge Alejandro
- Wagner Jorge Alejandro
- Wagner Jorge Alejandro
- Wagner Jorge Alejandro
- Wagner Jorge Alejandro
- Wagner Jorge Alejandro
- Wagner Jorge Alejandro
- Wagner Jorge Alejandro
Apoderado
Consejero Delegado Mancomunado
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5590, L 4497, F 153, S 8, H MA 36359, I/A 62 (24/11/2021)
CVE: BORME-A-2022-59-29
Empresa: COMERCIALIZADORA DE CALIZAS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Bermejo Alvarez Carlos-isidro
- Fernandez Nieto Jose
- Fernandez Nieto Pedro
- Gomez Rodriguez Maria Paz
- Guasch Pomes Antonio
- Lendoiro Fernandez Eduardo Adolfo
- Lores Ventin Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1349 , F 107, S 8, H LE 25146, I/A 7 (18/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-59-24
Empresa: COMERCIALIZADORA DE CENIZAS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Bermejo Alvarez Carlos-isidro
- Fernandez Nieto Jose
- Fernandez Nieto Pedro
- Gomez Rodriguez Maria Paz
- Guasch Pomes Antonio
- Lendoiro Fernandez Eduardo Adolfo
- Lores Ventin Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1327 , F 114, S 8, H LE 25147, I/A 8 (18/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-59-24
VER MAS ACTOS
Información de LENDOIRO FERNANDEZ EDUARDO ADOLFO
Mostramos los datos de LENDOIRO FERNANDEZ EDUARDO ADOLFO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LENDOIRO FERNANDEZ EDUARDO ADOLFO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos